深圳市宝轩墨贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区新安街道二十四区三坊六巷3号301,我公司主要提供机械设备、塑胶制品、五金制品、机电产品、通讯器材、数码产品、电子产品的销售;国内贸易。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市宝轩墨贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨斌 | 100% | 人民币300万元 |
深圳市宝轩墨贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-05 | 2019-08-08 | 2020-07-21 |
补照 | - | - | 2020-07-21 |
前置许可信息 | 杨斌 | 邹赛平 | 2019-08-16 |
前置许可信息 | 杨斌 | 范善波 | 2019-08-16 |
前置许可信息 | 陈联伟(监事),杨斌(执行董事),杨斌(总经理) | 范善波(总经理),郭冬娇(监事),范善波(执行董事) | 2019-08-16 |
前置许可信息 | 杨斌 300(万元)100% | 深圳市光影互通科技有限责任公司 100(万元)100% | 2019-08-16 |
注册资本 | 300 人民币( + 200% ) | 100 人民币 | 2019-08-16 |
成员 | 陈联伟(监事),杨斌(执行董事),杨斌(总经理) | 范善波(总经理),郭冬娇(监事),范善波(执行董事) | 2019-08-16 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2001128856-c3362082739" target = "_blank">杨斌 300(万元)100% | ="https://www.tianyancha.com/company/3029826065" target="_blank">深圳市光影互通科技有限责任公司 100(万元)100% | 2019-08-16 |
负责人 | 杨斌 | 范善波 | 2019-08-16 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-08-16 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-16 |
章程备案 | 2019-08-08 | 2018-09-04 | 2019-08-16 |
- | 企业管理与顾问;信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询;展览展示策划;经营电子商务;国内贸易;人力资源信息咨询。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 家具、沙发、纺织品、纺织面料、床、床垫、办公用品、五金、饰品、床上用品、实木家具、板式家具、厨房用具、灶具、餐饮用具、办公家具的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-08-16 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-16 |
- | 人力资源服务;人才中介服务。 | - | 2019-08-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-16 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2019-08-16 |
名称变更 | 深圳市宝轩墨人力资源有限公司 | 深圳市宝轩墨贸易有限公司 | 2019-08-16 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-16 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2019-08-16 |
许可经营 | 人力资源服务;人才中介服务。 | - | 2019-08-16 |
许可信息 | 《广东省人才中介服务许可证》;《经营性职业介绍许可证》(),《人力资源服务许可证》() | - | 2019-08-16 |
一般经营项目 | 企业管理与顾问;信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询;展览展示策划;经营电子商务;国内贸易;人力资源信息咨询。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 家具、沙发、纺织品、纺织面料、床、床垫、办公用品、五金、饰品、床上用品、实木家具、板式家具、厨房用具、灶具、餐饮用具、办公家具的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-08-16 |
指定联系人 | 杨斌 | 邹赛平 | 2019-08-16 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-08-16 |
股东 | 深圳市光影互通科技有限责任公司 100( + 900% )(万元)100% | 深圳市光影互通科技有限责任公司 10(万元)100% | 2018-09-11 |
注册资本 | 100 人民币( + 900% ) | 10 人民币 | 2018-09-11 |
投资人 | 深圳市光影互通科技有限责任公司 100(万元)100% | 深圳市光影互通科技有限责任公司 10(万元)100% | 2018-09-11 |
注册资本 | 100,156( + 886.17566% ) | 10,156 | 2018-09-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-04 | 2018-08-31 | 2018-09-11 |
章程修正案 | - | - | 2018-09-11 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市光影互通科技有限责任公司、出资额:100( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市光影互通科技有限责任公司、出资额:10、出资比例:100; | 2018-09-11 |
一般经营项目 | 家具、沙发、纺织品、纺织面料、床、床垫、办公用品、五金、饰品、床上用品、实木家具、板式家具、厨房用具、灶具、餐饮用具、办公家具的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 机械设备、塑胶制品、五金制品、机电产品、通讯器材、数码产品、电子产品的销售;国内贸易。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目) | 2018-09-04 |
章程备案 | 2018-08-31 | 2018-03-27 | 2018-09-04 |
- | 家具、沙发、纺织品、纺织面料、床、床垫、办公用品、五金、饰品、床上用品、实木家具、板式家具、厨房用具、灶具、餐饮用具、办公家具的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 机械设备、塑胶制品、五金制品、机电产品、通讯器材、数码产品、电子产品的销售;国内贸易。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目) | 2018-09-04 |
投资人变更 | 名称:深圳市光影互通科技有限责任公司,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:刘清菊,出资额:9,出资比例:90 [退出] 名称:邹赛平,出资额:1,出资比例:10 [退出] | 2018-04-02 |
董事长或执行董事成员 | 范善波(执行董事) [新增] | 邹赛平(执行董事) [退出] | 2018-04-02 |
监事信息 | 郭冬娇(监事) [新增] | 伍汉平(监事) [退出] | 2018-04-02 |
成员 | 范善波 | 邹赛平 | 2018-04-02 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2018-04-02 |
总经理 | 范善波(总经理) [新增] | 邹赛平(总经理) [退出] | 2018-04-02 |
成员 | 深圳市光影互通科技有限责任公司 10(万元)100% | 邹赛平 1(万元)10% 刘清菊 9(万元)90% | 2018-04-02 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2018-04-02 |
成员 | 范善波(总经理),范善波(执行董事),郭冬娇(监事) | 邹赛平(总经理),邹赛平(执行董事),伍汉平(监事) | 2018-04-02 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3029826065" target="_blank">深圳市光影互通科技有限责任公司 10(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/1814167814-c3362082739" target = "_blank">刘清菊 9(万元)90% 邹赛平 1(万元)10% | 2018-04-02 |
负责人 | 范善波 | 邹赛平 | 2018-04-02 |
章程备案 | 2018-03-27 | 1900-01-01 | 2018-04-02 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:范善波; 监事:郭冬娇; 法定代表人:范善波; 总经理:范善波; | 股东:刘清菊; 董事长:邹赛平; 监事:伍汉平; 法定代表人:邹赛平; 股东:邹赛平; 总经理:邹赛平; | 2018-04-02 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市光影互通科技有限责任公司、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘清菊、出资额:9、出资比例:90; [退出] 股东名称:邹赛平、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2018-04-02 |
高级管理人员备案 | 总经理:范善波 [新增] 监事:郭冬娇 [新增] 执行董事:范善波 [新增] | 执行董事:邹赛平 [退出] 监事:伍汉平 [退出] 总经理:邹赛平 [退出] | 2018-04-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-04-02 |
高管人员 | 邹赛平(总经理) [新增] | 伍汉平(总经理) [退出] | 2016-09-12 |
董事成员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
高管人员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
董事长或执行董事成员 | 邹赛平(执行董事) [新增] | 伍汉平(执行董事) [退出] | 2016-09-12 |
法定代表人 | 邹赛平 | 伍汉平 | 2016-09-12 |
监事成员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
监事信息 | 伍汉平(监事) [新增] | 邹赛平(监事) [退出] | 2016-09-12 |
成员 | 邹赛平 | 伍汉平 | 2016-09-12 |
成员 | 伍汉平(监事),邹赛平(执行董事),邹赛平(总经理) | 邹赛平(监事),伍汉平(总经理),伍汉平(执行董事) | 2016-09-12 |
负责人 | 邹赛平 | 伍汉平 | 2016-09-12 |
负责人变更 | 总经理:邹赛平; 法定代表人:邹赛平; 董事长:邹赛平; 监事:伍汉平; | 法定代表人:伍汉平; 董事长:伍汉平; 总经理:伍汉平; 监事:邹赛平; | 2016-09-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:邹赛平 [新增] 监事:伍汉平 [新增] 总经理:邹赛平 [新增] | 总经理:伍汉平 [退出] 执行董事:伍汉平 [退出] 监事:邹赛平 [退出] | 2016-09-12 |
高管人员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
监事成员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
董事成员 | 伍汉平(监事) 邹赛平(总经理) 邹赛平(执行(常务)董事) | 伍汉平(总经理) 伍汉平(执行(常务)董事) 邹赛平(监事) | 2016-09-12 |
深圳市宝轩墨贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
伍汉平 | 监事 |
邹赛平 | 执行(常务)董事 |
邹赛平 | 总经理 |
本页是 [深圳市宝轩墨贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。