深圳君胜建业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道大王山村工业一路17号4栋一层,我公司主要提供物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区沙井街道大王山村工业一路17号4栋一层
- 经理:
- 曾胜
- 经理手机:
- 135****0455 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳君胜建业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市坪宇物业发展有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
深圳君胜建业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 深圳市坪宇物业发展有限公司 10000(万元)100% | 深圳市坪宇物业发展有限公司 200(万元)100% | 2021-09-22 |
注册资本 | 10000 人民币( + 4900% ) | 200 人民币 | 2021-09-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-18 | 2021-08-10 | 2021-09-22 |
章程 | - | - | 2021-09-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-10 | 2020-07-02 | 2021-08-12 |
成员 | 曾胜(执行董事),曾胜(总经理) | 杨健(总经理),曾胜(董事长),关端(董事),杨健(董事) | 2021-08-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-02 | 2020-04-26 | 2020-07-07 |
投资人 | 深圳市坪宇物业发展有限公司 200(万元)100% | 君胜控股集团有限公司 200(万元)100% | 2020-07-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-26 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |
章程 | - | - | 2020-04-27 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际205 | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场A座32楼E-2 | 2020-04-27 |
投资人 | 君胜控股集团有限公司 200(万元)100% | 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 98(万元)49%深圳市坪宇物业发展有限公司 102(万元)51% | 2020-04-23 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-23 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-23 | 2017-07-17 | 2020-04-23 |
成员 | 曾胜 | 曾胜 | 2019-03-26 |
负责人变更 | 董事长:曾胜;法定代表人:曾胜; | 法定代表人:曾胜;董事长:曾胜; | 2019-03-26 |
高级管理人员备案 | 董事长:曾胜; | 董事长:曾胜; | 2019-03-26 |
成员 | 曾胜(董事长) | 曾胜(董事长) | 2019-03-26 |
负责人 | 曾胜 | 曾胜 | 2019-03-26 |
高级管理人员备案 | 董事长:曾胜 | 董事长:曾胜 | 2019-03-26 |
负责人变更 | 董事长:曾胜; 法定代表人:曾胜; | 法定代表人:曾胜; 董事长:曾胜; | 2019-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98、出资比例:49;股东名称:深圳市坪宇物业发展有限公司、出资额:102、出资比例:51; | 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98、出资比例:49;股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:102、出资比例:51; | 2017-07-17 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),98,49深圳市坪宇物业发展有限公司,102,51 | 名称,出资额,出资比例(%)芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),98,49君胜控股集团有限公司,102,51 | 2017-07-17 |
投资人变更 | 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98,出资比例:49名称:深圳市坪宇物业发展有限公司,出资额:102,出资比例:51 | 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98,出资比例:49名称:君胜控股集团有限公司,出资额:102,出资比例:51 | 2017-07-17 |
投资人 | 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 98(万元)49% 深圳市坪宇物业发展有限公司 102(万元)51% | 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 98(万元)49% 君胜控股集团有限公司 102(万元)51% | 2017-07-17 |
投资人变更 | 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98、出资比例:49; 股东名称:深圳市坪宇物业发展有限公司、出资额:102、出资比例:51; [新增] | 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98、出资比例:49; 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:102、出资比例:51; [退出] | 2017-07-17 |
投资人变更 | 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98,出资比例:49 名称:深圳市坪宇物业发展有限公司,出资额:102,出资比例:51 [新增] | 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98,出资比例:49 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:102,出资比例:51 [退出] | 2017-07-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-17 | 2017-07-14 | 2017-07-17 |
投资人变更 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:102,出资比例:51名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98,出资比例:49 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:66,出资比例:33名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:134,出资比例:67 | 2017-07-14 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:102、出资比例:51;股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98、出资比例:49; | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:66、出资比例:33;股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:134、出资比例:67; | 2017-07-14 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜控股集团有限公司,102,51芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),98,49 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜控股集团有限公司,66,33芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),134,67 | 2017-07-14 |
投资人 | 君胜控股集团有限公司 102(万元)51% 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 98(万元)49% | 君胜控股集团有限公司 66(万元)33% 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 134(万元)67% | 2017-07-14 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:102( + 54.54545% )、出资比例:51; 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:98( - 26.86567% )、出资比例:49; | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:66、出资比例:33; 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:134、出资比例:67; | 2017-07-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-14 | 2016-03-31 | 2017-07-14 |
投资人变更 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:102( + 54.54545% ),出资比例:51 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:98( - 26.86567% ),出资比例:49 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:66,出资比例:33 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:134,出资比例:67 | 2017-07-14 |
成员 | 君胜控股集团有限公司 66(万元)33% 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 134(万元)67% | 君胜控股集团有限公司 200(万元)100% | 2016-12-15 |
投资人变更 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:66,出资比例:33名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:134,出资比例:67 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:200,出资比例:100 | 2016-12-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨健;董事长:曾胜;董事:杨健;监事:李文刚;董事:关端; | 执行董事:曾胜;总经理:曾胜;监事:车金升; | 2016-12-15 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜控股集团有限公司,66,33芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),134,67 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜控股集团有限公司,200,100 | 2016-12-15 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:66、出资比例:33;股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:134、出资比例:67; | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; | 2016-12-15 |
成员 | 李文刚(监事),杨健(总经理),曾胜(董事长),杨健(董事),关端(董事) | 曾胜(执行董事),曾胜(总经理),车金升(监事) | 2016-12-15 |
投资人 | 君胜控股集团有限公司 66(万元)33% 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 134(万元)67% | 君胜控股集团有限公司 200(万元)100% | 2016-12-15 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:66( - 67% )、出资比例:33; 股东名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙)、出资额:134、出资比例:67; [新增] | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; | 2016-12-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨健 [新增] 董事长:曾胜 董事:杨健 [新增] 监事:李文刚 [新增] 董事:关端 [新增] | 执行董事:曾胜 总经理:曾胜 [退出] 监事:车金升 [退出] | 2016-12-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-12-15 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2016-12-15 |
高管人员 | 杨健(总经理) [新增] | 曾胜(总经理) [退出] | 2016-12-15 |
投资人变更 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:66( - 67% ),出资比例:33 名称:芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙),出资额:134,出资比例:67 [新增] | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:200,出资比例:100 | 2016-12-15 |
监事信息 | 李文刚(监事) [新增] | 车金升(监事) [退出] | 2016-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 曾胜(董事长) | 曾胜(执行董事) | 2016-12-15 |
股东 | 君胜地产集团有限公司 200(万元) 100% [新增] | 君胜控股集团有限公司 200(万元) 100% [退出] | 2016-12-15 |
监事成员 | 杨健(董事) [新增] 曾胜(董事长) 杨健(总经理) [新增] 关端(董事) [新增] 李文刚(监事) [新增] | 曾胜(总经理) 车金升(监事) [退出] 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
股东 | 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 134(万元) 67% [新增] 君胜控股集团有限公司 66( - 67% )(万元) 33% | 君胜控股集团有限公司 200(万元) 100% | 2016-12-15 |
董事成员 | 杨健(董事) [新增] 曾胜(董事长) 杨健(总经理) [新增] 关端(董事) [新增] 李文刚(监事) [新增] | 曾胜(总经理) 车金升(监事) [退出] 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
高管人员 | 杨健(董事) [新增] 曾胜(董事长) 杨健(总经理) [新增] 关端(董事) [新增] 李文刚(监事) [新增] | 曾胜(总经理) 车金升(监事) [退出] 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
高管人员 | 杨健(董事) 曾胜(董事长) 杨健(总经理) 关端(董事) 李文刚(监事) | 曾胜(总经理) 车金升(监事) 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
董事成员 | 杨健(董事) 曾胜(董事长) 杨健(总经理) 关端(董事) 李文刚(监事) | 曾胜(总经理) 车金升(监事) 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
股东(投资人) | 芜湖君信胜达投资合伙企业(有限合伙) 134(万元) 67% 君胜控股集团有限公司 66(万元) 33% | 君胜控股集团有限公司 200(万元) 100% | 2016-12-15 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-12-15 |
监事成员 | 杨健(董事) 曾胜(董事长) 杨健(总经理) 关端(董事) 李文刚(监事) | 曾胜(总经理) 车金升(监事) 曾胜(执行(常务)董事) | 2016-12-15 |
股东(投资人) | 君胜控股集团有限公司 200(万元) 100% | 君胜地产集团有限公司 200(万元) 100% | 2016-10-19 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜控股集团有限公司,200,100 | 名称,出资额,出资比例(%)君胜地产集团有限公司,200,100 | 2016-10-19 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; | 股东名称:君胜地产集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; | 2016-10-19 |
投资人 | 君胜控股集团有限公司 200(万元)100% | 君胜地产集团有限公司 200(万元)100% | 2016-10-19 |
投资人变更 | 股东名称:君胜控股集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:君胜地产集团有限公司、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2016-10-19 |
投资人变更 | 名称:君胜控股集团有限公司,出资额:200,出资比例:100 [名称变更] | 名称:君胜地产集团有限公司,出资额:200,出资比例:100 | 2016-10-19 |
股东 | 君胜控股集团有限公司 200(万元) 100% [名称变更] | 君胜地产集团有限公司 200(万元) 100% | 2016-10-19 |
深圳君胜建业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李文刚 | 监事 |
曾胜 | 董事长 |
关端 | 董事 |
杨健 | 董事 |
杨健 | 总经理 |
本页是 [深圳君胜建业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。