变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股权和公证书 | - | - | 2022-08-25 |
投资人 | 王芳 700(万元)35%王莲芳 700(万元)35%倪金霞 600(万元)30% | 王芳 1400(万元)70%王莲芳 600(万元)30% | 2022-08-25 |
章程修正案 | - | - | 2022-08-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-18 | 2022-08-01 | 2022-08-25 |
投资人 | 王芳 700(万元)35%
倪金霞 600(万元)30%
王莲芳 700(万元)35% | 王芳 1400(万元)70%
王莲芳 600(万元)30% | 2022-08-25 |
负责人 | 王芳 | 王嬴 | 2022-08-09 |
投资人 | 王芳 1400(万元)70%王莲芳 600(万元)30% | 王嬴 2000(万元)100% | 2022-08-09 |
升级换照 | 91***T | 91***T | 2022-08-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-08-09 |
成员 | 王芳(总经理),王芳(执行董事) | 王嬴(总经理),王嬴(执行董事) | 2022-08-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-08-09 |
总经理 | 王芳(总经理), [新增]
王芳(执行董事) [新增] | 王嬴(总经理), [退出]
王嬴(执行董事) [退出] | 2022-08-09 |
投资人 | 王芳 1400(万元)70%
王莲芳 600(万元)30% | 王嬴 2000(万元)100% | 2022-08-09 |
指定联系人 | 王芳 | - | 2022-08-09 |
升级换照 | *****T | *****T | 2022-08-09 |
章程 | - | - | 2022-08-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-01 | 2017-09-26 | 2022-08-09 |
股权和公证书 | - | - | 2022-08-09 |
董事长或执行董事成员 | 王芳(总经理), [新增]
王芳(执行董事) [新增] | 王嬴(总经理), [退出]
王嬴(执行董事) [退出] | 2022-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:王嬴;执行董事:王嬴; | 执行董事:王芳;总经理:王芳; | 2017-09-27 |
投资人变更 | 股东名称:王嬴、出资额:2000、出资比例:100; | 股东名称:王芳、出资额:2000、出资比例:100; | 2017-09-27 |
负责人变更 | 法定代表人:王嬴;董事长:王嬴;总经理:王嬴;股东:; | 总经理:王芳;法定代表人:王芳;董事长:王芳;股东:王芳; | 2017-09-27 |
成员 | 王嬴 | 王芳 | 2017-09-27 |
成员 | 王嬴
2000(万元)100% | 王芳
2000(万元)100% | 2017-09-27 |
成员 | 王嬴(总经理),王嬴(执行董事) | 王芳(总经理),王芳(执行董事) | 2017-09-27 |
投资人 | 王嬴 2000(万元)100% | 王芳 2000(万元)100% | 2017-09-27 |
负责人 | 王嬴 | 王芳 | 2017-09-27 |
负责人变更 | 法定代表人:王嬴;
董事长:王嬴;
总经理:王嬴;
股东:; | 总经理:王芳;
法定代表人:王芳;
董事长:王芳;
股东:王芳; | 2017-09-27 |
投资人变更 | 股东名称:王嬴、出资额:2000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王芳、出资额:2000、出资比例:100; [退出] | 2017-09-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:王嬴 [新增]
执行董事:王嬴 [新增] | 执行董事:王芳 [退出]
总经理:王芳 [退出] | 2017-09-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-09-27 |
董事长或执行董事成员 | 王嬴(执行董事) [新增] | 王芳(执行董事) [退出] | 2017-09-27 |
投资人变更 | 名称:王嬴,出资额:2000,出资比例:100 [新增] | 名称:王芳,出资额:2000,出资比例:100 [退出] | 2017-09-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-09-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-26 | 1900-01-01 | 2017-09-27 |
总经理 | 王嬴(总经理) [新增] | 王芳(总经理) [退出] | 2017-09-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-09-26 |
章程备案 | 2017-09-26 | 1900-01-01 | 2017-09-26 |
投资人变更 | 股东名称:王芳、出资额:2000、出资比例:100; | 股东名称:王芳、出资额:101、出资比例:100; | 2016-06-12 |
股东 | 王芳2000(万元)100% | 王芳101(万元)100% | 2016-06-12 |
注册资本变更 | 2000 | 101 | 2016-06-12 |
注册资本 | 2000( + 1880.19802% ) | 101 | 2016-06-12 |
投资人 | 王芳 2000(万元)100% | 王芳 101(万元)100% | 2016-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:王芳、出资额:2000( + 1880.19802% )、出资比例:100; | 股东名称:王芳、出资额:101、出资比例:100; | 2016-06-12 |
投资人变更 | 名称:王芳,出资额:2000( + 1880.19802% ),出资比例:100 | 名称:王芳,出资额:101,出资比例:100 | 2016-06-12 |
注册资本变更 | 2000( + 1880.19802% ) | 101 | 2016-06-12 |
股东 | 王芳 2000( + 1880.19802% )(万元) 100% | 王芳 101(万元) 100% | 2016-06-12 |
注册资本 | 人民币2000 万元( + 1880.19802% ) | 人民币101 万元 | 2016-06-12 |
注册资本 | 人民币2000 万元 | 人民币101 万元 | 2016-06-12 |
股东(投资人) | 王芳 2000(万元) 100% | 王芳 101(万元) 100% | 2016-06-12 |
注册资本变更 | 2000 | 101 | 2016-06-11 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路28号景元大厦904室 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦15E号 | 2016-06-02 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路28号景元大厦904室 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦15E号 | 2016-06-02 |
其他事项备案 | 91***T | - | 2016-05-20 |
投资人变更 | 股东名称:王芳、出资额:101、出资比例:100; | 股东名称:王芳、出资额:2、出资比例:1.980100;股东名称:王莲芳、出资额:99、出资比例:9819000; | 2016-05-20 |
高级管理人员备案 | 总经理:王芳;监事:王莲芳;执行董事:王芳; | 执行董事:王莲芳;总经理:王莲芳;监事:王芳; | 2016-05-20 |
股东 | 王芳101(万元)100% | 王莲芳99(万元)98190%王芳2(万元)1.9801% | 2016-05-20 |
负责人变更 | 董事长:王芳;法定代表人:王芳;股东:王芳;总经理:王芳;监事:王莲芳; | 监事:王芳;股东:王芳;总经理:王莲芳;法定代表人:王莲芳;股东:王莲芳;董事长:王莲芳; | 2016-05-20 |
成员 | 王芳
101(万元)100% | 王莲芳
99(万元)9819%
王芳
2(万元)1.9801% | 2016-05-20 |
成员 | 王芳 | 王莲芳 | 2016-05-20 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-05-20 |
成员 | 王芳(总经理),王莲芳(监事),王芳(执行董事) | 王莲芳(执行董事),王莲芳(总经理),王芳(监事) | 2016-05-20 |
投资人 | 王芳 101(万元)100% | 王莲芳 99(万元)9819% 王芳 2(万元)1.9801% | 2016-05-20 |
负责人 | 王芳 | 王莲芳 | 2016-05-20 |
负责人变更 | 董事长:王芳;
法定代表人:王芳;
股东:王芳;
总经理:王芳;
监事:王莲芳; | 监事:王芳;
股东:王芳;
总经理:王莲芳;
法定代表人:王莲芳;
股东:王莲芳;
董事长:王莲芳; | 2016-05-20 |
高级管理人员备案 | 总经理:王芳 [新增]
监事:王莲芳 [新增]
执行董事:王芳 [新增] | 执行董事:王莲芳 [退出]
总经理:王莲芳 [退出]
监事:王芳 [退出] | 2016-05-20 |
投资人变更 | 股东名称:王芳、出资额:101( + 4950% )、出资比例:100; | 股东名称:王芳、出资额:2、出资比例:1.980100;
股东名称:王莲芳、出资额:99、出资比例:9819000; [退出] | 2016-05-20 |
其他事项备案 | *****T | - | 2016-05-20 |
投资人变更 | 名称:王芳,出资额:101( + 4950% ),出资比例:100 | 名称:王芳,出资额:2,出资比例:1.9801
名称:王莲芳,出资额:99,出资比例:9819 [退出] | 2016-05-20 |
高管人员 | 王芳(总经理) [新增] | 王莲芳(总经理) [退出] | 2016-05-20 |
董事长或执行董事成员 | 王芳(执行董事) [新增] | 王莲芳(执行董事) [退出] | 2016-05-20 |
监事信息 | 王莲芳(监事) [新增] | 王芳(监事) [退出] | 2016-05-20 |
股东 | 王芳 101( + 4950% )(万元) 100% | 王莲芳 99(万元) 98190% [退出]
王芳 2(万元) 1.9801% | 2016-05-20 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-20 |
高管人员 | 王芳(总经理)
王莲芳(监事)
王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事)
王芳(监事)
王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
监事成员 | 王芳(总经理)
王莲芳(监事)
王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事)
王芳(监事)
王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
董事成员 | 王芳(总经理)
王莲芳(监事)
王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事)
王芳(监事)
王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
法定代表人 | 王芳 | 王莲芳 | 2016-05-20 |
董事成员 | 王芳(总经理) 王莲芳(监事) 王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事) 王芳(监事) 王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
监事成员 | 王芳(总经理) 王莲芳(监事) 王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事) 王芳(监事) 王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
高管人员 | 王芳(总经理) 王莲芳(监事) 王芳(执行(常务)董事) | 王莲芳(执行(常务)董事) 王芳(监事) 王莲芳(总经理) | 2016-05-20 |
一照一码升级 | | | 2016-05-20 |
股东(投资人) | 王芳 101(万元) 100% | 王莲芳 99(万元) 98190% 王芳 2(万元) 1.9801% | 2016-05-20 |
商事登记换照 | | | 2014-06-06 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-06 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-06 |