变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-09-06 |
许可经营 | 食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-29 | 2022-07-19 | 2022-09-06 |
章程修正案 | - | - | 2022-08-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-19 | 2021-08-20 | 2022-08-22 |
一般经营项目 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目);供应链管理;经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1710号文规定办理)。食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目);供应链管理;经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1710号文规定办理)。食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-08-22 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-20 | 2020-08-24 | 2021-08-23 |
许可经营 | 食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-08-23 |
一般经营项目 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目);供应链管理;经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1710号文规定办理)。食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目);供应链管理;经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1710号文规定办理)。 | 2021-08-23 |
期限 | 2001-07-27,, | 2001-07-27,2021-07-27,20 | 2020-09-01 |
期限 | 永续经营 | 自2001-07-27至2021-07-27 | 2020-09-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-24 | 2018-08-16 | 2020-09-01 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-01 |
董事长或执行董事成员 | 王红雨(执行董事) | 王红雨(董事长) | 2018-08-21 |
其他董事信息 | - | 邓建洪(董事)
李满园(董事)
游定强(董事)
杨剑旗(董事) | 2018-08-21 |
成员 | 王红雨(执行董事) | 王红雨(董事长),杨剑旗(董事),游定强(董事),李满园(董事),邓建洪(董事) | 2018-08-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王红雨 | 董事:游定强 [退出]
董事:李满园 [退出]
董事长:王红雨
董事:杨剑旗 [退出]
董事:邓建洪 [退出] | 2018-08-21 |
章程备案 | 2018-08-16 | 2018-08-13 | 2018-08-21 |
投资人变更 | 股东名称:王红雨、出资额:1000、出资比例:100; | 股东名称:王红雨、出资额:500、出资比例:50;股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:500、出资比例:50; | 2018-08-15 |
投资人 | 王红雨 1000(万元)100% | 王红雨 500(万元)50% 广州美搭汇网络科技有限公司 500(万元)50% | 2018-08-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-08-15 |
投资人变更 | 股东名称:王红雨、出资额:1000( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:王红雨、出资额:500、出资比例:50;
股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:500、出资比例:50; [退出] | 2018-08-15 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-08-15 |
章程备案 | 2018-08-13 | 2017-11-27 | 2018-08-15 |
地址变更 | 深圳市福田区福保街道福田保税区加福广场B栋33AA1 | 深圳市福田区福保街道保税区桂花路5号加福广场A栋酒店七层706、707室 | 2017-11-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-27 | 2015-11-12 | 2017-11-30 |
地址变更 | 深圳市福田区福保街道福田保税区加福广场B栋33AA1 | 深圳市福田区福保街道保税区桂花路5号加福广场A栋酒店七层706、707室 | 2017-11-29 |
投资人 | 广州美搭汇网络科技有限公司 500(万元)50% 王红雨 500(万元)50% | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元)55% 王红雨 450(万元)45% | 2016-06-30 |
投资人变更 | 股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:500( - 99091% )、出资比例:50;
股东名称:王红雨、出资额:500( + 11.11111% )、出资比例:50; | 股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:550、出资比例:55;
股东名称:王红雨、出资额:450、出资比例:45; | 2016-06-30 |
投资人变更 | 名称:广州美搭汇网络科技有限公司,出资额:500( - 99091% ),出资比例:50
名称:王红雨,出资额:500( + 11.11111% ),出资比例:50 | 名称:广州美搭汇网络科技有限公司,出资额:550,出资比例:55
名称:王红雨,出资额:450,出资比例:45 | 2016-06-30 |
股东 | 王红雨 500( + 11.11111% )(万元) 50%
广州美搭汇网络科技有限公司 500( - 99091% )(万元) 50% | 王红雨 450(万元) 45%
广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% | 2016-06-30 |
股东(投资人) | 王红雨 500(万元) 50% 广州美搭汇网络科技有限公司 500(万元) 50% | 王红雨 450(万元) 45% 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% | 2016-06-30 |
股东(投资人) | 王红雨 450(万元) 45% 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% 王红雨 200(万元) 20% 陈学胤 250(万元) 25% | 2016-03-16 |
高管人员 | 李满园(董事) 李文喜(监事) 邓建洪(董事) 杨剑旗(董事) 王红雨(董事长) 游定强(董事) 王红雨(总经理) | 陈学胤(总经理) 李满园(董事) 陈学胤(董事长) 游定强(董事) 邓建洪(董事) 杨剑旗(董事) 李文喜(监事) | 2016-03-16 |
一照一码升级 | | | 2016-03-16 |
董事成员 | 李满园(董事) 李文喜(监事) 邓建洪(董事) 杨剑旗(董事) 王红雨(董事长) 游定强(董事) 王红雨(总经理) | 陈学胤(总经理) 李满园(董事) 陈学胤(董事长) 游定强(董事) 邓建洪(董事) 杨剑旗(董事) 李文喜(监事) | 2016-03-16 |
高级管理人员备案 | 董事:李满园;总经理:王红雨;监事:李文喜;董事:杨剑旗;董事:游定强;董事长:王红雨;董事:邓建洪; | 总经理:陈学胤;董事:李满园;董事:杨剑旗;监事:李文喜;董事长:陈学胤;董事:邓建洪;董事:游定强; | 2016-03-16 |
一照一码升级 | *****L | - | 2016-03-16 |
负责人变更 | 其他董事:李满园;法定代表人:王红雨;其他董事:邓建洪;监事:李文喜;董事长:王红雨;总经理:王红雨;股东:王红雨;其他董事:杨剑旗;其他董事:游定强; | 其他董事:杨剑旗;总经理:陈学胤;监事:李文喜;其他董事:游定强;董事长:陈学胤;股东:陈学胤;其他董事:邓建洪;股东:王红雨;法定代表人:陈学胤;其他董事:李满园; | 2016-03-16 |
成员 | 王红雨 | 陈学胤 | 2016-03-16 |
成员 | 广州美搭汇网络科技有限公司
550(万元)55%
王红雨
450(万元)45% | 王红雨
200(万元)20%
广州美搭汇网络科技有限公司
550(万元)55%
陈学胤
250(万元)25% | 2016-03-16 |
统一社会信用代码 | *****L | - | 2016-03-16 |
成员 | 邓建洪(董事),王红雨(董事长),李文喜(监事),杨剑旗(董事),游定强(董事),李满园(董事),王红雨(总经理) | 李满园(董事),杨剑旗(董事),陈学胤(董事长),邓建洪(董事),游定强(董事),陈学胤(总经理),李文喜(监事) | 2016-03-16 |
投资人 | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元)55% 王红雨 450(万元)45% | 王红雨 200(万元)20% 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元)55% 陈学胤 250(万元)25% | 2016-03-16 |
负责人 | 王红雨 | 陈学胤 | 2016-03-16 |
投资人变更 | 股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:550、出资比例:55;
股东名称:王红雨、出资额:450( + 125% )、出资比例:45; | 股东名称:王红雨、出资额:200、出资比例:20;
股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:550、出资比例:55;
股东名称:陈学胤、出资额:250、出资比例:25; [退出] | 2016-03-16 |
负责人变更 | 其他董事:李满园;
法定代表人:王红雨;
其他董事:邓建洪;
监事:李文喜;
董事长:王红雨;
总经理:王红雨;
股东:王红雨;
其他董事:杨剑旗;
其他董事:游定强; | 其他董事:杨剑旗;
总经理:陈学胤;
监事:李文喜;
其他董事:游定强;
董事长:陈学胤;
股东:陈学胤;
其他董事:邓建洪;
股东:王红雨;
法定代表人:陈学胤;
其他董事:李满园; | 2016-03-16 |
其他事项备案 | *****L | - | 2016-03-16 |
高管人员 | 王红雨(总经理) [新增] | 陈学胤(总经理) [退出] | 2016-03-16 |
投资人变更 | 名称:广州美搭汇网络科技有限公司,出资额:550,出资比例:55
名称:王红雨,出资额:450( + 125% ),出资比例:45 | 名称:陈学胤,出资额:250,出资比例:25 [退出]
名称:广州美搭汇网络科技有限公司,出资额:550,出资比例:55
名称:王红雨,出资额:200,出资比例:20 | 2016-03-16 |
董事长或执行董事成员 | 王红雨(董事长) [新增] | 陈学胤(董事长) [退出] | 2016-03-16 |
董事成员 | 李满园(董事)
李文喜(监事)
邓建洪(董事)
杨剑旗(董事)
王红雨(董事长) [新增]
游定强(董事)
王红雨(总经理) [新增] | 陈学胤(总经理) [退出]
李满园(董事)
陈学胤(董事长) [退出]
游定强(董事)
邓建洪(董事)
杨剑旗(董事)
李文喜(监事) | 2016-03-16 |
高管人员 | 李满园(董事)
李文喜(监事)
邓建洪(董事)
杨剑旗(董事)
王红雨(董事长) [新增]
游定强(董事)
王红雨(总经理) [新增] | 陈学胤(总经理) [退出]
李满园(董事)
陈学胤(董事长) [退出]
游定强(董事)
邓建洪(董事)
杨剑旗(董事)
李文喜(监事) | 2016-03-16 |
法定代表人 | 王红雨 | 陈学胤 | 2016-03-16 |
股东 | 王红雨 450( + 125% )(万元) 45%
广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55%
王红雨 200(万元) 20%
陈学胤 250(万元) 25% [退出] | 2016-03-16 |
成员 | 李满园(董事),杨剑旗(董事),陈学胤(董事长),邓建洪(董事),游定强(董事),陈学胤(总经理),李文喜(监事) | 李文喜(监事),陈学胤(执行董事),陈学胤(总经理) | 2015-11-12 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-11-12 |
高级管理人员备案 | 监事:李文喜
董事:邓建洪 [新增]
董事:李满园 [新增]
董事:杨剑旗 [新增]
董事长:陈学胤
董事:游定强 [新增]
总经理:陈学胤 | 执行董事:陈学胤
总经理:陈学胤
监事:李文喜 | 2015-11-12 |
董事长或执行董事成员 | 陈学胤(董事长) | 陈学胤(执行董事) | 2015-11-12 |
章程 | - | - | 2015-11-12 |
董事成员 | 陈学胤(总经理)
李满园(董事) [新增]
陈学胤(董事长)
游定强(董事) [新增]
邓建洪(董事) [新增]
杨剑旗(董事) [新增]
李文喜(监事) | 李文喜(监事)
陈学胤(总经理)
陈学胤(执行(常务)董事) | 2015-11-12 |
董事成员 | 陈学胤(总经理) 李满园(董事) 陈学胤(董事长) 游定强(董事) 邓建洪(董事) 杨剑旗(董事) 李文喜(监事) | 李文喜(监事) 陈学胤(总经理) 陈学胤(执行(常务)董事) | 2015-11-12 |
章程 | | | 2015-11-12 |
一照一码升级 | | | 2015-10-14 |
监事成员 | 李文喜(监事) 陈学胤(总经理) 陈学胤(执行(常务)董事) | 王红雨(总经理) 王婷(监事) 王红雨(执行(常务)董事) | 2015-10-14 |
法定代表人(负责人) | 陈学胤 | 王红雨 | 2015-10-14 |
股东(投资人) | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% 王红雨 200(万元) 20% 陈学胤 250(万元) 25% | 王红雨 600(万元) 60% 崔毅 400(万元) 40% | 2015-10-14 |
董事成员 | 李文喜(监事) 陈学胤(总经理) 陈学胤(执行(常务)董事) | 王红雨(总经理) 王婷(监事) 王红雨(执行(常务)董事) | 2015-10-14 |
高管人员 | 李文喜(监事) 陈学胤(总经理) 陈学胤(执行(常务)董事) | 王红雨(总经理) 王婷(监事) 王红雨(执行(常务)董事) | 2015-10-14 |
住所 | 深圳市福田区福保街道保税区桂花路5号加福广场A栋酒店七层706、707室 | 深圳市罗湖区桂园街道办宝安中路中航凯特公寓401-G室 | 2015-10-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈学胤;监事:李文喜;执行董事:陈学胤; | 监事:王婷;执行董事:王红雨;总经理:王红雨; | 2015-10-14 |
投资人变更 | 股东名称:王红雨、出资额:200、出资比例:20;股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:550、出资比例:55;股东名称:陈学胤、出资额:250、出资比例:25; | 股东名称:崔毅、出资额:400、出资比例:40;股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60; | 2015-10-14 |
负责人变更 | 陈学胤 | 王红雨 | 2015-10-14 |
负责人变更 | 股东:王红雨;监事:李文喜;法定代表人:陈学胤;总经理:陈学胤;董事长:陈学胤;股东:陈学胤; | 监事:王婷;总经理:王红雨;董事长:王红雨;股东:王红雨;法定代表人:王红雨;股东:崔毅; | 2015-10-14 |
成员 | 王红雨
200(万元)20%
广州美搭汇网络科技有限公司
550(万元)55%
陈学胤
250(万元)25% | 崔毅
400(万元)40%
王红雨
600(万元)60% | 2015-10-14 |
成员 | 陈学胤 | 王红雨 | 2015-10-14 |
统一社会信用代码 | *****L | - | 2015-10-14 |
成员 | 李文喜(监事),陈学胤(执行董事),陈学胤(总经理) | 王红雨(总经理),王红雨(执行董事),王婷(监事) | 2015-10-14 |
投资人 | 王红雨 200(万元)20% 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元)55% 陈学胤 250(万元)25% | 崔毅 400(万元)40% 王红雨 600(万元)60% | 2015-10-14 |
负责人 | 陈学胤 | 王红雨 | 2015-10-14 |
负责人变更 | 股东:王红雨;
监事:李文喜;
法定代表人:陈学胤;
总经理:陈学胤;
董事长:陈学胤;
股东:陈学胤; | 监事:王婷;
总经理:王红雨;
董事长:王红雨;
股东:王红雨;
法定代表人:王红雨;
股东:崔毅; | 2015-10-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈学胤 [新增]
监事:李文喜 [新增]
执行董事:陈学胤 [新增] | 监事:王婷 [退出]
执行董事:王红雨 [退出]
总经理:王红雨 [退出] | 2015-10-14 |
投资人变更 | 股东名称:王红雨、出资额:200( - 66.66667% )、出资比例:20;
股东名称:广州美搭汇网络科技有限公司、出资额:550、出资比例:55; [新增]
股东名称:陈学胤、出资额:250、出资比例:25; [新增] | 股东名称:崔毅、出资额:400、出资比例:40; [退出]
股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60; | 2015-10-14 |
其他事项备案 | *****L | - | 2015-10-14 |
投资人变更 | 名称:陈学胤,出资额:250,出资比例:25 [新增]
名称:广州美搭汇网络科技有限公司,出资额:550,出资比例:55 [新增]
名称:王红雨,出资额:200( - 66.66667% ),出资比例:20 | 名称:崔毅,出资额:400,出资比例:40 [退出]
名称:王红雨,出资额:600,出资比例:60 | 2015-10-14 |
高管人员 | 陈学胤(总经理) [新增] | 王红雨(总经理) [退出] | 2015-10-14 |
监事信息 | 李文喜(监事) [新增] | 王婷(监事) [退出] | 2015-10-14 |
董事长或执行董事成员 | 陈学胤(执行董事) [新增] | 王红雨(执行董事) [退出] | 2015-10-14 |
高管人员 | 李文喜(监事) [新增]
陈学胤(总经理) [新增]
陈学胤(执行(常务)董事) [新增] | 王红雨(总经理) [退出]
王婷(监事) [退出]
王红雨(执行(常务)董事) [退出] | 2015-10-14 |
董事成员 | 李文喜(监事) [新增]
陈学胤(总经理) [新增]
陈学胤(执行(常务)董事) [新增] | 王红雨(总经理) [退出]
王婷(监事) [退出]
王红雨(执行(常务)董事) [退出] | 2015-10-14 |
股东 | 广州美搭汇网络科技有限公司 550(万元) 55% [新增]
王红雨 200( - 66.66667% )(万元) 20%
陈学胤 250(万元) 25% [新增] | 王红雨 600(万元) 60%
崔毅 400(万元) 40% [退出] | 2015-10-14 |
监事成员 | 李文喜(监事) [新增]
陈学胤(总经理) [新增]
陈学胤(执行(常务)董事) [新增] | 王红雨(总经理) [退出]
王婷(监事) [退出]
王红雨(执行(常务)董事) [退出] | 2015-10-14 |
地址变更 | 深圳市福田区福保街道保税区桂花路5号加福广场A栋酒店七层706、707室 | 深圳市罗湖区桂园街道办宝安中路中航凯特公寓401-G室 | 2015-10-13 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-03-06 |
章程 | - | - | 2015-03-06 |
住所 | 深圳市罗湖区桂园街道办宝安中路中航凯特公寓401-G室 | 深圳市福田区保税区红棉道8号英达利科技数码园C栋702(H号)(仅限办公) | 2015-03-06 |
章程 | | | 2015-03-06 |
股东(投资人) | 王红雨 600(万元) 60% 崔毅 400(万元) 40% | 王 婷 400(万元) 40% 王红雨 600(万元) 60% | 2014-04-24 |
股东 | 王红雨600(万元)60%崔毅400(万元)40% | 王婷400(万元)40%王红雨600(万元)60% | 2014-04-24 |
投资人变更 | 股东名称:崔毅、出资额:400、出资比例:40;股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60; | 股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60;股东名称:王 婷、出资额:400、出资比例:40; | 2014-04-24 |
投资人 | 崔毅 400(万元)40% 王红雨 600(万元)60% | 王 婷 400(万元)40% 王红雨 600(万元)60% | 2014-04-24 |
投资人变更 | 股东名称:崔毅、出资额:400、出资比例:40; [新增]
股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60; | 股东名称:王红雨、出资额:600、出资比例:60;
股东名称:王 婷、出资额:400、出资比例:40; [退出] | 2014-04-24 |
投资人变更 | 名称:崔毅,出资额:400,出资比例:40 [新增]
名称:王红雨,出资额:600,出资比例:60 | 名称:王红雨,出资额:600,出资比例:60
名称:王 婷,出资额:400,出资比例:40 [退出] | 2014-04-24 |
股东 | 王红雨 600(万元) 60%
崔毅 400(万元) 40% [新增] | 王
婷 400(万元) 40% [退出]
王红雨 600(万元) 60% | 2014-04-24 |
商事登记换照 | - | - | 2013-04-12 |
投资人变更 | 名称:王红雨,出资额:600,出资比例:60名称:王婷,出资额:400,出资比例:40 | 名称:王婷,出资额:120,出资比例:40名称:王红雨,出资额:180,出资比例:60 | 2013-04-12 |
注册资本变更 | 1000 | 300 | 2013-04-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-12 |
注册资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2013-04-12 |
投资人 | 王 婷 400(万元)40% 王红雨 600(万元)60% | 王 婷 120(万元)40% 王红雨 180(万元)60% | 2013-04-12 |