变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2001-07-19至2021-07-19 | 2021-03-17 |
升级换照 | *****M | *****M | 2021-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-05 | 2019-03-22 | 2021-03-17 |
期限 | 2001-07-19,, | 2001-07-19,2021-07-19,20 | 2021-03-17 |
投资人 | 张培德 100(万元)10%李东兴 900(万元)90% | 蔡礼平 100(万元)10%李东兴 900(万元)90% | 2021-03-17 |
负责人 | 李东兴 | 李东兴 | 2021-03-17 |
注册资本 | 1000 人民币( - 80% ) | 5000 人民币 | 2019-03-22 |
投资人 | 蔡礼平 100(万元)10% 李东兴 900(万元)90% | 李东兴 4500(万元)90% 蔡礼平 500(万元)10% | 2019-03-22 |
投资人变更 | 股东名称:蔡礼平、出资额:100( - 80% )、出资比例:10;
股东名称:李东兴、出资额:900( - 80% )、出资比例:90; | 股东名称:李东兴、出资额:4500、出资比例:90;
股东名称:蔡礼平、出资额:500、出资比例:10; | 2019-03-22 |
注册资本变更 | 1000( - 80% ) | 5000 | 2019-03-22 |
章程备案 | 2019-03-22 | 2014-09-04 | 2019-03-22 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝丹路9号A栋厂房201 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗中元路华都厂B33栋二楼 | 2018-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2018-08-10 |
统一社会信用代码 | *****M | - | 2016-11-03 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-11-03 |
其他事项备案 | *****M | - | 2016-11-03 |
一照一码换照 | - | - | 2016-11-03 |
一照一码换照 | | | 2016-11-03 |
一照一码升级 | | | 2016-11-03 |
实收资本 | 人民币5000万元 | 人民币50万元 | 2014-09-04 |
注册资本 | 人民币5000 万元 | 人民币50 万元 | 2014-09-04 |
股东(投资人) | 李东兴 4500(万元) 90% 蔡礼平 500(万元) 10% | 蔡礼平 5(万元) 10% 李东兴 45(万元) 90% | 2014-09-04 |
实收资本 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2014-09-04 |
注册资本 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2014-09-04 |
投资人 | 蔡礼平 500(万元)10% 李东兴 4500(万元)90% | 蔡礼平 5(万元)10% 李东兴 45(万元)90% | 2014-09-04 |
投资人变更 | 股东名称:李东兴、出资额:4500( + 9900% )、出资比例:90;
股东名称:蔡礼平、出资额:500( + 9900% )、出资比例:10; | 股东名称:李东兴、出资额:45、出资比例:90;
股东名称:蔡礼平、出资额:5、出资比例:10; | 2014-09-04 |
注册资本变更 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2014-09-04 |
投资人变更 | 名称:李东兴,出资额:4500( + 9900% ),出资比例:90
名称:蔡礼平,出资额:500( + 9900% ),出资比例:10 | 名称:蔡礼平,出资额:5,出资比例:10
名称:李东兴,出资额:45,出资比例:90 | 2014-09-04 |
股东 | 李东兴 4500( + 9900% )(万元) 90%
蔡礼平 500( + 9900% )(万元) 10% | 蔡礼平 5(万元) 10%
李东兴 45(万元) 90% | 2014-09-04 |
注册资本 | 人民币5000 万元( + 9900% ) | 人民币50 万元 | 2014-09-04 |
实收资本 | 人民币5000万元( + 9900% ) | 人民币50万元 | 2014-09-04 |
投资人 | 蔡礼平 5(万元)10% 李东兴 45(万元)90% | 莫荣安 5(万元)10% 李东兴 45(万元)90% | 2014-08-22 |
投资人变更 | 股东名称:李东兴、出资额:45、出资比例:90;
股东名称:蔡礼平、出资额:5、出资比例:10; [新增] | 股东名称:莫荣安、出资额:5、出资比例:10; [退出]
股东名称:李东兴、出资额:45、出资比例:90; | 2014-08-22 |
投资人变更 | 名称:蔡礼平,出资额:5,出资比例:10 [新增]
名称:李东兴,出资额:45,出资比例:90 | 名称:莫荣安,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:李东兴,出资额:45,出资比例:90 | 2014-08-22 |
股东 | 蔡礼平 5(万元) 10% [新增]
李东兴 45(万元) 90% | 李东兴 45(万元) 90%
莫荣安 5(万元) 10% [退出] | 2014-08-22 |
股东(投资人) | 蔡礼平 5(万元) 10% 李东兴 45(万元) 90% | 李东兴 45(万元) 90% 莫荣安 5(万元) 10% | 2014-08-22 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-08 |
期限变更 | 2001-07-19,2021-07-19 | 2001-07-19,2011-07-19 | 2011-05-26 |
其他事项备案 | ***** | *****91 | 2011-05-26 |
期限 | 自2001-07-19至2021-07-19 | 自2001-07-19至2011-07-19 | 2011-05-26 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗中元路华都厂B33栋二楼 | 深圳市福田区金地工业区141栋三楼E区 | 2011-05-26 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****91 | 2011-05-26 |
期限变更 | 从2001-07-19至2021-07-19 | 从2001-07-19至2011-07-19 | 2011-05-26 |
经营范围变更 | 服装的生产加工及销售(《建设项目环境影响审查批复》有效期限至2016年5月24日);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 服装的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2011-05-26 |
经营范围变更 | 服装的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 服装的设计与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生产、加工服装(产品自产自销)。 | 2005-01-17 |
实收资本 | 50 | 0 | 2003-01-08 |
地址变更 | 深圳市福田区金地工业区141栋三楼E区 | 深圳市福田区金地工业区141栋四楼C区 | 2003-01-08 |
经营范围变更 | 服装的设计与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生产、加工服装(产品自产自销)。 | 服装的设计与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2003-01-08 |
其他事项备案 | - | - | 2003-01-08 |