变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2001-10-18至2021-10-18 | 2021-09-15 |
成员 | 刘捷娜(监事) | 王新桥(监事) | 2021-09-15 |
监事信息 | 刘捷娜(监事) [新增] | 王新桥(监事) [退出] | 2021-09-15 |
期限 | 2001-10-18,, | 2001-10-18,2021-10-18,20 | 2021-09-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-14 | 2019-12-19 | 2021-09-15 |
章程 | - | - | 2021-09-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-12-25 |
投资人 | 张运虎 50(万元)100% | 义旺得 16(万元)32% 张运虎 19(万元)38% 刘捷娜 15(万元)30% | 2019-12-25 |
升级换照 | - | - | 2019-12-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-25 |
股东 | 张运虎 50( + 163.15789% )(万元)100% | 张运虎 19(万元)38%刘捷娜 15(万元)30%义旺得 16(万元)32% | 2019-12-25 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路36号B栋创意工场301 | 深圳市宝安区福永街道新塘工业区利嘉发工业园A栋五楼 | 2019-12-25 |
章程备案 | 2019-12-19 | 1900-01-01 | 2019-12-25 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-25 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-12-25 |
股权 | 张运虎 [新增] | 杜惠群 [退出] | 2016-12-01 |
股权 | 王新桥(监事),
张运虎(总经理), [新增]
张运虎(执行董事) [新增] | 王新桥(监事),
杜惠群(执行董事), [退出]
杜惠群(总经理) [退出] | 2016-12-01 |
成员 | 王新桥(监事),张运虎(总经理),张运虎(执行董事) | 王新桥(监事),杜惠群(执行董事),杜惠群(总经理) | 2016-12-01 |
负责人 | 张运虎 | 杜惠群 | 2016-12-01 |
其他事项备案 | 股东名称:义旺得、出资额:16、出资比例:32;股东名称:张运虎、出资额:19、出资比例:38;股东名称:刘捷娜、出资额:15、出资比例:30; | 股东名称:王新桥、出资额:24、出资比例:48;股东名称:杜惠群、出资额:26、出资比例:52; | 2016-12-01 |
负责人变更 | 总经理:张运虎;
董事长:张运虎;
法定代表人:张运虎;
股东:义旺得;
监事:王新桥;
股东:张运虎;
股东:刘捷娜; | 股东:杜惠群;
法定代表人:杜惠群;
股东:王新桥;
董事长:杜惠群;
总经理:杜惠群;
监事:王新桥; | 2016-12-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:张运虎 [新增]
监事:王新桥
执行董事:张运虎 [新增] | 监事:王新桥
总经理:杜惠群 [退出]
执行董事:杜惠群 [退出] | 2016-12-01 |
高管人员 | 张运虎(总经理) [新增] | 杜惠群(总经理) [退出] | 2016-12-01 |
董事长或执行董事成员 | 张运虎(执行董事) [新增] | 杜惠群(执行董事) [退出] | 2016-12-01 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道新塘工业区利嘉发工业园A栋五楼 | 深圳市南山区西丽大�商业街212号 | 2016-12-01 |
董事成员 | 张运虎(总经理) [新增]
张运虎(执行(常务)董事) [新增]
王新桥(监事) | 杜惠群(总经理) [退出]
王新桥(监事)
杜惠群(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-01 |
股权 | 刘捷娜 15(万元) 30% [新增]
张运虎 19(万元) 38% [新增]
义旺得 16(万元) 32% [新增] | 杜惠群 26(万元) 52% [退出]
王新桥 24(万元) 48% [退出] | 2016-12-01 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道新塘工业区利嘉发工业园A栋五楼 | 深圳市南山区西丽大磡商业街212号 | 2016-12-01 |
高管人员 | 张运虎(总经理) [新增]
张运虎(执行(常务)董事) [新增]
王新桥(监事) | 杜惠群(总经理) [退出]
王新桥(监事)
杜惠群(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-01 |
高管人员 | 张运虎(总经理) 张运虎(执行(常务)董事) 王新桥(监事) | 杜惠群(总经理) 王新桥(监事) 杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-12-01 |
股权 | 刘捷娜 15(万元) 30% 张运虎 19(万元) 38% 义旺得 16(万元) 32% | 杜惠群 26(万元) 52% 王新桥 24(万元) 48% | 2016-12-01 |
董事成员 | 张运虎(总经理) 张运虎(执行(常务)董事) 王新桥(监事) | 杜惠群(总经理) 王新桥(监事) 杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-12-01 |
法定代表人(负责人) | 张运虎 | 杜惠群 | 2016-12-01 |
一照一码升级 | | | 2016-07-05 |
一照一码换照 | | | 2016-07-05 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-07-05 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-05 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-07-05 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-05 |
成员 | 杜惠群
26(万元)52%
王新桥
24(万元)48% | 杜惠群
26(万元)52%
王新桥
24(万元)48% | 2016-07-01 |
成员 | 杜惠群 | 杜惠群 | 2016-07-01 |
成员 | 王新桥(监事),杜惠群(执行董事),杜惠群(总经理) | 杜惠群(执行董事),杜惠群(总经理),王新桥(监事) | 2016-07-01 |
投资人 | 王新桥 24(万元)48% 杜惠群 26(万元)52% | 杜惠群 26(万元)52% 王新桥 24(万元)48% | 2016-07-01 |
负责人 | 杜惠群 | 杜惠群 | 2016-07-01 |
投资人变更 | 股东名称:王新桥、出资额:24、出资比例:48;
股东名称:杜惠群、出资额:26、出资比例:52; | 股东名称:王新桥、出资额:24、出资比例:48;
股东名称:杜惠群、出资额:26、出资比例:52; | 2016-07-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:杜惠群
执行董事:杜惠群
监事:王新桥 | 监事:王新桥
总经理:杜惠群
执行董事:杜惠群 | 2016-07-01 |
其他事项备案 | 一照一码升级 | 一照一码升级 | 2016-07-01 |
负责人变更 | 股东:杜惠群;
法定代表人:杜惠群;
股东:王新桥;
董事长:杜惠群;
总经理:杜惠群;
监事:王新桥; | 董事长:杜惠群;
法定代表人:杜惠群;
股东:杜惠群;
总经理:杜惠群;
监事:王新桥;
股东:王新桥; | 2016-07-01 |
董事长或执行董事成员 | 杜惠群(执行董事) | 杜惠群(执行董事) | 2016-07-01 |
监事信息 | 王新桥(监事) | 王新桥(监事) | 2016-07-01 |
高管人员 | 杜惠群(总经理) | 杜惠群(总经理) | 2016-07-01 |
投资人变更 | 名称:王新桥,出资额:24,出资比例:48
名称:杜惠群,出资额:26,出资比例:52 | 名称:杜惠群,出资额:26,出资比例:52
名称:王新桥,出资额:24,出资比例:48 | 2016-07-01 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-01 |
高管人员 | 杜惠群(总经理)
王新桥(监事)
杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事)
杜惠群(总经理)
杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
股东 | 杜惠群 26(万元) 52%
王新桥 24(万元) 48% | 王新桥 24(万元) 48%
杜惠群 26(万元) 52% | 2016-07-01 |
董事成员 | 杜惠群(总经理)
王新桥(监事)
杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事)
杜惠群(总经理)
杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
监事成员 | 杜惠群(总经理)
王新桥(监事)
杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事)
杜惠群(总经理)
杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
法定代表人 | 杜惠群 | 杜惠群 | 2016-07-01 |
监事成员 | 杜惠群(总经理) 王新桥(监事) 杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事) 杜惠群(总经理) 杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
董事成员 | 杜惠群(总经理) 王新桥(监事) 杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事) 杜惠群(总经理) 杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
股东(投资人) | 杜惠群 26(万元) 52% 王新桥 24(万元) 48% | 王新桥 24(万元) 48% 杜惠群 26(万元) 52% | 2016-07-01 |
高管人员 | 杜惠群(总经理) 王新桥(监事) 杜惠群(执行(常务)董事) | 王新桥(监事) 杜惠群(总经理) 杜惠群(执行(常务)董事) | 2016-07-01 |
一照一码升级 | | | 2016-07-01 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-24 |
期限变更 | 2001-10-18,2021-10-18 | 2001-10-18,2011-10-18 | 2011-09-15 |
期限 | 自2001-10-18至2021-10-18 | 自2001-10-18至2011-10-18 | 2011-09-15 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2011-10-18 | 2011-09-15 |
期限变更 | 从2001-10-18至2021-10-18 | 从2001-10-18至2011-10-18 | 2011-09-15 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****32 | 2011-09-15 |
成员 | 杜惠群
26(万元)52%
王新桥
24(万元)48% | 杜惠群
26(万元)52%
吴小辉
24(万元)48% | 2004-09-13 |
实收资本 | 50 | 0 | 2004-09-13 |
成员 | 杜惠群(执行董事),杜惠群(总经理),王新桥(监事) | 杜惠群(执行董事),杜惠群(总经理),吴小辉(监事) | 2004-09-13 |
投资人 | 杜惠群 26(万元)52% 王新桥 24(万元)48% | 吴小辉 24(万元)48% 杜惠群 26(万元)52% | 2004-09-13 |
其他事项备案 | - | - | 2004-09-13 |
董事长或执行董事成员 | 杜惠群(执行董事) | 杜惠群(执行董事) | 2004-09-13 |
投资人变更 | 名称:杜惠群,出资额:26,出资比例:52
名称:王新桥,出资额:24,出资比例:48 [新增] | 名称:杜惠群,出资额:26,出资比例:52
名称:吴小辉,出资额:24,出资比例:48 [退出] | 2004-09-13 |