深圳市先得力科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道九围社区九围新村一区53号203(办公场所),我公司主要提供LED电源、电子产品、五金配件的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市先得力科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李政富 | 90% | 人民币90万元 |
刘桂香 | 10% | 人民币10万元 |
深圳市先得力科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2022-03-24 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-24 |
期限 | 2012-01-04,, | 2012-01-04,2022-01-04,10 | 2022-03-24 |
期限 | 永续经营 | 自2012-01-04至2022-01-04 | 2022-03-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-23 | - | 2022-03-24 |
地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区西十八巷4号808 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区九围新村一区53号203(办公场所) | 2022-03-24 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2018-11-10 |
其他事项备案 | *****N | - | 2018-11-10 |
股权 | 刘桂香 10(万元)10% [新增] 李政富 90(万元)90% [新增] | 施绍明 50(万元)50% [退出] 王启刚 50(万元)50% [退出] | 2012-09-11 |
成员 | 刘桂香(监事),李政富(执行董事),李政富(总经理) | 王启刚(总经理),王启刚(执行董事),施绍明(监事) | 2012-09-11 |
投资人 | 刘桂香 10(万元)10% 李政富 90(万元)90% | 施绍明 50(万元)50% 王启刚 50(万元)50% | 2012-09-11 |
负责人 | 李政富 | 王启刚 | 2012-09-11 |
其他事项备案 | - | - | 2012-09-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-09-11 |
负责人变更 | - | - | 2012-09-11 |
投资人变更 | 名称:刘桂香,出资额:10,出资比例:10 [新增] 名称:李政富,出资额:90,出资比例:90 [新增] | 名称:施绍明,出资额:50,出资比例:50 [退出] 名称:王启刚,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2012-09-11 |
监事信息 | 刘桂香(监事) [新增] | 施绍明(监事) [退出] | 2012-09-11 |
董事长或执行董事成员 | 李政富(执行董事) [新增] | 王启刚(执行董事) [退出] | 2012-09-11 |
高管人员 | 李政富(总经理) [新增] | 王启刚(总经理) [退出] | 2012-09-11 |
名称变更 | 深圳市先得力科技有限公司 | 深圳市启明电器有限公司 | 2012-09-11 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区九围新村一区53号203(办公场所) | 深圳市宝安区西乡街道流塘路富东花园3栋B座202(办公场所) | 2012-09-11 |
经营范围变更 | LED电源、电子产品、五金配件的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目) | 家用电器、数码产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2012-09-11 |
深圳市先得力科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘桂香 | 监事 |
李政富 | 执行(常务)董事 |
李政富 | 总经理 |
本页是 [深圳市先得力科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。