本公司是一家专业致力于运输冷冻机,巴士空调和房车空调研究开发生产的公司。
10个系列、50多个品种的产品将满足不同客户的需求,都灵压缩机有限公司在100多个国家和地区都有市场销售和售后服务,中国工厂——占地13万平方米,是目前全球Zui大的生产基地,24小时的售后服务让客户买得放心,用得开心。
公司以追逐与世界驰名产品并驾齐驱的高品质为目标,不断挑战极限、努力追求无暇的设计、完美的工艺、超卓性能的产品。以及不懈寻求更新颖的技术以提供给客户。
10个系列、50多个品种的产品将满足不同客户的需求,都灵压缩机有限公司在100多个国家和地区都有市场销售和售后服务,中国工厂——占地13万平方米,是目前全球Zui大的生产基地,24小时的售后服务让客户买得放心,用得开心。
公司以追逐与世界驰名产品并驾齐驱的高品质为目标,不断挑战极限、努力追求无暇的设计、完美的工艺、超卓性能的产品。以及不懈寻求更新颖的技术以提供给客户。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所)
- 固定电话:
- (0755)82268776 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张峰
- 经理手机:
- 138****4334 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- dulingyasuoji@126.com
- 邮政编码:
- 518000
- 传真号码:
- 86-0755-82320357
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-82332709 |
电子邮箱 | dulingyasuoji@126.com |
座机号码 | 0755-82333156 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市都灵压缩机有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
惠祥振 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市都灵压缩机有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-04-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-14 | 2020-01-09 | 2020-04-16 |
许可信息 | 《成品油零售经营批准证书》(),《危险化学品经营许可证(非乙种)》(),《危险化学品经营许可证》() | 《危险化学品经营许可证》(),《成品油零售经营批准证书》(),《危险化学品经营许可证(非乙种)》() | 2020-04-16 |
地址 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路120号福洪大厦651 | 深圳市宝安区福永街道政丰南路聚德大厦406 | 2020-04-16 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、沙石、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-01-13 |
章程备案 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2020-01-13 |
- | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、沙石、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-01-13 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-01-08 |
章程备案 | 2020-01-07 | 2020-01-03 | 2020-01-08 |
- | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-01-08 |
许可信息 | 惠祥振 500(万元)100% | 袁旭东 500(万元)100% | 2020-01-03 |
许可信息 | 惠祥振 | - | 2020-01-03 |
许可信息 | 梁燕媚(监事),惠祥振(执行董事),惠祥振(总经理) | 袁旭东(总经理),阙国琴(监事),袁旭东(执行董事) | 2020-01-03 |
许可经营 | 石油制品销售。 | - | 2020-01-03 |
许可信息 | 《成品油零售经营批准证书》(),《危险化学品经营许可证(非乙种)》(),《危险化学品经营许可证》() | - | 2020-01-03 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经济信息咨询;货物及技术进出口;压缩机的购销(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。 | 2020-01-03 |
指定联系人 | 惠祥振 | - | 2020-01-03 |
成员 | 梁燕媚(监事),惠祥振(执行董事),惠祥振(总经理) | 袁旭东(总经理),阙国琴(监事),袁旭东(执行董事) | 2020-01-03 |
投资人 | 惠祥振 500(万元)100% | 袁旭东 500(万元)100% | 2020-01-03 |
负责人 | 惠祥振 | 袁旭东 | 2020-01-03 |
- | 石油制品销售。 | - | 2020-01-03 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-03 |
- | 投资兴办实业(具体项目另行申报);新能源产品的技术开发;电子产品、电子设备、机械设备、仪器仪表、电源、家具用品、金属制品、五金制品、铜制品、铝制品、锌合金制品、不锈钢制品、铁制品、水暖卫浴制品、纸制品(不含出版物)、玻璃制品、金属材料、模具钢材、铜材、铝材、锌合金、不锈钢、通用机械、汽车零配件、数码产品、锂电池、办公用品、日用百货、塑胶制品、汽车配件、建筑材料、建材、塑胶、化工产品(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)、 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品、成品油)的销售;机械设备的租赁及技术咨询;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经济信息咨询;货物及技术进出口;压缩机的购销(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。 | 2020-01-03 |
名称变更 | 深圳市都一灵实业有限公司 | 深圳市都灵压缩机有限公司 | 2020-01-03 |
许可经营项目变更 | - | - | 2020-01-03 |
章程备案 | 2020-01-03 | 2019-03-05 | 2020-01-03 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-03 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-03 |
投资人 | 袁旭东 500(万元)100% | 袁旭东 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 2019-03-12 |
投资人变更 | 股东名称:袁旭东、出资额:500( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:袁旭东、出资额:50、出资比例:10; 股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; [退出] | 2019-03-12 |
其他事项备案 | - | - | 2019-03-12 |
章程备案 | 2019-03-05 | 2019-02-23 | 2019-03-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-03-12 |
成员 | 张峰 450(万元)90% 袁旭东 50(万元)10% | 阙国琴 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 2019-02-27 |
成员 | 袁旭东 | 张峰 | 2019-02-27 |
成员 | 袁旭东(总经理),袁旭东(执行董事) | 张峰(执行董事),张峰(总经理) | 2019-02-27 |
投资人 | 袁旭东 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 阙国琴 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 2019-02-27 |
负责人 | 袁旭东 | 张峰 | 2019-02-27 |
章程备案 | 2019-02-23 | 2017-09-04 | 2019-02-27 |
投资人变更 | 股东名称:袁旭东、出资额:50、出资比例:10; [新增] 股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:阙国琴、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; | 2019-02-27 |
负责人变更 | 总经理:袁旭东; 股东:; 董事长:袁旭东; 法定代表人:袁旭东; 股东:; | 股东:阙国琴; 股东:张峰; 总经理:张峰; 法定代表人:张峰; 董事长:张峰; | 2019-02-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:袁旭东 [新增] 执行董事:袁旭东 [新增] | 执行董事:张峰 [退出] 总经理:张峰 [退出] | 2019-02-27 |
章程备案 | 2017-09-04 | 2016-06-22 | 2017-09-07 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道政丰南路聚德大厦406 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 2017-09-07 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗路11号庆丰大厦216室 | 2016-12-26 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗路11号庆丰大厦216室 | 2016-12-26 |
监事成员 | 阙国琴(监事) 张峰(总经理) 张峰(执行(常务)董事) | 张峰(总经理) 林广伟(监事) 张峰(执行(常务)董事) | 2016-12-23 |
章程 | 2016-12-23 | ||
股东(投资人) | 张峰 450(万元) 90% 阙国琴 50(万元) 10% | 林广伟 50(万元) 10% 张峰 450(万元) 90% | 2016-12-23 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗路11号庆丰大厦216室 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 2016-12-23 |
成员 | 张峰 450(万元)90% 阙国琴 50(万元)10% | 林广伟 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 2016-12-23 |
成员 | 张峰(总经理),张峰(执行董事),阙国琴(监事) | 张峰(执行董事),张峰(总经理),林广伟(监事) | 2016-12-23 |
投资人 | 张峰 450(万元)90% 阙国琴 50(万元)10% | 林广伟 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% | 2016-12-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗路11号庆丰大厦216室 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 2016-12-23 |
投资人变更 | 股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; 股东名称:阙国琴、出资额:50、出资比例:10; [新增] | 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; | 2016-12-23 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:张峰 监事:阙国琴 [新增] 执行董事:张峰 | 监事:林广伟 [退出] 总经理:张峰 执行董事:张峰 | 2016-12-23 |
股权 | 张峰(执行董事), [新增] 张峰(总经理), [新增] 林广伟(监事) | 吴思敏(总经理), [退出] 吴思敏(执行董事), [退出] 林广伟(监事) | 2016-10-11 |
股权 | 张峰 [新增] | 吴思敏 [退出] | 2016-10-11 |
股权 | 林广伟 50(万元)10% 张峰 450(万元)90% [新增] | 林广伟 50(万元)10% 吴思敏 450(万元)90% [退出] | 2016-10-11 |
成员 | 张峰(执行董事),张峰(总经理),林广伟(监事) | 吴思敏(总经理),吴思敏(执行董事),林广伟(监事) | 2016-10-11 |
其他事项备案 | 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10;股东名称:张峰、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:吴思敏、出资额:450、出资比例:90;股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10; | 2016-10-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张峰 [新增] 总经理:张峰 [新增] 监事:林广伟 | 监事:林广伟 执行董事:吴思敏 [退出] 总经理:吴思敏 [退出] | 2016-10-11 |
法定代表人(负责人) | 张峰 | 吴思敏 | 2016-10-11 |
高管人员 | 张峰(总经理) 林广伟(监事) 张峰(执行(常务)董事) | 吴思敏(执行(常务)董事) 吴思敏(总经理) 林广伟(监事) | 2016-10-11 |
股权 | 林广伟 50(万元) 10% 张峰 450(万元) 90% | 吴思敏 450(万元) 90% 林广伟 50(万元) 10% | 2016-10-11 |
董事成员 | 张峰(总经理) 林广伟(监事) 张峰(执行(常务)董事) | 吴思敏(执行(常务)董事) 吴思敏(总经理) 林广伟(监事) | 2016-10-11 |
负责人 | 张峰 | 吴思敏 | 2016-10-11 |
负责人变更 | 法定代表人:张峰; 监事:林广伟; 总经理:张峰; 股东:张峰; 股东:林广伟; 董事长:张峰; | 股东:林广伟; 股东:吴思敏; 董事长:吴思敏; 总经理:吴思敏; 法定代表人:吴思敏; 监事:林广伟; | 2016-10-11 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 深圳市罗湖区南湖街道春风路庐山大厦B座10G | 2016-07-11 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 深圳市罗湖区南湖街道春风路庐山大厦B座10G | 2016-07-11 |
成员 | 吴思敏 | 彭娟 | 2016-06-27 |
成员 | 林广伟 50(万元)10% 吴思敏 450(万元)90% | 彭娟 450(万元)90% 林广伟 50(万元)10% | 2016-06-27 |
期限 | 自1996-10-17至2046-10-17 | 自1996-10-17至2016-10-17 | 2016-06-27 |
成员 | 吴思敏(总经理),吴思敏(执行董事),林广伟(监事) | 林广伟(监事),彭娟(总经理),彭娟(执行董事) | 2016-06-27 |
投资人 | 林广伟 50(万元)10% 吴思敏 450(万元)90% | 彭娟 450(万元)90% 林广伟 50(万元)10% | 2016-06-27 |
负责人 | 吴思敏 | 彭娟 | 2016-06-27 |
负责人变更 | 法定代表人:吴思敏; 监事:林广伟; 股东:林广伟; 股东:吴思敏; 董事长:吴思敏; 总经理:吴思敏; | 总经理:彭娟; 监事:林广伟; 股东:林广伟; 法定代表人:彭娟; 董事长:彭娟; 股东:彭娟; | 2016-06-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:吴思敏 [新增] 总经理:吴思敏 [新增] 监事:林广伟 | 监事:林广伟 总经理:彭娟 [退出] 执行董事:彭娟 [退出] | 2016-06-27 |
期限变更 | 1996-10-17,2046-10-17 | 1996-10-17,2016-10-17 | 2016-06-27 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-27 |
地址变更 | 深圳市罗湖区南湖街道春风路庐山大厦B座10G | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 2016-06-27 |
投资人变更 | 股东名称:吴思敏、出资额:450、出资比例:90; [新增] 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10; | 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10; 股东名称:彭娟、出资额:450、出资比例:90; [退出] | 2016-06-27 |
经营期限 | 自1996年10月17日起至2046年10月17日止 | 自1996年10月17日起至2016年10月17日止 | 2016-06-27 |
股东(投资人) | 吴思敏 450(万元) 90% 林广伟 50(万元) 10% | 彭娟 450(万元) 90% 林广伟 50(万元) 10% | 2016-06-27 |
章程 | 2016-06-27 | ||
法定代表人(负责人) | 吴思敏 | 彭娟 | 2016-06-27 |
董事成员 | 吴思敏(执行(常务)董事) 吴思敏(总经理) 林广伟(监事) | 彭娟(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 2016-06-27 |
高管人员 | 吴思敏(执行(常务)董事) 吴思敏(总经理) 林广伟(监事) | 彭娟(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 2016-06-27 |
住所 | 深圳市罗湖区南湖街道春风路庐山大厦B座10G | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 2016-06-27 |
高管人员 | 彭娟(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 阙国琴(执行(常务)董事) 林广伟(监事) 阙国琴(总经理) | 2016-01-15 |
董事成员 | 彭娟(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 阙国琴(执行(常务)董事) 林广伟(监事) 阙国琴(总经理) | 2016-01-15 |
法定代表人(负责人) | 彭娟 | 阙国琴 | 2016-01-15 |
成员 | 彭娟 | 阙国琴 | 2016-01-15 |
成员 | 林广伟(监事),彭娟(执行董事),彭娟(总经理) | 阙国琴(总经理),林广伟(监事),阙国琴(执行董事) | 2016-01-15 |
负责人 | 彭娟 | 阙国琴 | 2016-01-15 |
负责人变更 | 法定代表人:彭娟; 董事长:彭娟; 总经理:彭娟; 监事:林广伟; | 监事:林广伟; 董事长:阙国琴; 法定代表人:阙国琴; 总经理:阙国琴; | 2016-01-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:彭娟 [新增] 监事:林广伟 执行董事:彭娟 [新增] | 执行董事:阙国琴 [退出] 监事:林广伟 总经理:阙国琴 [退出] | 2016-01-15 |
股权 | 阙国琴 [新增] | 彭娟 [退出] | 2015-12-29 |
股权 | 阙国琴(总经理), [新增] 林广伟(监事), 阙国琴(执行董事) [新增] | 赵石峰(总经理), [退出] 彭娟(执行董事), [退出] 林广伟(监事) | 2015-12-29 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2015-12-29 |
股权 | 彭娟 450(万元)90% [新增] 林广伟 50(万元)10% | 赵石峰 450(万元)90% [退出] 林广伟 50(万元)10% | 2015-12-29 |
成员 | 阙国琴(总经理),林广伟(监事),阙国琴(执行董事) | 赵石峰(总经理),彭娟(执行董事),林广伟(监事) | 2015-12-29 |
负责人 | 阙国琴 | 彭娟 | 2015-12-29 |
其他事项备案 | 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10;股东名称:彭娟、出资额:450、出资比例:90; | 股东名称:林广伟、出资额:50、出资比例:10;股东名称:赵石峰、出资额:450、出资比例:90; | 2015-12-29 |
负责人变更 | 法定代表人:阙国琴; 总经理:阙国琴; 股东:彭娟; 监事:林广伟; 董事长:阙国琴; 股东:林广伟; | 股东:林广伟; 总经理:赵石峰; 法定代表人:彭娟; 股东:赵石峰; 监事:林广伟; 董事长:彭娟; | 2015-12-29 |
高管人员 | 阙国琴(执行(常务)董事) 林广伟(监事) 阙国琴(总经理) | 赵石峰(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 2015-12-29 |
一照一码升级 | 2015-12-29 | ||
董事成员 | 阙国琴(执行(常务)董事) 林广伟(监事) 阙国琴(总经理) | 赵石峰(总经理) 彭娟(执行(常务)董事) 林广伟(监事) | 2015-12-29 |
法定代表人(负责人) | 阙国琴 | 彭娟 | 2015-12-29 |
股权 | 彭娟 450(万元) 90% 林广伟 50(万元) 10% | 林广伟 50(万元) 10% 赵石峰 450(万元) 90% | 2015-12-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:阙国琴 [新增] 监事:林广伟 总经理:阙国琴 [新增] | 总经理:赵石峰 [退出] 监事:林广伟 执行董事:彭娟 [退出] | 2015-12-29 |
其他事项备案 | *****B | - | 2015-12-29 |
成员 | 彭娟 | 赵石峰 | 2013-12-16 |
成员 | 赵石峰(总经理),彭娟(执行董事),林广伟(监事) | 赵石峰(总经理),赵石峰(执行董事),林广伟(监事) | 2013-12-16 |
负责人 | 彭娟 | 赵石峰 | 2013-12-16 |
证照有效期限 | 2016-10-17 | 2010-12-31 | 2010-12-20 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2016-10-17 | 2010-08-13 |
地址 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区政丰南路聚德大厦6楼610(办公场所) | 深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德建材市场F区7-8号 | 2010-08-13 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****22 | 2007-11-23 |
地址 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德建材市场F区7-8号 | 深圳市宝安区福永镇宝桥旧货市场前楼商铺12-13号 | 2007-11-23 |
期限 | 自1996-10-17至2016-10-17 | 自1996-10-17至2006-10-17 | 2006-02-07 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经济信息咨询;货物及技术进出口;压缩机的购销(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]0379号《资格证书》的规定经营)。 | 2006-02-07 |
名称 | 深圳市都灵压缩机有限公司 | 深圳市中客实业发展有限公司 | 2006-02-07 |
深圳市都灵压缩机有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
阙国琴 | 监事 |
张峰 | 执行(常务)董事 |
张峰 | 总经理 |
深圳市都灵压缩机有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市中客实业发展有限公司汽车配件销售部 | 深圳市宝安区福永镇永泰路12、13号 | 2000-03-08 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市都灵压缩机有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。