宇慧文化传播公司是一家致力于创意服务的专业公司。为各类企业和团体提供全面的形象构建、整合传播和创意设计服务。包括品牌策划、视觉识别系统(VIS)设计、企业形象系统(CIS)设计、商业影像、网站建设、活动策划组织等各个层面的服务,帮助客户有效地建立、维护和强化商业品牌,实现利润和价值的Zui大化。
在宇慧不断壮大的过程中,公司全员精诚合作,为众多客户成功地塑造了的企业形象,同时广泛地参与业界的交流和沟通,为深圳乃至中国的创意产业发展做出了贡献。
凭借公司的文化理念和专业人员丰富的经验以及强有力的资源系统,我们能为各种行业和不同规模的组织提供切合组织实际的专业服务,无论面对本土或国际客户,我们所提供的服务均能同样的令客户满意,同时努力超越客户的期望。
我们的口号是:“让财富因智慧而增值!”
在宇慧不断壮大的过程中,公司全员精诚合作,为众多客户成功地塑造了的企业形象,同时广泛地参与业界的交流和沟通,为深圳乃至中国的创意产业发展做出了贡献。
凭借公司的文化理念和专业人员丰富的经验以及强有力的资源系统,我们能为各种行业和不同规模的组织提供切合组织实际的专业服务,无论面对本土或国际客户,我们所提供的服务均能同样的令客户满意,同时努力超越客户的期望。
我们的口号是:“让财富因智慧而增值!”
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区彩田路东福华路北彩天名苑红荔轩30C
- 固定电话:
- (0755)82964426 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘慧芳
- 电子邮件:
- szwish@gmail.com
- 邮政编码:
- 518026
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市宇慧文化传播有限公司 |
简称: | 宇慧文化传播 |
主要经营产品: | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);文化传播、企业形象策划。 |
经营范围: | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);文化传播、企业形象策划(不含限制项目)。 |
营业执照号码: | 440301104586224 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年03月26日 |
注册资本: | 100 (万元) |
公司官网: | http://www.yh2000.cn |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 福田区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 11141655 |
深圳市宇慧文化传播有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘慧芳 | 70% | 人民币70.0万元 |
朱俊翔 | 30% | 人民币30.0万元 |
深圳市宇慧文化传播有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-11-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-11-15 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-15 |
投资人 | 刘慧芳 70(万元)70%朱俊翔 30(万元)30% | 刘慧芳 100(万元)100% | 2021-11-15 |
章程 | - | - | 2021-11-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-11 | 2021-08-11 | 2021-11-15 |
许可经营 | 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-08-12 |
许可信息 | 建筑业企业资质证书(),工程设计资质证书(),工程设计资质证书() | - | 2021-08-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-11 | 2018-07-17 | 2021-08-12 |
一般经营项目 | 平面设计;专业设计服务;广告设计、代理;图文设计制作;企业形象策划;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);文化传播、企业形象策划(不含限制项目)。 | 2021-08-12 |
名称 | 深圳市宇慧空间设计有限公司 | 深圳市宇慧文化传播有限公司 | 2021-08-12 |
成员 | 刘慧芳 100(万元)100% | 郑翔 80(万元)80% 刘慧芳 20(万元)20% | 2018-07-27 |
成员 | 刘慧芳 | 郑翔 | 2018-07-27 |
成员 | 刘慧芳(执行董事) | 郑翔(执行董事) | 2018-07-27 |
投资人 | 刘慧芳 100(万元)100% | 刘慧芳 20(万元)20% 郑翔 80(万元)80% | 2018-07-27 |
负责人 | 刘慧芳 | 郑翔 | 2018-07-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘慧芳 [新增] | 执行董事:郑翔 [退出] | 2018-07-27 |
投资人变更 | 股东名称:刘慧芳、出资额:100( + 400% )、出资比例:100; | 股东名称:刘慧芳、出资额:20、出资比例:20; 股东名称:郑翔、出资额:80、出资比例:80; [退出] | 2018-07-27 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:刘慧芳; 法定代表人:刘慧芳; | 股东:刘慧芳; 法定代表人:郑翔; 董事长:郑翔; 股东:郑翔; | 2018-07-27 |
投资人变更 | 名称:刘慧芳,出资额:100( + 400% ),出资比例:100 | 名称:刘慧芳,出资额:20,出资比例:20 名称:郑翔,出资额:80,出资比例:80 [退出] | 2018-07-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 刘慧芳(执行董事) [新增] | 郑翔(执行董事) [退出] | 2018-07-27 |
章程备案 | 2018-07-17 | - | 2018-07-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-07-27 |
统一社会信用代码 | *****Q | - | 2017-03-27 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2017-03-27 |
一照一码换照 | - | - | 2017-03-27 |
一照一码换照 | 2017-03-27 | ||
期限变更 | 2003-03-26,5000-01-01 | 2003-03-26,2013-03-26 | 2013-08-19 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-19 |
期限 | 自2003-03-26至5000-01-01 | 自2003-03-26至2013-03-26 | 2013-08-19 |
期限变更 | 永续经营 | 从2003-03-26至2013-03-26 | 2013-08-19 |
成员 | 刘慧芳 20(万元)20% 郑翔 80(万元)80% | 孙维实 10(万元)10% 刘慧芳 80(万元)80% 李泉 10(万元)10% | 2010-04-06 |
其他事项备案 | ***** | *****19 | 2010-04-06 |
成员 | 郑翔 | 刘慧芳 | 2010-04-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-04-06 |
负责人变更 | - | - | 2010-04-06 |
成员 | 郑翔(执行董事),刘慧芳(总经理),李泉(监事) | 刘慧芳(总经理),李泉(监事),刘慧芳(执行董事) | 2010-04-06 |
投资人 | 刘慧芳 20(万元)20% 郑翔 80(万元)80% | 李泉 10(万元)10% 孙维实 10(万元)10% 刘慧芳 80(万元)80% | 2010-04-06 |
负责人 | 郑翔 | 刘慧芳 | 2010-04-06 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****19 | 2010-04-06 |
投资人变更 | 名称:郑翔,出资额:80,出资比例:80 [新增] 名称:刘慧芳,出资额:20( - 75% ),出资比例:20 | 名称:刘慧芳,出资额:80,出资比例:80 名称:李泉,出资额:10,出资比例:10 [退出] 名称:孙维实,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2010-04-06 |
董事长或执行董事成员 | 郑翔(执行董事) [新增] | 刘慧芳(执行董事) [退出] | 2010-04-06 |
深圳市宇慧文化传播有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李泉 | 监事 |
郑翔 | 执行(常务)董事 |
刘慧芳 | 总经理 |
本页是 [深圳市宇慧文化传播有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。