深圳市东江进出口贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区福保街道福民路皇庭居A3205,我公司主要提供国内商业、物资供销业;经营进出口业务;投资兴办实业;园林绿化;农副产品的技术开发,信息咨询。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市东江进出口贸易有限公司 |
简称: | 东江进出口 |
主要经营产品: | 国内商业、物资供销业。信息咨询;进出口业务。 |
经营范围: | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-3506号资格证书经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);园林绿化(凭资质证经营);农副产品的技术开发,信息咨询(不含限制项目及人才中介服务)。 |
营业执照号码: | 440306103463368 |
发证机关: | 福田局 |
核准日期: | 2016-09-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年01月28日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 福田区进出口代理公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 10799235 |
深圳市东江进出口贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
冯桂兰 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市东江进出口贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 冯孝丽(执行董事),冯孝丽(总经理) | 冯孝丽(执行董事),冯孝丽(总经理) | 2018-05-31 |
负责人 | 冯孝丽 | 冯孝丽 | 2018-05-31 |
高级管理人员备案 | 执行董事:冯孝丽 总经理:冯孝丽 | 总经理:冯孝丽 执行董事:冯孝丽 | 2018-05-31 |
负责人变更 | 董事长:冯孝丽; 法定代表人:冯孝丽; 总经理:冯孝丽; | 董事长:冯孝丽; 总经理:冯孝丽; 法定代表人:冯孝丽; | 2018-05-31 |
董事长或执行董事成员 | 冯孝丽(执行董事) | 冯孝丽(执行董事) | 2018-05-31 |
总经理 | 冯孝丽(总经理) | 冯孝丽(总经理) | 2018-05-31 |
成员 | 冯孝丽(执行董事),冯桂兰(监事),冯孝丽(总经理) | 张全进(总经理),张全进(执行董事),朱福兴(监事) | 2016-09-02 |
投资人 | 冯桂兰 100(万元)100% | 苏捷海 30(万元)30% 张全进 30(万元)30% 朱福兴 20(万元)20% 石磊 20(万元)20% | 2016-09-02 |
负责人 | 冯孝丽 | 张全进 | 2016-09-02 |
投资人变更 | 股东名称:冯桂兰、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:朱福兴、出资额:20、出资比例:20; [退出] 股东名称:苏捷海、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:石磊、出资额:20、出资比例:20; [退出] 股东名称:张全进、出资额:30、出资比例:30; [退出] | 2016-09-02 |
负责人变更 | 法定代表人:冯孝丽; 监事:冯桂兰; 总经理:冯孝丽; 股东:冯桂兰; 董事长:冯孝丽; | 监事:朱福兴; 股东:朱福兴; 股东:石磊; 董事长:张全进; 法定代表人:张全进; 总经理:张全进; 股东:苏捷海; 股东:张全进; | 2016-09-02 |
高级管理人员备案 | 监事:冯桂兰 [新增] 总经理:冯孝丽 [新增] 执行董事:冯孝丽 [新增] | 监事:朱福兴 [退出] 执行董事:张全进 [退出] 总经理:张全进 [退出] | 2016-09-02 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-02 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-09-02 |
高管人员 | 冯孝丽(总经理) [新增] | 张全进(总经理) [退出] | 2016-09-02 |
董事长或执行董事成员 | 冯孝丽(执行董事) [新增] | 张全进(执行董事) [退出] | 2016-09-02 |
投资人变更 | 名称:冯桂兰,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:苏捷海,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:张全进,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:朱福兴,出资额:20,出资比例:20 [退出] 名称:石磊,出资额:20,出资比例:20 [退出] | 2016-09-02 |
监事信息 | 冯桂兰(监事) [新增] | 朱福兴(监事) [退出] | 2016-09-02 |
监事成员 | 冯桂兰(监事) [新增] 冯孝丽(执行(常务)董事) [新增] 冯孝丽(总经理) [新增] | 朱福兴(监事) [退出] 张全进(执行(常务)董事) [退出] 张全进(总经理) [退出] | 2016-09-02 |
董事成员 | 冯桂兰(监事) [新增] 冯孝丽(执行(常务)董事) [新增] 冯孝丽(总经理) [新增] | 朱福兴(监事) [退出] 张全进(执行(常务)董事) [退出] 张全进(总经理) [退出] | 2016-09-02 |
法定代表人 | 冯孝丽 | 张全进 | 2016-09-02 |
章程 | - | - | 2016-09-02 |
股东 | 冯桂兰 100(万元) 100% [新增] | 苏捷海 30(万元) 30% [退出] 张全进 30(万元) 30% [退出] 朱福兴 20(万元) 20% [退出] 石磊 20(万元) 20% [退出] | 2016-09-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-09-02 |
住所 | 深圳市福田区福保街道福民路皇庭居A3205 | 深圳市龙华新区东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 2016-09-02 |
高管人员 | 冯桂兰(监事) [新增] 冯孝丽(执行(常务)董事) [新增] 冯孝丽(总经理) [新增] | 朱福兴(监事) [退出] 张全进(执行(常务)董事) [退出] 张全进(总经理) [退出] | 2016-09-02 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-02 |
章程 | 2016-09-02 | ||
监事成员 | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 冯孝丽(总经理) 冯桂兰(监事) 冯孝丽(执行(常务)董事) | 2016-09-02 |
高管人员 | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 冯孝丽(总经理) 冯桂兰(监事) 冯孝丽(执行(常务)董事) | 2016-09-02 |
董事成员 | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 冯孝丽(总经理) 冯桂兰(监事) 冯孝丽(执行(常务)董事) | 2016-09-02 |
股东(投资人) | 苏捷海 30(万元) 30% 张全进 30(万元) 30% 朱福兴 20(万元) 20% 石磊 20(万元) 20% | 冯桂兰 100(万元) 100% | 2016-09-02 |
法定代表人(负责人) | 张全进 | 冯孝丽 | 2016-09-02 |
住所 | 深圳市龙华新区东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 深圳市福田区福保街道福民路皇庭居A3205 | 2016-09-02 |
一照一码升级 | 2015-10-26 | ||
股权 | 谭勉荣 20(万元) 20% 占清旭 20(万元) 20% 邓胜威 20(万元) 20% 朱福兴 20(万元) 20% 石磊 20(万元) 20% | 苏捷海 30(万元) 30% 张全进 30(万元) 30% 朱福兴 20(万元) 20% 石磊 20(万元) 20% | 2015-10-26 |
监事成员 | 朱福兴(执行(常务)董事) 谭勉荣(监事) 朱福兴(总经理) | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 2015-10-26 |
高管人员 | 朱福兴(执行(常务)董事) 谭勉荣(监事) 朱福兴(总经理) | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 2015-10-26 |
董事成员 | 朱福兴(执行(常务)董事) 谭勉荣(监事) 朱福兴(总经理) | 张全进(总经理) 张全进(执行(常务)董事) 朱福兴(监事) | 2015-10-26 |
法定代表人(负责人) | 朱福兴 | 张全进 | 2015-10-26 |
住所 | 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 深圳市龙华新区东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 2015-10-26 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2015-10-26 |
成员 | 张全进(总经理),张全进(执行董事),朱福兴(监事) | 朱福兴(执行董事),朱福兴(总经理),谭勉荣(监事) | 2015-10-26 |
负责人 | 张全进 | 朱福兴 | 2015-10-26 |
其他事项备案 | 股东名称:朱福兴、出资额:20、出资比例:20;股东名称:苏捷海、出资额:30、出资比例:30;股东名称:石磊、出资额:20、出资比例:20;股东名称:张全进、出资额:30、出资比例:30; | 股东名称:谭勉荣、出资额:20、出资比例:20;股东名称:邓胜威、出资额:20、出资比例:20;股东名称:石磊、出资额:20、出资比例:20;股东名称:朱福兴、出资额:20、出资比例:20;股东名称:占清旭、出资额:20、出资比例:20; | 2015-10-26 |
高级管理人员备案 | 监事:朱福兴 [新增] 执行董事:张全进 [新增] 总经理:张全进 [新增] | 总经理:朱福兴 [退出] 监事:谭勉荣 [退出] 执行董事:朱福兴 [退出] | 2015-10-26 |
负责人变更 | 法定代表人:张全进; 总经理:张全进; 股东:苏捷海; 股东:张全进; 监事:朱福兴; 股东:朱福兴; 股东:石磊; 董事长:张全进; | 股东:朱福兴; 股东:石磊; 股东:占清旭; 股东:邓胜威; 董事长:朱福兴; 股东:谭勉荣; 监事:谭勉荣; 法定代表人:朱福兴; 总经理:朱福兴; | 2015-10-26 |
其他事项备案 | *****J | - | 2015-10-26 |
监事信息 | 朱福兴(监事) [新增] | 谭勉荣(监事) [退出] | 2015-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 张全进(执行董事) [新增] | 朱福兴(执行董事) [退出] | 2015-10-26 |
高管人员 | 张全进(总经理) [新增] | 朱福兴(总经理) [退出] | 2015-10-26 |
董事成员 | 朱福兴(监事) 张全进(执行(常务)董事) [新增] 张全进(总经理) [新增] | 朱福兴(执行(常务)董事) 朱福兴(总经理) 谭勉荣(监事) [退出] | 2015-10-26 |
股权 | 苏捷海 30(万元) 30% [新增] 张全进 30(万元) 30% [新增] 朱福兴 20(万元) 20% 石磊 20(万元) 20% | 谭勉荣 20(万元) 20% [退出] 占清旭 20(万元) 20% [退出] 邓胜威 20(万元) 20% [退出] 朱福兴 20(万元) 20% 石磊 20(万元) 20% | 2015-10-26 |
高管人员 | 朱福兴(监事) 张全进(执行(常务)董事) [新增] 张全进(总经理) [新增] | 朱福兴(执行(常务)董事) 朱福兴(总经理) 谭勉荣(监事) [退出] | 2015-10-26 |
一照一码升级 | - | - | 2015-10-26 |
监事成员 | 朱福兴(监事) 张全进(执行(常务)董事) [新增] 张全进(总经理) [新增] | 朱福兴(执行(常务)董事) 朱福兴(总经理) 谭勉荣(监事) [退出] | 2015-10-26 |
法定代表人 | 张全进 | 朱福兴 | 2015-10-26 |
住所 | 深圳市龙华新区东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 2015-10-26 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-24 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府1栋办公楼1005(办公场所) | 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府第1栋10层1006(办公场所) | 2010-07-06 |
其他事项备案 | ***** | *****06 | 2008-07-01 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****06 | 2008-07-01 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府第1栋10层1006(办公场所) | 深圳市罗湖区人民南路国贸大厦28层2806-2807 | 2008-07-01 |
地址变更 | 深圳市罗湖区人民南路国贸大厦28层2806-2807 | 深圳市福田区彩田路中深花园A3029房 | 2007-06-25 |
经营范围变更 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-3506号资格证书经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);园林绿化(凭资质证经营);农副产品的技术开发,信息咨询(不含限制项目及人才中介服务)。 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-3506号资格证书经营)。 | 2007-06-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-01-24 |
负责人变更 | - | - | 2007-01-24 |
成员 | 朱福兴(执行董事),朱福兴(总经理),谭勉荣(监事) | 朱宋明(总经理),朱宋明(执行董事),朱水生(监事) | 2007-01-24 |
投资人 | 谭勉荣 20(万元)20% 邓胜威 20(万元)20% 石磊 20(万元)20% 朱福兴 20(万元)20% 占清旭 20(万元)20% | 朱宋明 88(万元)88% 朱宋庭 12(万元)12% | 2007-01-24 |
负责人 | 朱福兴 | 朱宋明 | 2007-01-24 |
董事长或执行董事成员 | 朱福兴(执行董事) [新增] | 朱宋明(执行董事) [退出] | 2007-01-24 |
高管人员 | 朱福兴(总经理) [新增] | 朱宋明(总经理) [退出] | 2007-01-24 |
投资人变更 | 名称:石磊,出资额:20,出资比例:20 [新增] 名称:邓胜威,出资额:20,出资比例:20 [新增] 名称:朱福兴,出资额:20,出资比例:20 [新增] 名称:谭勉荣,出资额:20,出资比例:20 [新增] 名称:占清旭,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:朱宋庭,出资额:12,出资比例:12 [退出] 名称:朱宋明,出资额:88,出资比例:88 [退出] | 2007-01-24 |
监事信息 | 谭勉荣(监事) [新增] | 朱水生(监事) [退出] | 2007-01-24 |
经营范围变更 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-3506号资格证书经营)。 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);进出口业务(领取经营许可证后方可经营)。 | 2003-07-17 |
本页是 [深圳市东江进出口贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。