深圳市广业物业管理有限公司广业大厦管理处,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区福华路广业大厦裙楼4楼,我公司主要提供物业管理。房地产经纪;房屋租赁;工程维修;空调、水电、机电设备的上门安装、维修、保养;企事业单位的后勤服务和管理;家政服务;家电设备上门维修。^机动车辆停放服务。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市广业物业管理有限公司广业大厦管理处 |
简称: | 广业物业管理 |
父公司 | 深圳市广业物业管理有限公司 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理。房地产经纪;房屋租赁;工程维修;空调、水电、机电设备的上门安装、维修、保养;企事业单位的后勤服务和管理;家政服务;家电设备上门维修。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^机动车辆停放服务。 |
营业执照号码: | 440301103589748 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2002年10月15日 |
所属分类: | 物业管理公司 » 福田区物业管理公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 10861975 |
深圳市广业物业管理有限公司广业大厦管理处的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市广业物业管理有限公司 | 100% | 人民币0万元 |
深圳市广业物业管理有限公司广业大厦管理处的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 赵巍 | 龙午翔 | 2021-06-23 |
升级换照 | - | - | 2020-03-26 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 龙午翔 [新增] | 高叶飞 [退出] | 2020-03-26 |
经营范围 | 物业管理。房地产经纪;房屋租赁;工程维修;空调、水电、机电设备的上门安装、维修、保养;企事业单位的后勤服务和管理;家政服务;家电设备上门维修。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^机动车辆停放服务。 | 物业管理。^机动车辆停放服务。 | 2016-06-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-10-29 |
一照一码升级 | 2015-10-29 | ||
经营期限 | 永续经营 | 自2002年10月15日起至2020年8月31日止 | 2015-10-29 |
统一社会信用代码 | U | - | 2015-10-29 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-10-29 |
指定联系人 | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-10-29 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至5000-01-01 | 自2002-10-15至2020-08-31 | 2015-10-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:赖丹婷; 法定代表人:高叶飞; | 法定代表人:钟诚; | 2015-10-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2002-10-15,5000-01-01 | 2002-10-15,2020-08-31 | 2015-10-29 |
其他事项备案 | U | - | 2015-10-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从2002-10-15至2020-08-31 | 2015-10-29 |
指定联系人 | 赖丹婷 | - | 2015-10-29 |
法定代表人(负责人) | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-10-29 |
一照一码升级 | - | - | 2015-10-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-10-29 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《经营性停车场许可证》、审批文件号:无; | - | 2014-08-26 |
审批项目 | 《经营性停车场许可证》 | - | 2014-08-26 |
审批项目 | 《经营性停车场许可证》 无 | 《经营性停车场许可证》 无 | 2014-08-26 |
经营范围 | 物业管理。^机动车辆停放服务。 | 物业管理;机动车辆停放服务(凭深圳市公安局交通警察局深公交停管许字B01188号深圳市经营性停车场许可证经营,有效期至2014年8月31日)。^ | 2014-08-26 |
审批项目 | 《经营性停车场许可证》 无 | 《经营性停车场许可证》 无 | 2014-08-26 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 钟诚 | 罗志强 | 2012-09-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 物业管理;机动车辆停放服务(凭深圳市公安局交通警察局深公交停管许字B01188号深圳市经营性停车场许可证经营,有效期至2014年8月31日)。 | 物业管理;机动车辆停放服务(凭深圳市公安局交通警察局深公交停管许字B01188号深圳市经营性停车场许可证经营,有效期至2012年8月31日)。 | 2012-08-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 物业管理;机动车辆停放服务(凭深圳市公安局交通警察局深公交停管许字B01188号深圳市经营性停车场许可证经营,有效期至2012年8月31日)。 | 物业管理。机动车辆停放服务。 | 2011-04-01 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2020-08-31 | 自2002-10-15至2010-08-31 | 2010-08-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2020-08-31 | 从2002-10-15至2010-08-31 | 2010-08-10 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 罗志强 | 孔世雄 | 2009-06-19 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2010-08-31 | 自2002-10-15至2008-08-31 | 2008-08-28 |
注册号/注册号升级 | 49 | 2008-08-28 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2010-08-31 | 从2002-10-15至2008-08-31 | 2008-08-28 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2008-08-31 | 自2002-10-15至2006-08-31 | 2006-07-28 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2008-08-31 | 从2002-10-15至2006-08-31 | 2006-07-28 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2006-08-31 | 自2002-10-15至2005-08-31 | 2005-07-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2006-08-31 | 从2002-10-15至2005-08-31 | 2005-07-20 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 孔世雄 | 胡运 | 2005-05-08 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2005-08-31 | 自2002-10-15至2004-08-31 | 2004-08-18 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2005-08-31 | 从2002-10-15至2004-08-31 | 2004-08-18 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2002-10-15至2004-08-31 | 自2002-10-15至2003-04-15 | 2003-06-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2002-10-15至2004-08-31 | 从2002-10-15至2003-04-15 | 2003-06-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 物业管理。机动车辆停放服务。 | 物业管理。 | 2003-02-28 |
本页是 [深圳市广业物业管理有限公司广业大厦管理处] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。