深圳市众和食品有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,五号工业区5号活力宝大厦西侧,我公司主要提供初级农产品的销售,豆制品、其他粮食加工品的生产及销售,其他国内贸易。
联系方式
- 公司地址:
- 五号工业区5号活力宝大厦西侧 -
- 固定电话:
- (0755)26278753 未核实,仅供参考
- 经理:
- 梁绍龙
- 邮政编码:
- 518054
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市众和食品有限公司 |
简称: | 众和食品 |
主要经营产品: | 副食品、农副产品的销售;国内商业、物资供销业。 |
经营范围: | 初级农产品的销售,豆制品(非发酵性豆制品)、其他粮食加工品(谷物粉类制成品,仅限面条)的生产及销售(凭全国工业产品生产许可证经营,有效期至2011年1月7日),其他国内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 |
营业执照号码: | 440301103123372 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-04-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已吊销 |
成立时间: | 2002年05月27日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 食品厂 » 宝安区食品厂 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 11189979 |
深圳市众和食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何培艾 | 51% | 人民币51.0万元 |
王英姿 | 49% | 人民币49.0万元 |
深圳市众和食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 初级农产品的销售,豆制品(非发酵性豆制品)、其他粮食加工品(谷物粉类制成品,仅限面条)的生产及销售(凭全国工业产品生产许可证经营,有效期至2011年1月7日),其他国内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 副食品、农副产品的销售(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);鲜面条生产、销售;豆腐、豆腐干、炸豆腐加工、销售;豆浆生产、销售。 | 2010-06-01 |
审批项目 | 深圳市南山区环境保护局建设项目环境影响审查批复全国工业产品生产许可证全国工业产品生产许可证 | 深圳市南山区环境保护局建设项目环境影响审查批复食品卫生许可证 | 2010-06-01 |
高管人员 | 王英姿(总经理) [新增] | 邹文(总经理) [退出] | 2008-06-03 |
监事信息 | 黄良容(监事) [新增] | 邹小平(监事) [退出] | 2008-06-03 |
董事长或执行董事成员 | 何培艾(执行董事) [新增] | 邹文(执行董事) [退出] | 2008-06-03 |
经营范围变更 | 副食品、农副产品的销售(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);鲜面条生产、销售,豆腐、豆腐干、炸豆腐加工、销售,豆浆生产、销售。 | 副食品、农副产品的销售(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);鲜面条、河粉及豆干、炸豆腐的加工。 | 2008-01-11 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****64 | 2008-01-11 |
投资人变更 | 名称:邹小平,出资额:41,出资比例:41 [新增] 名称:邹文,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:张东兵,出资额:9,出资比例:9 | 名称:荆新华,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:梁绍龙,出资额:20,出资比例:20 [退出] 名称:吴幼初,出资额:25,出资比例:25 [退出] 名称:张东兵,出资额:9,出资比例:9 名称:艾怡人,出资额:10,出资比例:10 [退出] 名称:李冬朝,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:王雅维,出资额:26,出资比例:26 [退出] | 2005-08-08 |
董事长或执行董事成员 | 邹文(执行董事) [新增] | 梁绍龙(董事长) [退出] | 2005-08-08 |
董事长或执行董事成员 | 梁绍龙(董事长) | 梁绍龙(执行董事) | 2004-07-08 |
投资人变更 | 名称:荆新华,出资额:5,出资比例:5 [新增] 名称:梁绍龙,出资额:20( - 40.11976% ),出资比例:20 名称:吴幼初,出资额:25( - 24.92492% ),出资比例:25 名称:张东兵,出资额:9,出资比例:9 [新增] 名称:艾怡人,出资额:10( - 69.96997% ),出资比例:10 名称:李冬朝,出资额:5,出资比例:5 [新增] 名称:王雅维,出资额:26,出资比例:26 [新增] | 名称:梁绍龙,出资额:33.4,出资比例:33.4 名称:吴幼初,出资额:33.3,出资比例:33.3 名称:艾怡人,出资额:33.3,出资比例:33.3 | 2004-07-08 |
经营范围变更 | 副食品、农副产品的销售(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);鲜面条、河粉及豆干、炸豆腐的加工。 | 副食品、农副产品的销售(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目)。 | 2003-07-16 |
投资人变更 | 名称:梁绍龙,出资额:33.4( - 44.33333% ),出资比例:33.4 名称:吴幼初,出资额:33.3,出资比例:33.3 [新增] 名称:艾怡人,出资额:33.3( - 16.75% ),出资比例:33.3 | 名称:梁绍龙,出资额:60,出资比例:60 名称:艾怡人,出资额:40,出资比例:40 | 2003-05-20 |
注册资本变更 | 100( + 66.66667% ) | 60 | 2003-03-11 |
投资人变更 | 名称:梁绍龙,出资额:60( + 200% ),出资比例:60 名称:艾怡人,出资额:40,出资比例:40 | 名称:梁绍龙,出资额:20,出资比例:33.3333 名称:艾怡人,出资额:40,出资比例:66.6666 | 2003-03-11 |
实收资本 | 100 | 0 | 2003-03-11 |
其他事项备案 | - | - | 2002-09-28 |
地址变更 | 深圳市南山区五号工业区5号活力宝大厦西侧 | 深圳市龙岗区龙岗镇龙东康思路18号(办公住所) | 2002-09-28 |
深圳市众和食品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄良容 | 监事 |
何培艾 | 执行(常务)董事 |
王英姿 | 总经理 |
深圳市众和食品有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3718891 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2003-09-16 |
最新咨询
深圳市燃气集团管道气客服公司 在2011-02-25 22:40:27.000 说: : 请问你们哪需要使用管道天然气吗?
张 在2010-11-29 15:32:05.000 说: :你好,我是友联船厂(蛇口)有限公司后勤的,我司员工饭堂现需要豆制品供应,想了解一下贵公司的情况,及产品价格...如方便可与我联系
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [深圳市众和食品有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。