变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-03-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-08 | 2021-01-26 | 2021-03-16 |
投资人 | 刘明灯 300(万元)100% | 刘明灯 30(万元)10%刘培基 270(万元)90% | 2021-03-16 |
指定联系人 | 刘明灯 | null | 2021-03-16 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-16 |
升级换照 | *****R | *****R | 2021-03-16 |
成员 | 詹雪娇(监事) | 吴利东(监事) | 2021-01-27 |
监事信息 | 詹雪娇(监事) [新增] | 吴利东(监事) [退出] | 2021-01-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-26 | 2015-04-27 | 2021-01-27 |
统一社会信用代码 | *****R | - | 2016-06-13 |
成员 | 刘明灯(执行董事),刘明灯(总经理),吴利东(监事) | 林广绵(执行董事),吴利东(监事),林广绵(总经理) | 2016-06-13 |
投资人 | 刘明灯 30(万元)10% 刘培基 270(万元)90% | 刘培基 270(万元)90% 吴利东 30(万元)10% | 2016-06-13 |
负责人 | 刘明灯 | 林广绵 | 2016-06-13 |
负责人变更 | 法定代表人:刘明灯;
总经理:刘明灯;
股东:刘明灯;
监事:吴利东;
股东:刘培基;
董事长:刘明灯; | 法定代表人:林广绵;
总经理:林广绵;
董事长:林广绵;
股东:吴利东;
股东:刘培基;
监事:吴利东; | 2016-06-13 |
高级管理人员备案 | 监事:吴利东
执行董事:刘明灯 [新增]
总经理:刘明灯 [新增] | 执行董事:林广绵 [退出]
监事:吴利东
总经理:林广绵 [退出] | 2016-06-13 |
投资人变更 | 股东名称:刘明灯、出资额:30、出资比例:10; [新增]
股东名称:刘培基、出资额:270、出资比例:90; | 股东名称:吴利东、出资额:30、出资比例:10; [退出]
股东名称:刘培基、出资额:270、出资比例:90; | 2016-06-13 |
其他事项备案 | *****R | - | 2016-06-13 |
董事长或执行董事成员 | 刘明灯(执行董事) [新增] | 林广绵(执行董事) [退出] | 2016-06-13 |
投资人变更 | 名称:刘明灯,出资额:30,出资比例:10 [新增]
名称:刘培基,出资额:270,出资比例:90 | 名称:刘培基,出资额:270,出资比例:90
名称:吴利东,出资额:30,出资比例:10 [退出] | 2016-06-13 |
高管人员 | 刘明灯(总经理) [新增] | 林广绵(总经理) [退出] | 2016-06-13 |
股东 | 刘明灯 30(万元) 10% [新增]
刘培基 270(万元) 90% | 吴利东 30(万元) 10% [退出]
刘培基 270(万元) 90% | 2016-06-13 |
董事成员 | 刘明灯(执行(常务)董事) [新增]
吴利东(监事)
刘明灯(总经理) [新增] | 林广绵(总经理) [退出]
吴利东(监事)
林广绵(执行(常务)董事) [退出] | 2016-06-13 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-13 |
高管人员 | 刘明灯(执行(常务)董事) [新增]
吴利东(监事)
刘明灯(总经理) [新增] | 林广绵(总经理) [退出]
吴利东(监事)
林广绵(执行(常务)董事) [退出] | 2016-06-13 |
高管人员 | 刘明灯(执行(常务)董事) 吴利东(监事) 刘明灯(总经理) | 林广绵(总经理) 吴利东(监事) 林广绵(执行(常务)董事) | 2016-06-13 |
一照一码升级 | | | 2016-06-13 |
董事成员 | 刘明灯(执行(常务)董事) 吴利东(监事) 刘明灯(总经理) | 林广绵(总经理) 吴利东(监事) 林广绵(执行(常务)董事) | 2016-06-13 |
股东(投资人) | 刘明灯 30(万元) 10% 刘培基 270(万元) 90% | 吴利东 30(万元) 10% 刘培基 270(万元) 90% | 2016-06-13 |
法定代表人(负责人) | 刘明灯 | 林广绵 | 2016-06-13 |
补照 | | | 2015-04-27 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-04-27 |
补照 | - | - | 2015-04-27 |
住所 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村南区27栋601房 | 深圳市福田区南园路149号锦龙综合楼620号 | 2015-04-27 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-15 |
期限变更 | 2002-07-01,2032-07-01 | 2002-07-01,2012-07-01 | 2011-04-25 |
其他事项备案 | 2032-07-01 | 2012-07-01 | 2011-04-25 |
期限 | 自2002-07-01至2032-07-01 | 自2002-07-01至2012-07-01 | 2011-04-25 |
证照有效期限 | 2032-07-01 | 2012-07-01 | 2011-04-25 |
期限变更 | 从2002-07-01至2032-07-01 | 从2002-07-01至2012-07-01 | 2011-04-25 |
其他事项备案 | ***** | *****79 | 2009-08-04 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-08-04 |
负责人变更 | - | - | 2009-08-04 |
股权 | 刘培基 270(万元)90% [新增]
吴利东 30(万元)10% | 刘明灯 270(万元)90% [退出]
吴利东 30(万元)10% | 2009-08-04 |
成员 | 林广绵(执行董事),吴利东(监事),林广绵(总经理) | 刘明灯(执行董事),吴利东(监事),刘明灯(总经理) | 2009-08-04 |
负责人 | 林广绵 | 刘明灯 | 2009-08-04 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****79 | 2009-08-04 |
董事长或执行董事成员 | 林广绵(执行董事) [新增] | 刘明灯(执行董事) [退出] | 2009-08-04 |
高管人员 | 林广绵(总经理) [新增] | 刘明灯(总经理) [退出] | 2009-08-04 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);黄金、珠宝、钻石、玉石、宝石、建筑材料、涂裱材料的销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(须取得经营许可证后方可经营),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(须取得经营许可证后方可经营)。 | 2006-08-24 |
地址变更 | 深圳市福田区南园路149号锦龙综合楼620号 | 深圳市罗湖区文锦渡报关楼513F | 2006-08-24 |
其他事项备案 | - | - | 2005-11-09 |
地址变更 | 深圳市罗湖区文锦渡报关楼513F | 深圳市南山区红花路红花商贸中心A204# | 2005-11-09 |
实收资本 | 300( + 100% ) | 150 | 2004-06-30 |
实收资本 | 150 | 0 | 2003-12-08 |
地址变更 | 深圳市南山区红花路红花商贸中心A204# | 深圳市罗湖区文锦渡报关楼513F | 2003-12-08 |
其他事项备案 | - | - | 2003-12-08 |