香港UNICOCOM电子有限公司,深圳市优尼特进出口有限公司,是一家专业从事于电子产品生产以及贸易的内外销企业。
公司主要生产各类电子产品的连接线材。本公司不段加强与业界的技术合作,增进技术创新,生产出一系列高质量、强功能的产品,同时我们了解客户的真正需求,我们在良好的销售渠道中建立高质量、低价格的优势。产品主要销往美洲、欧洲、亚洲等三十多个国家和地区。
我们本着“质量第一、锐意进取、开拓创新、服务用户”的经营宗旨,将不断努力以高质量的产品和服务来满足国内外用户的需求。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区兴海大道丽湾商务公寓B-2709
- 固定电话:
- 86-755-61637632 未核实,仅供参考
- 经理:
- YOU HYUNG YOUN
- 经理手机:
- 131****8842 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- unicocomhk6@126.com
- 邮政编码:
- 518031
- 传真号码:
- 86-755-61637633
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市优尼特进出口有限公司 |
简称: | 优尼特进出口 |
主要经营产品: | 电子类 ; 通讯,家用电器等 |
经营范围: | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资咨询、企业管理咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营)。 |
营业执照号码: | 440301103654377 |
发证机关: | 南山局 |
核准日期: | 2016-03-10 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年01月11日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.unicocomhk.com |
所属分类: | 进出口代理公司 » 南山区进出口代理公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山 |
顺企编码: | 11105309 |
深圳市优尼特进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
崔妍妮 | 90% | 人民币45万元 |
崔基华 | 10% | 人民币5万元 |
深圳市优尼特进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-05-27 |
投资人 | 崔妍妮 45(万元)90% 崔基华 5(万元)10% | 崔妍妮 50(万元)100% | 2019-05-27 |
投资人变更 | - | - | 2019-05-27 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-05-27 |
章程备案 | 2019-05-20 | 2018-05-29 | 2019-05-27 |
投资人 | 崔妍妮 50(万元)100% | 崔妍妮 25(万元)50% 成勇 25(万元)50% | 2018-05-29 |
投资人变更 | 股东名称:崔妍妮、出资额:50( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:崔妍妮、出资额:25、出资比例:50; 股东名称:成勇、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2018-05-29 |
投资人变更 | 名称:崔妍妮,出资额:50( + 100% ),出资比例:100 | 名称:崔妍妮,出资额:25,出资比例:50 名称:成勇,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2018-05-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-05-29 |
章程备案 | 2018-05-29 | 1900-01-01 | 2018-05-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-05-29 |
成员 | 崔妍妮(执行董事),崔妍妮(总经理) | YOU HYUNG YOUN(执行董事),You Hyung YouN(总经理) | 2017-12-22 |
负责人 | 崔妍妮 | YOU HYUNG YOUN | 2017-12-22 |
负责人变更 | 法定代表人:崔妍妮; 总经理:崔妍妮; 董事长:崔妍妮; | 董事长:YOU HYUNG YOUN; 总经理:You Hyung YouN; 法定代表人:YOU HYUNG YOUN; | 2017-12-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:崔妍妮 [新增] 执行董事:崔妍妮 [新增] | 执行董事:YOU [退出] HYUNG [退出] YOUN [退出] 总经理:You [退出] Hyung [退出] YouN [退出] | 2017-12-22 |
总经理 | 崔妍妮(总经理) [新增] | You Hyung YouN(总经理) [退出] | 2017-12-22 |
董事长或执行董事成员 | 崔妍妮(执行董事) [新增] | YOU HYUNG YOUN(执行董事) [退出] | 2017-12-22 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-03-10 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-10 |
其他事项备案 | *****T | - | 2016-03-10 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-10 |
一照一码换照 | 2016-03-10 | ||
一照一码升级 | 2016-03-10 | ||
经营期限 | 永续经营 | 自2006年1月11日起至2016年1月11日止 | 2015-11-16 |
期限 | 自2006-01-11至5000-01-01 | 自2006-01-11至2016-01-11 | 2015-11-16 |
期限变更 | 2006-01-11,5000-01-01 | 2006-01-11,2016-01-11 | 2015-11-16 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-01-11至2016-01-11 | 2015-11-16 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-07 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2016-01-11 | 2011-10-28 |
期限变更 | - | - | 2011-10-28 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2016-01-11 | 2011-10-28 |
地址变更 | 深圳市南山区兴海大道丽湾商务公寓B-2709 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心909室 | 2011-10-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-11-04 |
负责人变更 | - | - | 2010-11-04 |
成员 | 崔基华(监事),You Hyung YouN(总经理),YOU HYUNG YOUN(执行董事) | You Hyung YouN(总经理),崔妍妮(执行董事),崔基华(监事) | 2010-11-04 |
负责人 | YOU HYUNG YOUN | 崔妍妮 | 2010-11-04 |
董事长或执行董事成员 | YOU HYUNG YOUN(执行董事) [新增] | 崔妍妮(执行董事) [退出] | 2010-11-04 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-03-16 |
负责人变更 | - | - | 2010-03-16 |
成员 | You Hyung YouN(总经理),崔妍妮(执行董事),崔基华(监事) | 崔妍妮(监事),You Hyung YouN(执行董事),You Hyung YouN(总经理) | 2010-03-16 |
负责人 | 崔妍妮 | You Hyung Youn | 2010-03-16 |
董事长或执行董事成员 | 崔妍妮(执行董事) [新增] | You Hyung YouN(执行董事) [退出] | 2010-03-16 |
监事信息 | 崔基华(监事) [新增] | 崔妍妮(监事) [退出] | 2010-03-16 |
其他事项备案 | ***** | *****85 | 2008-10-09 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****85 | 2008-10-09 |
地址变更 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心909室 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心1919 | 2008-10-09 |
地址变更 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心1919 | 深圳市福田区福明路嘉汇新城汇商中心1521 | 2007-01-23 |
深圳市优尼特进出口有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
崔基华 | 监事 |
YOU HYUNG YOUN | 执行(常务)董事 |
You Hyung YouN | 总经理 |
本页是 [深圳市优尼特进出口有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关进出口代理公司