变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 袁淑英(总经理),
袁淑英(执行董事),
李锦倩(监事) [新增] | 罗科建(执行董事), [退出]
罗科建(总经理), [退出]
袁淑英(监事) | 2022-09-21 |
章程修正案 | - | - | 2022-09-21 |
监事信息 | 袁淑英(总经理),
袁淑英(执行董事),
李锦倩(监事) [新增] | 罗科建(执行董事), [退出]
罗科建(总经理), [退出]
袁淑英(监事) | 2022-09-21 |
总经理 | 袁淑英(总经理),
袁淑英(执行董事),
李锦倩(监事) [新增] | 罗科建(执行董事), [退出]
罗科建(总经理), [退出]
袁淑英(监事) | 2022-09-21 |
负责人 | 袁淑英 | 罗科建 | 2022-09-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-20 | 2022-07-01 | 2022-09-21 |
指定联系人 | 袁淑英 | 罗科建 | 2022-09-21 |
成员 | 袁淑英(总经理),袁淑英(执行董事),李锦倩(监事) | 罗科建(执行董事),罗科建(总经理),袁淑英(监事) | 2022-09-21 |
地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区第三工业区11号金万利公司厂房B栋604 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号611 | 2022-09-21 |
章程修正案 | - | - | 2022-07-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-01 | 2022-05-28 | 2022-07-04 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号611 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号803 | 2022-07-04 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-28 | 2021-01-15 | 2022-06-01 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号803 | 深圳市龙华新区大浪街道上横朗第四工业区九栋三楼305室 | 2022-06-01 |
投资人 | 罗科建 90(万元)90%袁淑英 10(万元)10% | 罗科建 100(万元)100% | 2021-02-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-07 |
成员 | 袁淑英(监事) | 陈明(监事) | 2021-02-07 |
章程 | - | - | 2021-02-07 |
升级换照 | - | - | 2021-02-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-07 |
指定联系人 | 罗科建 | null | 2021-02-07 |
监事信息 | 袁淑英(监事) [新增] | 陈明(监事) [退出] | 2021-02-07 |
股权和公证书 | - | - | 2021-02-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-15 | 2018-03-09 | 2021-02-07 |
期限变更 | 2008-03-11,, | 2008-03-11,2018-03-11,10 | 2018-03-13 |
期限 | 永续经营 | 自2008-03-11至2018-03-11 | 2018-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-09 | 2017-06-08 | 2018-03-13 |
期限变更 | 永续经营 | 从2008-03-11至2018-03-11 | 2018-03-13 |
期限变更 | 2008-03-11,, | 2008-03-11,2018-03-11,10 | 2018-03-12 |
章程备案 | 2018-03-09 | 2017-06-08 | 2018-03-12 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2017-06-13 |
股东 | 罗科建100(万元)100% | 罗科建50(万元)100% | 2017-06-13 |
投资人变更 | 股东名称:罗科建、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:罗科建、出资额:50、出资比例:100; | 2017-06-13 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-06-13 |
投资人 | 罗科建 100(万元)100% | 罗科建 50(万元)100% | 2017-06-13 |
投资人变更 | 股东名称:罗科建、出资额:100( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:罗科建、出资额:50、出资比例:100; | 2017-06-13 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-06-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-08 | 2016-03-22 | 2017-06-13 |
投资人变更 | 名称:罗科建,出资额:100( + 100% ),出资比例:100 | 名称:罗科建,出资额:50,出资比例:100 | 2017-06-13 |
章程 | - | - | 2017-06-13 |
股东 | 罗科建 100( + 100% )(万元) 100% | 罗科建 50(万元) 100% | 2017-06-13 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2017-06-13 |
章程备案 | 2017-06-08 | 2016-03-22 | 2017-06-12 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2017-06-12 |
经营范围变更 | 从事光学玻璃、光学塑胶、光学复合材料、触控显示模组、触控显示系统零件、五金、塑胶制品、其他相关的原材料、半成品、生产设备、电子产品的技术开发与销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品的技术开发与购销;五金、塑胶制品的销售及其他国内贸易;经营进出口业务。 | 2016-11-01 |
经营范围 | 从事光学玻璃、光学塑胶、光学复合材料、触控显示模组、触控显示系统零件、五金、塑胶制品、其他相关的原材料、半成品、生产设备、电子产品的技术开发与销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 电子产品的技术开发与购销;五金、塑胶制品的销售及其他国内贸易;经营进出口业务。^ | 2016-11-01 |
经营范围变更 | 从事光学玻璃、光学塑胶、光学复合材料、触控显示模组、触控显示系统零件、五金、塑胶制品、其他相关的原材料、半成品、生产设备、电子产品的技术开发与销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品的技术开发与购销;五金、塑胶制品的销售及其他国内贸易;经营进出口业务。 | 2016-10-31 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪街道上横朗第四工业区九栋三楼305室 | 深圳市福田区皇岗路高科利花园B栋17G | 2016-03-25 |
统一社会信用代码 | *****0XR | - | 2016-03-25 |
其他事项备案 | *****0XR | - | 2016-03-25 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-25 |
一照一码升级 | | | 2016-03-25 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道上横朗第四工业区九栋三楼305室 | 深圳市福田区皇岗路高科利花园B栋17G | 2016-03-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-10-30 |
成员 | 罗科建(执行董事),罗科建(总经理),陈明(监事) | 罗科建(执行董事),罗科建(总经理),刘芳林(监事) | 2013-10-30 |
监事信息 | 陈明(监事) [新增] | 刘芳林(监事) [退出] | 2013-10-30 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-24 |
经营范围变更 | 电子产品的技术开发与购销;五金、塑胶制品的销售及其他国内贸易;经营进出口业务。^ | 电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-09-24 |
地址变更 | 深圳市福田区皇岗路高科利花园B栋17G | 深圳市福田区彩田路彩虹新都海鹰大厦21D | 2013-09-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-04-17 |
成员 | 罗科建(执行董事),罗科建(总经理),刘芳林(监事) | 罗科建(总经理),罗科建(执行董事),周懿(监事) | 2012-04-17 |
地址变更 | 深圳市福田区彩田路彩虹新都海鹰大厦21D | 深圳市福田区八卦四路庆安航空大厦410房(仅限办公) | 2012-04-17 |
监事信息 | 刘芳林(监事) [新增] | 周懿(监事) [退出] | 2012-04-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2011-08-06 |
其他事项备案 | - | - | 2011-08-06 |
负责人变更 | - | - | 2011-08-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-08-06 |
股权 | 罗科建 50(万元)100% [新增] | 帅再勇 30(万元)60% [退出]
陈跃红 20(万元)40% [退出] | 2011-08-06 |
成员 | 罗科建(总经理),罗科建(执行董事),周懿(监事) | 陈跃红(总经理),周懿(监事),陈跃红(执行董事) | 2011-08-06 |
负责人 | 罗科建 | 陈跃红 | 2011-08-06 |
董事长或执行董事成员 | 罗科建(执行董事) [新增] | 陈跃红(执行董事) [退出] | 2011-08-06 |
高管人员 | 罗科建(总经理) [新增] | 陈跃红(总经理) [退出] | 2011-08-06 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2011-08-06 |
股权 | 帅再勇 30(万元)60% [新增]
陈跃红 20(万元)40% [新增] | 周懿 20(万元)40% [退出]
詹暖 30(万元)60% [退出] | 2011-07-11 |
成员 | 陈跃红(总经理),周懿(监事),陈跃红(执行董事) | 詹暖(执行董事),詹暖(总经理),周懿(监事) | 2011-07-11 |
负责人 | 陈跃红 | 詹暖 | 2011-07-11 |
董事长或执行董事成员 | 陈跃红(执行董事) [新增] | 詹暖(执行董事) [退出] | 2011-07-11 |
高管人员 | 陈跃红(总经理) [新增] | 詹暖(总经理) [退出] | 2011-07-11 |
地址变更 | 深圳市福田区八卦四路庆安航空大厦410房(仅限办公) | 深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都31D(仅限办公) | 2010-05-14 |