变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 600( + 275% ) | 160 | 2016-01-08 |
投资人 | 毛瑞健 49.6(万元)8.2667% 王凯 33.6(万元)5.60% 钱旭 516.8(万元)86.1333% | 钱旭 76.8(万元)48% 王凯 33.6(万元)21% 毛瑞健 49.6(万元)31% | 2016-01-08 |
投资人变更 | 股东名称:钱旭、出资额:516.800000( + 572.91667% )、出资比例:86.133300;
股东名称:王凯、出资额:33.600000、出资比例:5.600000;
股东名称:毛瑞健、出资额:49.600000、出资比例:8.266700; | 股东名称:王凯、出资额:33.600000、出资比例:21;
股东名称:钱旭、出资额:76.800000、出资比例:48;
股东名称:毛瑞健、出资额:49.600000、出资比例:31; | 2016-01-08 |
注册资本变更 | 600( + 275% ) | 160 | 2016-01-08 |
投资人变更 | 名称:钱旭,出资额:516.8( + 572.91667% ),出资比例:86.1333
名称:王凯,出资额:33.6,出资比例:5.6
名称:毛瑞健,出资额:49.6,出资比例:8.2667 | 名称:毛瑞健,出资额:49.6,出资比例:31
名称:钱旭,出资额:76.8,出资比例:48
名称:王凯,出资额:33.6,出资比例:21 | 2016-01-08 |
注册资本 | 人民币600 万元( + 275% ) | 人民币160 万元 | 2016-01-08 |
股东 | 钱旭 516.8000( + 572.91667% )(万元) 86.1333%
毛瑞健 49.6000(万元) 8.2667%
王凯 33.6000(万元) 5.6000% | 王凯 33.6000(万元) 21%
毛瑞健 49.6000(万元) 31%
钱旭 76.8000(万元) 48% | 2016-01-08 |
股东(投资人) | 钱旭 516.8000(万元) 86.1333% 毛瑞健 49.6000(万元) 8.2667% 王凯 33.6000(万元) 5.6000% | 王凯 33.6000(万元) 21% 毛瑞健 49.6000(万元) 31% 钱旭 76.8000(万元) 48% | 2016-01-08 |
注册资本 | 人民币600 万元 | 人民币160 万元 | 2016-01-08 |
期限 | 自1984-07-31至2044-07-31 | 自1984-07-31至2014-07-11 | 2014-08-14 |
期限变更 | 1984-07-31,2044-07-31 | 1984-07-31,2014-07-11 | 2014-08-14 |
期限变更 | 从1984-07-31至2044-07-31 | 从1984-07-31至2014-07-11 | 2014-08-14 |
经营期限 | 自1984年7月31日起至2044年7月31日止 | 自1984年7月31日起至2014年7月11日止 | 2014-08-14 |
审批项目 | 钱旭 | 钱旭 | 2014-07-08 |
审批项目 | 王凯 33.6(万元)21% 毛瑞健 49.6(万元)31% 钱旭 76.8(万元)48% | 钱旭 76.8(万元)48% 毛瑞健 49.6(万元)31% 王凯 33.6(万元)21% | 2014-07-08 |
审批项目 | 毛瑞健(监事),钱旭(执行董事),钱旭(总经理) | 毛瑞健(监事),钱旭(执行董事),钱旭(总经理) | 2014-07-08 |
成员 | 毛瑞健(监事),钱旭(执行董事),钱旭(总经理) | 毛瑞健(监事),钱旭(执行董事),钱旭(总经理) | 2014-07-08 |
投资人 | 钱旭 76.8(万元)48% 王凯 33.6(万元)21% 毛瑞健 49.6(万元)31% | 毛瑞健 49.6(万元)31% 王凯 33.6(万元)21% 钱旭 76.8(万元)48% | 2014-07-08 |
负责人 | 钱旭 | 钱旭 | 2014-07-08 |
负责人变更 | 监事:毛瑞健;
股东:毛瑞健;
股东:王凯;
董事长:钱旭;
法定代表人:钱旭;
总经理:钱旭;
股东:钱旭; | 法定代表人:钱旭;
总经理:钱旭;
董事长:钱旭;
股东:毛瑞健;
监事:毛瑞健;
股东:钱旭;
股东:王凯; | 2014-07-08 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复、审批文件号:深宝环批[2008]605740号; | 2014-07-08 |
投资人变更 | 股东名称:王凯、出资额:33.600000、出资比例:21;
股东名称:钱旭、出资额:76.800000、出资比例:48;
股东名称:毛瑞健、出资额:49.600000、出资比例:31; | 股东名称:王凯、出资额:33.600000、出资比例:21;
股东名称:毛瑞健、出资额:49.600000、出资比例:31;
股东名称:钱旭、出资额:76.800000、出资比例:48; | 2014-07-08 |
高级管理人员备案 | 监事:毛瑞健
总经理:钱旭
执行董事:钱旭 | 总经理:钱旭
执行董事:钱旭
监事:毛瑞健 | 2014-07-08 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2014-07-08 |
高管人员 | 钱旭(总经理) | 钱旭(总经理) | 2014-07-08 |
董事长或执行董事成员 | 钱旭(执行董事) | 钱旭(执行董事) | 2014-07-08 |
审批项目 | - | 宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 | 2014-07-08 |
投资人变更 | 名称:毛瑞健,出资额:49.6,出资比例:31
名称:钱旭,出资额:76.8,出资比例:48
名称:王凯,出资额:33.6,出资比例:21 | 名称:王凯,出资额:33.6,出资比例:21
名称:钱旭,出资额:76.8,出资比例:48
名称:毛瑞健,出资额:49.6,出资比例:31 | 2014-07-08 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道华盛路39号华胜大厦1626 | 深圳市宝安区大浪街道办鹊山路光浩工业园B栋4楼 | 2014-07-08 |
补照 | - | - | 2014-07-08 |
法定代表人 | 钱旭 | 钱旭 | 2014-07-08 |
董事成员 | 钱旭(执行(常务)董事)
钱旭(总经理)
毛瑞健(监事) | 钱旭(总经理)
毛瑞健(监事)
钱旭(执行(常务)董事) | 2014-07-08 |
高管人员 | 钱旭(执行(常务)董事)
钱旭(总经理)
毛瑞健(监事) | 钱旭(总经理)
毛瑞健(监事)
钱旭(执行(常务)董事) | 2014-07-08 |
审批项目 | - | 宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深宝环批[2008]605740号 | 2014-07-08 |
股东 | 王凯 33.6000(万元) 21%
毛瑞健 49.6000(万元) 31%
钱旭 76.8000(万元) 48% | 王凯 33.6000(万元) 21%
毛瑞健 49.6000(万元) 31%
钱旭 76.8000(万元) 48% | 2014-07-08 |
股东(投资人) | 王凯 33.6000(万元) 21% 毛瑞健 49.6000(万元) 31% 钱旭 76.8000(万元) 48% | 王凯 33.6000(万元) 21% 毛瑞健 49.6000(万元) 31% 钱旭 76.8000(万元) 48% | 2014-07-08 |
经营范围 | 收音机、节能器、小家电的技术开发及销售;通讯产品、电子元器件的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 收音机、节能器、小家电的生产及销售;通讯产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-07-08 |
审批项目 | | 宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深宝环批[2008]605740号 | 2014-07-08 |
高管人员 | 钱旭(执行(常务)董事) 钱旭(总经理) 毛瑞健(监事) | 钱旭(总经理) 毛瑞健(监事) 钱旭(执行(常务)董事) | 2014-07-08 |
董事成员 | 钱旭(执行(常务)董事) 钱旭(总经理) 毛瑞健(监事) | 钱旭(总经理) 毛瑞健(监事) 钱旭(执行(常务)董事) | 2014-07-08 |
补照 | | | 2014-07-08 |
期限变更 | - | - | 2011-07-14 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2014-07-11 | 2011-07-14 |
经营范围变更 | 收音机、节能器、小家电的生产及销售;通讯产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 收音机、节能器、小家电的生产及销售;国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。 | 2011-07-14 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2014-07-11 | 2011-07-14 |
其他事项备案 | 2014-07-11 | 2010-12-31 | 2010-12-14 |
证照有效期限 | 2014-07-11 | 2010-12-31 | 2010-12-14 |
期限变更 | 1984-07-31,2014-07-11 | 1984-07-31,2010-09-30 | 2010-09-17 |
其他事项备案 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-09-17 |
期限 | 自1984-07-31至2014-07-11 | 自1984-07-31至2010-09-30 | 2010-09-17 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-09-17 |
期限变更 | 从1984-07-31至2014-07-11 | 从1984-07-31至2010-09-30 | 2010-09-17 |
期限变更 | 1984-07-31,2010-09-30 | 1984-07-31,2011-07-31 | 2008-11-18 |
其他事项备案 | ***** | *****09 | 2008-11-18 |
期限 | 自1984-07-31至2010-09-30 | 自1984-07-31至2011-07-31 | 2008-11-18 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****09 | 2008-11-18 |
经营范围变更 | 收音机、节能器、小家电的生产及销售;国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。 | 电子产品、节能产品、通讯产品的技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2008-11-18 |
名称变更 | 深圳市大鹏电子有限公司 | 深圳市大鹏电子实业有限公司 | 2008-11-18 |
地址变更 | 深圳市宝安区大浪街道办鹊山路光浩工业园B栋4楼 | 深圳市宝安区龙华鹊山路光浩工业园B栋第4层 | 2008-11-18 |
期限变更 | 从1984-07-31至2010-09-30 | 从1984-07-31至2011-07-31 | 2008-11-18 |
其他事项备案 | 2011-07-31 | 2006-07-31 | 2006-06-27 |
期限变更 | 1984-07-31,2011-07-31 | 1984-07-31,2006-07-31 | 2006-06-27 |
期限 | 自1984-07-31至2011-07-31 | 自1984-07-31至2006-07-31 | 2006-06-27 |
期限变更 | 从1984-07-31至2011-07-31 | 从1984-07-31至2006-07-31 | 2006-06-27 |
证照有效期限 | 2011-07-31 | 2006-07-31 | 2006-06-27 |
成员 | 钱旭
76.8(万元)48%
毛瑞健
49.6(万元)31%
王凯
33.6(万元)21% | 林淦松
10(万元)6.25%
深圳市永华骏业电子有限公司
120(万元)75%
深圳大鹏电子实业有限公司工会
30(万元)18.75% | 2005-06-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-06-10 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1120 | 2005-06-10 |
成员 | 毛瑞健(监事),钱旭(执行董事),钱旭(总经理) | 毛瑞健(董事),许平(监事),毛积法(总经理),钱旭(董事长),王凯(董事) | 2005-06-10 |
投资人 | 毛瑞健 49.6(万元)31% = "https://www.tianyancha.com/human/2066606765-c2324399155" target = "_blank">王凯 33.6(万元)21% = "https://www.tianyancha.com/human/2236015908-c2324399155" target = "_blank">钱旭 76.8(万元)48% | 林淦松 10(万元)6.25% ="https://www.tianyancha.com/company/2324399155" target="_blank">深圳大鹏电子实业有限公司工会 30(万元)18.75% ="https://www.tianyancha.com/company/1615980821" target="_blank">深圳市永华骏业电子有限公司 120(万元)75% | 2005-06-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2005-06-10 |
投资人变更 | 名称:王凯,出资额:33.6,出资比例:21 [新增]
名称:钱旭,出资额:76.8,出资比例:48 [新增]
名称:毛瑞健,出资额:49.6,出资比例:31 [新增] | 名称:深圳市永华骏业电子有限公司,出资额:120,出资比例:75 [退出]
名称:深圳大鹏电子实业有限公司工会,出资额:30,出资比例:18.75 [退出]
名称:林淦松,出资额:10,出资比例:6.25 [退出] | 2005-06-10 |
董事长或执行董事成员 | 钱旭(执行董事) | 钱旭(董事长) | 2005-06-10 |
其他事项备案 | - | - | 2005-06-10 |
期限变更 | 1984-07-31,2006-07-31 | 1984-07-31,2004-07-31 | 2004-02-27 |
期限 | 自1984-07-31至2006-07-31 | 自1984-07-31至2004-07-31 | 2004-02-27 |
期限变更 | 从1984-07-31至2006-07-31 | 从1984-07-31至2004-07-31 | 2004-02-27 |
其他事项备案 | - | - | 2004-02-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-05-13 |
成员 | 林淦松
10(万元)6.25%
深圳市永华骏业电子有限公司
120(万元)75%
深圳大鹏电子实业有限公司工会
30(万元)18.75% | 林淦松
10(万元)6.25%
深圳中电投资股份有限公司
120(万元)75%
深圳大鹏电子实业有限公司工会
30(万元)18.75% | 2003-05-13 |
成员 | 钱旭 | 毛积法 | 2003-05-13 |
负责人变更 | - | - | 2003-05-13 |
成员 | 王凯(董事),毛积法(总经理),毛瑞健(董事),钱旭(董事长),许平(监事) | 毛积法(总经理),许平(监事),毛积法(董事长),郑建威(董事),汪小平(董事) | 2003-05-13 |
投资人 | 林淦松 10(万元)6.25% 2324399155" target="_blank">深圳大鹏电子实业有限公司工会 30(万元)18.75% 1615980821" target="_blank">深圳市永华骏业电子有限公司 120(万元)75% | 林淦松 10(万元)6.25% 30906934" target="_blank">深圳中电投资股份有限公司 120(万元)75% 2324399155" target="_blank">深圳大鹏电子实业有限公司工会 30(万元)18.75% | 2003-05-13 |
负责人 | 钱旭 | 毛积法 | 2003-05-13 |
投资人变更 | 名称:深圳市永华骏业电子有限公司,出资额:120,出资比例:75 [新增]
名称:深圳大鹏电子实业有限公司工会,出资额:30,出资比例:18.75
名称:林淦松,出资额:10,出资比例:6.25 | 名称:深圳中电投资股份有限公司,出资额:120,出资比例:75 [退出]
名称:深圳大鹏电子实业有限公司工会,出资额:30,出资比例:18.75
名称:林淦松,出资额:10,出资比例:6.25 | 2003-05-13 |
董事长或执行董事成员 | 钱旭(董事长) [新增] | 毛积法(董事长) [退出] | 2003-05-13 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华鹊山路光浩工业园B栋第4层 | 深圳市福田新区景田3号深茂商业中心17楼G座1-2号房 | 2002-11-20 |
实收资本 | 160 | 0 | 2002-10-22 |
地址变更 | 深圳市福田新区景田3号深茂商业中心17楼G座1-2号房 | 深圳市福田区燕南路403栋华明大厦478室 | 2002-10-22 |
成员 | 毛积法 | 李淑琴 | 2002-04-18 |
负责人变更 | - | - | 2002-04-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2002-04-18 |
成员 | 毛积法(总经理),汪小平(董事),郑建威(董事),许平(监事),毛积法(董事长) | 林淦松(董事),郭同珍(董事),李淑琴(董事长),林淦松(总经理),李淑琴(董事),李菊娣(监事) | 2002-04-18 |
负责人 | 毛积法 | 李淑琴 | 2002-04-18 |
经营范围变更 | 电子产品、节能产品、通讯产品的技术开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 电子产品、家电、通讯产品的技术开发。 | 2002-04-18 |
董事长或执行董事成员 | 毛积法(董事长) [新增] | 李淑琴(董事长) [退出] | 2002-04-18 |
地址变更 | 深圳市福田区燕南路403栋华明大厦478室 | 深圳市福田区深南中路2072号电子大厦17楼 | 2000-06-16 |
其他事项备案 | *****09 | 19217717-6 | 1999-09-08 |
注册号/注册号升级 | *****09 | 19217717-6 | 1999-09-08 |
经营范围变更 | 电子产品、家电、通讯产品的技术开发。 | 生产、开发视听,通讯,家电及电子产品的配件。 | 1999-09-08 |
地址变更 | 深圳市福田区深南中路2072号电子大厦17楼 | 深圳市福田区京华街8号楼 | 1999-09-08 |
市场主体类型变更 | 1120 | 3301 | 1996-11-28 |
期限变更 | 1984-07-31,2004-07-31 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1996-11-28 |
负责人变更 | - | - | 1996-11-28 |
注册资本 | 160( - 30.43478% ) | 230 | 1996-11-28 |