深圳市建卓威投资管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,广东省南山区广东省深圳市南山区南海大道南油大厦B座108号,我公司主要提供项目投资策划与管理、企业管理策划、企业形象策划、市场信息咨询;国内贸易。^
联系方式
- 公司地址:
- 广东省南山区广东省深圳市南山区南海大道南油大厦B座108号
- 固定电话:
- (0755)26648333 未核实,仅供参考
- 经理:
- 韦晓萌
- 邮政编码:
- 518054
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市建卓威投资管理有限公司 |
简称: | 建卓威投资管理 |
主要经营产品: | |
经营范围: | 项目投资策划与管理、企业管理策划、企业形象策划、市场信息咨询(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖、限制商品)。^ |
营业执照号码: | 440301103138821 |
发证机关: | 南山局 |
核准日期: | 2014-01-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年01月18日 |
注册资本: | 3万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 南山区投资与资产管理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山 |
顺企编码: | 11094888 |
深圳市建卓威投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市中安建宇投资有限公司 | 100% | 人民币3万元 |
深圳市建卓威投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 自2008-01-18至2028-01-18 | 自2008-01-18至2018-01-18 | 2017-08-03 |
期限变更 | 2008-01-18,2028-01-18, | 2008-01-18,2018-01-18,10 | 2017-08-03 |
期限变更 | 从2008-01-18至2028-01-18 | 从2008-01-18至2018-01-18 | 2017-08-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-02 | 2017-02-16 | 2017-08-03 |
投资人 | 深圳市中安建宇投资有限公司 3(万元)100% | 深圳市鸿威晟贸易有限公司 3(万元)100% | 2017-02-22 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市中安建宇投资有限公司、出资额:3、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市鸿威晟贸易有限公司、出资额:3、出资比例:100; [退出] | 2017-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-16 | 1900-01-01 | 2017-02-22 |
投资人变更 | 名称:深圳市中安建宇投资有限公司,出资额:3,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市鸿威晟贸易有限公司,出资额:3,出资比例:100 [退出] | 2017-02-22 |
股东 | 深圳市中安建宇投资有限公司 3(万元) 100% [新增] | 深圳市鸿威晟贸易有限公司 3(万元) 100% [退出] | 2017-02-22 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2016-12-16 |
成员 | 黄智圳(总经理),吴映旋(监事),黄智圳(执行董事) | 邢焯(监事),邹进娣(总经理),邹进娣(执行董事) | 2016-12-16 |
投资人 | 深圳市鸿威晟贸易有限公司 3(万元)100% | 韦晓萌 1.5(万元)50% 邢建良 1.5(万元)50% | 2016-12-16 |
负责人 | 黄智圳 | 邹进娣 | 2016-12-16 |
负责人变更 | 法定代表人:黄智圳; 董事长:黄智圳; 总经理:黄智圳; 监事:吴映旋; | 监事:邢焯; 法定代表人:邹进娣; 股东:邢建良; 董事长:邹进娣; 股东:韦晓萌; 总经理:邹进娣; | 2016-12-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2016-12-16 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市鸿威晟贸易有限公司、出资额:3、出资比例:100; [新增] | 股东名称:邢建良、出资额:1.500000、出资比例:50; [退出] 股东名称:韦晓萌、出资额:1.500000、出资比例:50; [退出] | 2016-12-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄智圳 [新增] 监事:吴映旋 [新增] 总经理:黄智圳 [新增] | 执行董事:邹进娣 [退出] 监事:邢焯 [退出] 总经理:邹进娣 [退出] | 2016-12-16 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2016-12-16 |
其他事项备案 | *****N | - | 2016-12-16 |
董事长或执行董事成员 | 黄智圳(执行董事) [新增] | 邹进娣(执行董事) [退出] | 2016-12-16 |
监事信息 | 吴映旋(监事) [新增] | 邢焯(监事) [退出] | 2016-12-16 |
投资人变更 | 名称:深圳市鸿威晟贸易有限公司,出资额:3,出资比例:100 [新增] | 名称:韦晓萌,出资额:1.5,出资比例:50 [退出] 名称:邢建良,出资额:1.5,出资比例:50 [退出] | 2016-12-16 |
高管人员 | 黄智圳(总经理) [新增] | 邹进娣(总经理) [退出] | 2016-12-16 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2016-12-16 |
高管人员 | 黄智圳(总经理) [新增] 黄智圳(执行(常务)董事) [新增] 吴映旋(监事) [新增] | 邹进娣(总经理) [退出] 邢焯(监事) [退出] 邹进娣(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
董事成员 | 黄智圳(总经理) [新增] 黄智圳(执行(常务)董事) [新增] 吴映旋(监事) [新增] | 邹进娣(总经理) [退出] 邢焯(监事) [退出] 邹进娣(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
法定代表人 | 黄智圳 | 邹进娣 | 2016-12-16 |
监事成员 | 黄智圳(总经理) [新增] 黄智圳(执行(常务)董事) [新增] 吴映旋(监事) [新增] | 邹进娣(总经理) [退出] 邢焯(监事) [退出] 邹进娣(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
股东 | 深圳市鸿威晟贸易有限公司 3(万元) 100% [新增] | 邢建良 1.5000(万元) 50% [退出] 韦晓萌 1.5000(万元) 50% [退出] | 2016-12-16 |
一照一码升级 | - | - | 2016-12-16 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-09 |
期限变更 | - | - | 2014-01-09 |
地址变更 | 深圳市南山区南山街道南光路康乐园13栋202号 | 深圳市南山区南海大道南油大厦B座108号 | 2014-01-09 |
成员 | 邢焯(监事),邹进娣(总经理),邹进娣(执行董事) | 韦晓萌(执行董事),邢建良(总经理),邢焯(监事) | 2010-11-01 |
负责人 | 邹进娣 | 韦晓萌 | 2010-11-01 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-11-01 |
负责人变更 | - | - | 2010-11-01 |
高管人员 | 邹进娣(总经理) [新增] | 邢建良(总经理) [退出] | 2010-11-01 |
董事长或执行董事成员 | 邹进娣(执行董事) [新增] | 韦晓萌(执行董事) [退出] | 2010-11-01 |
本页是 [深圳市建卓威投资管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。