国元证券(香港)有限公司是国元证券股份有限公司(股票代码:000728)的全资附属公司,是国内创新类券商中第一家经中国证监会批准在境外设立分支经营机构的中资券商,注册资本金为6亿港元。国元(香港)公司是一个具有证券、期货、资产管理、投资顾问以及海外证券市场投资等业务资格的国际化综合金融服务平台。公司将传承国元证券“诚信为本、客户至上、优质高效”的经营理念,坚持“诚信、专业、求实、创新”的经营宗旨,致力于为客户提供专业的、全方位的、便捷的优质服务。说明:1、应聘材料上请注明应聘职位,并附上Zui近生活彩照一张;2、联系方法:(1)深圳联系方式:
邮寄地址:深圳市福田中心区益田路4068号卓越时代广场1111,国元咨询服务(深圳)有限公司(邮编518008)联系人:高小姐电子邮箱:gaohn@gyzq.com.hk联系电话:0755-21516060传真0755-21516051(2)香港联系方式:
香港地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼国元证劵(香港)有限公司联系人:严小姐电子邮箱:gyzq@gyzq.com.hk联系电话:00852-37696888传真00852-37696999谢绝未预约者来访!
邮寄地址:深圳市福田中心区益田路4068号卓越时代广场1111,国元咨询服务(深圳)有限公司(邮编518008)联系人:高小姐电子邮箱:gaohn@gyzq.com.hk联系电话:0755-21516060传真0755-21516051(2)香港联系方式:
香港地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼国元证劵(香港)有限公司联系人:严小姐电子邮箱:gyzq@gyzq.com.hk联系电话:00852-37696888传真00852-37696999谢绝未预约者来访!
联系方式
- 公司地址:
- 广东省福田区广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇卓越时代广场1111-111
- 固定电话:
- (0755)23996530 未核实,仅供参考
- 经理:
- 程超
- 电子邮件:
- fangw@gyzq.com.hk
- 邮政编码:
- 518038
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-21519188 |
相关产品
工商信息和基本资料
国元咨询服务(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
国元证券(香港)有限公司 | 100% | 人民币1000万元 |
国元咨询服务(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦1801楼01单元 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦1801楼 | 2021-06-24 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-06-24 |
一般经营项目 | 经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 项目投资咨询,企业营销策划,经济信息咨询服务。(经营范围中涉及许可证管理或需取得相关资质方可经营的,按有关规定办。) | 2021-06-24 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦1801楼 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦2401楼-1单元 | 2021-05-28 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-05-28 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-04 |
股东 | 国元国际控股有限公司 1000(万元)100% [新增] | 国元证券投资(香港)有限公司 1000(万元)100% [退出] | 2019-11-04 |
投资人 | 3384972986" target="_blank">国元国际控股有限公司 1000(万元)100% | 2316635799" target="_blank">国元证券投资(香港)有限公司 1000(万元)100% | 2019-11-04 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦2401楼-1单元 | 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼23楼01、02、03、04A、07B、08单元 | 2019-07-19 |
章程备案 | - | - | 2019-07-19 |
注册资本变更 | 100,156 | 50,156 | 2018-05-22 |
负责人变更 | 刘本刚 | 张俊康 | 2018-05-22 |
监事信息 | 牟伦俊(监事) [新增] | 张彩蓉(监事) [退出] | 2018-05-22 |
董事长或执行董事成员 | 刘本刚(执行董事) [新增] | 张俊康(执行董事) [退出] | 2018-05-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-22 | 2017-12-26 | 2018-05-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-05-22 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)刘本刚,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)郭会生,25,50张俊康,25,50 | 2018-05-22 |
总经理 | 刘本刚(总经理) [新增] | 张俊康(总经理) [退出] | 2018-05-22 |
高级管理人员备案 | 董事:于坤;董事:谭燕; | 董事:于坤;董事:杨翠华; | 2018-03-28 |
成员 | 于坤(董事),谭燕(董事) | 于坤(董事),杨翠华(董事) | 2018-03-28 |
高级管理人员备案 | 董事:于坤 董事:谭燕 [新增] | 董事:于坤 董事:杨翠华 [退出] | 2018-03-28 |
一般经营项目 | 化妆品、服装的销售;电子产品、数码产品及周边配件的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。经营电子商务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 化妆品、服装的销售,国内贸易,货物及技术进出口。 | 2017-12-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-26 | 2017-05-08 | 2017-12-29 |
负责人变更 | 张俊康 | 李东 | 2017-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-08 | 2017-04-01 | 2017-05-10 |
总经理 | 张俊康(总经理) [新增] | 李东(总经理) [退出] | 2017-05-10 |
董事长或执行董事成员 | 张俊康(执行董事) [新增] | 李东(执行董事) [退出] | 2017-05-10 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)张俊康,25,50郭会生,25,50 | 名称,出资额,出资比例(%)张彩蓉,25,50李东,25,50 | 2017-04-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-01 | 2017-02-20 | 2017-04-01 |
一照一码升级 | *****5 | - | 2017-02-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区裕华园西兴中宝大厦九楼9002室 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区福永商会信息大厦C807 | 2017-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-20 | 1900-01-01 | 2017-02-22 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2016-05-12 |
其他事项备案 | 914*** | - | 2016-05-11 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2016-05-11 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-11 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2016-05-11 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-11 |
一照一码换照 | 2016-05-11 | ||
一照一码升级 | 2016-05-11 | ||
董事成员 | 于坤(董事) 王尔宏(董事长) 王尔宏(总经理) 章长能(监事) 杨翠华(董事) | 王尔宏(总经理) 林嘉伟(监事) 王尔宏(董事长) 杨翠华(董事) 余朝晖(董事) | 2015-08-21 |
监事成员 | 于坤(董事) 王尔宏(董事长) 王尔宏(总经理) 章长能(监事) 杨翠华(董事) | 王尔宏(总经理) 林嘉伟(监事) 王尔宏(董事长) 杨翠华(董事) 余朝晖(董事) | 2015-08-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:王尔宏;董事长:王尔宏;董事:于坤;董事:杨翠华;监事:章长能; | 董事长:王尔宏;总经理:王尔宏;监事:林嘉伟;董事:余朝晖;董事:杨翠华; | 2015-08-21 |
成员 | 王尔宏(总经理),杨翠华(董事),于坤(董事),章长能(监事),王尔宏(董事长) | 王尔宏(总经理),林嘉伟(监事),杨翠华(董事),王尔宏(董事长),余朝晖(董事) | 2015-08-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:王尔宏 董事长:王尔宏 董事:于坤 [新增] 董事:杨翠华 监事:章长能 [新增] | 董事长:王尔宏 总经理:王尔宏 监事:林嘉伟 [退出] 董事:余朝晖 [退出] 董事:杨翠华 | 2015-08-21 |
监事信息 | 章长能(监事) [新增] | 林嘉伟(监事) [退出] | 2015-08-21 |
董事长或执行董事成员 | 王尔宏(董事长) | 王尔宏(董事长) | 2015-08-21 |
监事成员 | 于坤(董事) [新增] 王尔宏(董事长) 王尔宏(总经理) 章长能(监事) [新增] 杨翠华(董事) | 王尔宏(总经理) 林嘉伟(监事) [退出] 王尔宏(董事长) 杨翠华(董事) 余朝晖(董事) [退出] | 2015-08-21 |
董事成员 | 于坤(董事) [新增] 王尔宏(董事长) 王尔宏(总经理) 章长能(监事) [新增] 杨翠华(董事) | 王尔宏(总经理) 林嘉伟(监事) [退出] 王尔宏(董事长) 杨翠华(董事) 余朝晖(董事) [退出] | 2015-08-21 |
成员 | 王尔宏 | 程超 | 2013-09-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-09-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-17 |
负责人变更 | - | - | 2013-09-17 |
成员 | 王尔宏(总经理),林嘉伟(监事),杨翠华(董事),王尔宏(董事长),余朝晖(董事) | 余朝晖(董事),丁先树(董事),程超(总经理),林嘉伟(监事),程超(董事长) | 2013-09-17 |
负责人 | 王尔宏 | 程超 | 2013-09-17 |
高管人员 | 王尔宏(总经理) [新增] | 程超(总经理) [退出] | 2013-09-17 |
董事长或执行董事成员 | 王尔宏(董事长) [新增] | 程超(董事长) [退出] | 2013-09-17 |
股东 | 国元证券投资(香港)有限公司 1000( + 66.66667% )(万元)100% | 国元证券投资(香港)有限公司 600(万元)100% | 2011-10-08 |
实收资本 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2011-10-08 |
投资总额 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2011-10-08 |
注册资本 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2011-10-08 |
投资人 | 国元证券投资(香港)有限公司 1000(万元)100% | 国元证券投资(香港)有限公司 600(万元)100% | 2011-10-08 |
注册资本变更 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2011-10-08 |
投资总额变更 | 1000( + 66.66667% ) | 600 | 2011-10-08 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2038-01-24 | 2011-10-08 |
投资人变更 | 名称:国元证券投资(香港)有限公司,出资额:1000( + 66.66667% ),出资比例:100 | 名称:国元证券投资(香港)有限公司,出资额:600,出资比例:100 | 2011-10-08 |
成员 | 余朝晖(董事),丁先树(董事),程超(总经理),林嘉伟(监事),程超(董事长) | 程超(总经理),余朝晖(董事),毛力(董事),程超(董事长),丁先树(董事),林嘉伟(监事) | 2011-07-19 |
董事长或执行董事成员 | 程超(董事长) | 程超(董事长) | 2011-07-19 |
成员 | 程超(总经理),余朝晖(董事),毛力(董事),程超(董事长),丁先树(董事),林嘉伟(监事) | 毛力(董事),程超(总经理),程超(董事长),邱正威(董事),林嘉伟(监事),丁先树(董事) | 2011-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 程超(董事长) | 程超(董事长) | 2011-04-13 |
成员 | 毛力(董事),程超(总经理),程超(董事长),邱正威(董事),林嘉伟(监事),丁先树(董事) | 程超(总经理),程超(执行董事),林嘉伟(监事) | 2010-10-25 |
董事长或执行董事成员 | 程超(董事长) | 程超(执行董事) | 2010-10-25 |
章程备案 | - | - | 2010-10-25 |
股东 | 国元证券投资(香港)有限公司 600( + 650% )(万元)100% | 国元证券投资(香港)有限公司 80(万元)100% | 2010-09-03 |
实收资本 | 600( + 650% ) | 80 | 2010-09-03 |
投资总额 | 600( + 650% ) | 80 | 2010-09-03 |
注册资本 | 600( + 650% ) | 80 | 2010-09-03 |
投资人 | 国元证券投资(香港)有限公司 600(万元)100% | 国元证券投资(香港)有限公司 80(万元)100% | 2010-09-03 |
注册资本变更 | 600( + 650% ) | 80 | 2010-09-03 |
投资总额变更 | 600( + 650% ) | 80 | 2010-09-03 |
投资人变更 | 名称:国元证券投资(香港)有限公司,出资额:600( + 650% ),出资比例:100 | 名称:国元证券投资(香港)有限公司,出资额:80,出资比例:100 | 2010-09-03 |
住所 | 深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼23楼01、02、03、04A、07B、08单元 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇卓越时代广场1111-1112室 | 2009-10-14 |
成员 | 程超(总经理),程超(执行董事),林嘉伟(监事) | 程超(总经理),程超(执行董事),黎卓鸿(监事) | 2009-06-12 |
分支机构 | 2008年6月20日设立国元咨询服务(深圳)有限公司上海分公司,注册号:*****; 2008年8月4日设立国元咨询服务(深圳)有限公司北京分公司,注册号:*****。 | - | 2009-06-12 |
监事信息 | 林嘉伟(监事) [新增] | 黎卓鸿(监事) [退出] | 2009-06-12 |
实收资本 | 80 | 0 | 2008-03-04 |
证照有效期限 | 2038-01-24 | 2008-04-24 | 2008-03-04 |
国元咨询服务(深圳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
章长能 | 监事 |
王尔宏 | 董事长 |
杨翠华 | 董事 |
于坤 | 董事 |
王尔宏 | 总经理 |
国元咨询服务(深圳)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
国元咨询服务(深圳)有限公司安徽分公司 | 合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心A座701室 | 2014-04-23 00:00:00.000 |
国元咨询服务(深圳)有限公司北京分公司 | 北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901-10号 | 2008-08-04 00:00:00.000 |
国元咨询服务(深圳)有限公司北京分公司 | 北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901-10号 | |
国元咨询服务(深圳)有限公司上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号3层308室 | 2008-06-20 00:00:00.000 |
本页是 [国元咨询服务(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。