深圳市基达利实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井镇上南工业区浦鱼尾路3栋212号(办公场所),我公司主要提供兴办实业;物业管理;清洁服务;国内商业、物资供销业。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市基达利实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
梁建群 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市基达利实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-04 | 1900-01-01 | 2020-08-06 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-06 |
地址 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区新桥工业园幸运纸业2栋201 | 深圳市宝安区沙井镇上南工业区浦鱼尾路3栋212号(办公场所) | 2020-08-06 |
升级换照 | - | - | 2020-08-06 |
股权 | 梁建群 | 梁建群 | 2017-01-17 |
股权 | 梁建群(执行董事), 冼嘉星(监事), 梁建群(总经理) [新增] | 梁建群(执行董事), 丁津亮(总经理), [退出] 冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2017-01-17 |
成员 | 梁建群(执行董事),冼嘉星(监事),梁建群(总经理) | 梁建群(执行董事),丁津亮(总经理),冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
负责人 | 梁建群 | 梁建群 | 2017-01-17 |
负责人变更 | 法定代表人:梁建群; 股东:梁建群; 监事:冼嘉星; 总经理:梁建群; 董事长:梁建群; | 董事长:梁建群; 股东:梁建群; 总经理:丁津亮; 监事:冼嘉星; 股东:丁津亮; 法定代表人:梁建群; | 2017-01-17 |
其他事项备案 | 股东名称:梁建群、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:梁建群、出资额:50、出资比例:50;股东名称:丁津亮、出资额:50、出资比例:50; | 2017-01-17 |
高级管理人员备案 | 总经理:梁建群 [新增] 监事:冼嘉星 执行董事:梁建群 | 总经理:丁津亮 [退出] 执行董事:梁建群 监事:冼嘉星 | 2017-01-17 |
其他事项备案 | *****J | - | 2017-01-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2017-01-17 |
高管人员 | 梁建群(总经理) [新增] | 丁津亮(总经理) [退出] | 2017-01-17 |
董事长或执行董事成员 | 梁建群(执行董事) | 梁建群(执行董事) | 2017-01-17 |
法定代表人 | 梁建群 | 梁建群 | 2017-01-17 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-17 |
董事成员 | 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) 梁建群(总经理) | 丁津亮(总经理) [退出] 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
高管人员 | 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) 梁建群(总经理) | 丁津亮(总经理) [退出] 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-01-17 |
股权 | 梁建群 100( + 100% )(万元) 100% | 梁建群 50(万元) 50% 丁津亮 50(万元) 50% [退出] | 2017-01-17 |
股权 | 梁建群 100(万元) 100% | 梁建群 50(万元) 50% 丁津亮 50(万元) 50% | 2017-01-17 |
高管人员 | 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) 梁建群(总经理) | 丁津亮(总经理) 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
董事成员 | 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) 梁建群(总经理) | 丁津亮(总经理) 梁建群(执行(常务)董事) 冼嘉星(监事) | 2017-01-17 |
一照一码升级 | 2017-01-17 | ||
期限变更 | 从2002-07-16至2032-07-16 | 从2002-07-16至2012-07-16 | 2012-05-08 |
其他事项备案 | ***** | *****57 | 2012-05-08 |
期限变更 | 2002-07-16,2032-07-16 | 2002-07-16,2012-07-16 | 2012-05-08 |
期限 | 自2002-07-16至2032-07-16 | 自2002-07-16至2012-07-16 | 2012-05-08 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****57 | 2012-05-08 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行审批);物业管理;清洁服务;国内商业、物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 兴办实业(具体项目另行审批);国内商业及物资供销业(不含专控、专卖、专营商品)。 | 2007-01-23 |
深圳市基达利实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冼嘉星 | 监事 |
梁建群 | 执行(常务)董事 |
梁建群 | 总经理 |
本页是 [深圳市基达利实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。