变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市罗湖区东门街道花场社区人民北路3146号永通大厦1101 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股大厦1704 | 2020-10-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-28 | 2020-08-27 | 2020-10-30 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-30 |
升级换照 | - | - | 2020-10-30 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-28 |
一般经营项目 | 计算机软硬件的技术开发;系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);通信产品、电子产品的购销;通信网络上门维护 ;计算机、通信设备的租赁;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 计算机软硬件的技术开发;系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);通信产品、电子产品的购销;通信网络上门维护 ;计算机、通信设备的租赁;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2020-08-28 |
许可信息 | 《电信业务经营许可证》() | 验资报告() | 2020-08-28 |
许可经营 | 增值电信业务。 | - | 2020-08-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-27 | 2016-11-03 | 2020-08-28 |
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发;系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);通信产品、电子产品的购销;通信网络上门维护 ;计算机、通信设备的租赁;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 计算机软硬件的技术开发,系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目);通信产品、电子产品的购销,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^ | 2016-11-07 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股大厦1704 | 深圳市福田区南园街道深南中路1027号新城大厦西座218B | 2016-11-02 |
一照一码升级 | | | 2016-01-07 |
一照一码换照 | | | 2016-01-07 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-01-07 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-01-07 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-01-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-07 |
成员 | 方海涛 | 方海涛 | 2015-06-11 |
成员 | 黄丽(监事),方海涛(执行董事),欧阳晓(总经理) | 方广杨(总经理),方海涛(执行董事),刘顺贤(监事) | 2015-06-11 |
负责人 | 方海涛 | 方海涛 | 2015-06-11 |
负责人变更 | 总经理:欧阳晓;
董事长:方海涛;
监事:黄丽;
法定代表人:方海涛; | 总经理:方广杨;
监事:刘顺贤;
董事长:方海涛;
法定代表人:方海涛; | 2015-06-11 |
高级管理人员备案 | 监事:黄丽 [新增]
总经理:欧阳晓 [新增]
执行董事:方海涛 | 执行董事:方海涛
总经理:方广杨 [退出]
监事:刘顺贤 [退出] | 2015-06-11 |
董事长或执行董事成员 | 方海涛(执行董事) | 方海涛(执行董事) | 2015-06-11 |
高管人员 | 欧阳晓(总经理) [新增] | 方广杨(总经理) [退出] | 2015-06-11 |
监事信息 | 黄丽(监事) [新增] | 刘顺贤(监事) [退出] | 2015-06-11 |
董事成员 | 方海涛(执行(常务)董事)
黄丽(监事) [新增]
欧阳晓(总经理) [新增] | 方海涛(执行(常务)董事)
方广杨(总经理) [退出]
刘顺贤(监事) [退出] | 2015-06-11 |
高管人员 | 方海涛(执行(常务)董事)
黄丽(监事) [新增]
欧阳晓(总经理) [新增] | 方海涛(执行(常务)董事)
方广杨(总经理) [退出]
刘顺贤(监事) [退出] | 2015-06-11 |
法定代表人 | 方海涛 | 方海涛 | 2015-06-11 |
监事成员 | 方海涛(执行(常务)董事) 黄丽(监事) 欧阳晓(总经理) | 方海涛(执行(常务)董事) 方广杨(总经理) 刘顺贤(监事) | 2015-06-11 |
高管人员 | 方海涛(执行(常务)董事) 黄丽(监事) 欧阳晓(总经理) | 方海涛(执行(常务)董事) 方广杨(总经理) 刘顺贤(监事) | 2015-06-11 |
董事成员 | 方海涛(执行(常务)董事) 黄丽(监事) 欧阳晓(总经理) | 方海涛(执行(常务)董事) 方广杨(总经理) 刘顺贤(监事) | 2015-06-11 |
监事成员 | 方海涛(执行(常务)董事)
黄丽(监事) [新增]
欧阳晓(总经理) [新增] | 方海涛(执行(常务)董事)
方广杨(总经理) [退出]
刘顺贤(监事) [退出] | 2015-06-11 |
注册资本 | 2200( + 2100% ) | 100 | 2014-12-18 |
投资人 | 方海涛 1100(万元)50% 黄丽 1100(万元)50% | 黄丽 50(万元)50% 方海涛 50(万元)50% | 2014-12-18 |
注册资本 | 人民币2200 万元 | 人民币100 万元 | 2014-12-18 |
股东(投资人) | 方海涛 1100(万元) 50% 黄丽 1100(万元) 50% | 方海涛 50(万元) 50% 黄丽 50(万元) 50% | 2014-12-18 |
投资人变更 | 股东名称:黄丽、出资额:1100( + 2100% )、出资比例:50;
股东名称:方海涛、出资额:1100( + 2100% )、出资比例:50; | 股东名称:方海涛、出资额:50、出资比例:50;
股东名称:黄丽、出资额:50、出资比例:50; | 2014-12-18 |
投资人变更 | 名称:方海涛,出资额:1100( + 2100% ),出资比例:50
名称:黄丽,出资额:1100( + 2100% ),出资比例:50 | 名称:方海涛,出资额:50,出资比例:50
名称:黄丽,出资额:50,出资比例:50 | 2014-12-18 |
注册资本变更 | 2200( + 2100% ) | 100 | 2014-12-18 |
股东 | 方海涛 1100( + 2100% )(万元) 50%
黄丽 1100( + 2100% )(万元) 50% | 方海涛 50(万元) 50%
黄丽 50(万元) 50% | 2014-12-18 |
注册资本 | 人民币2200 万元( + 2100% ) | 人民币100 万元 | 2014-12-18 |
地址变更 | 深圳市福田区南园街道深南中路1027号新城大厦西座218B | 深圳市罗湖区笋岗路同乐大厦同德阁903 | 2014-01-14 |
投资人 | 黄丽 50(万元)50% 方海涛 50(万元)50% | 傅锦欢 50(万元)50% 方广杨 50(万元)50% | 2013-04-23 |
投资人变更 | 名称:方海涛,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:黄丽,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:傅锦欢,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:方广杨,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2013-04-23 |
其他事项备案 | ***** | *****76 | 2013-04-02 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****76 | 2013-04-02 |