变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-12-06 |
成员 | 陈顺鑫(执行董事),陈顺鑫(总经理),陈顺平(监事) | 陈曼丽(董事),陈顺涛(董事),陈顺平(董事长),陈顺平(总经理),陈顺鑫(监事) | 2019-12-06 |
投资人 | 陈顺鑫 500(万元)100% | 陈顺平 10(万元)2% 陈曼丽 490(万元)98% | 2019-12-06 |
负责人 | 陈顺鑫 | 陈顺平 | 2019-12-06 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-06 |
章程备案 | 2019-12-02 | 2014-08-22 | 2019-12-06 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-12-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-06 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-06 |
成员 | 陈顺平(总经理) | 黎雪峰(总经理) | 2018-06-06 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈顺平 [新增] | 总经理:黎雪峰 [退出] | 2018-06-06 |
总经理 | 陈顺平(总经理) [新增] | 黎雪峰(总经理) [退出] | 2018-06-06 |
成员 | 陈顺平(董事长),陈曼丽(董事),陈顺涛(董事) | 陈顺涛(董事),陈顺平(董事),黎雪峰(董事长) | 2018-06-01 |
负责人 | 陈顺平 | 黎雪峰 | 2018-06-01 |
高级管理人员备案 | 董事:陈顺涛
董事:陈曼丽 [新增]
董事长:陈顺平 | 董事:陈顺涛
董事长:黎雪峰 [退出]
董事:陈顺平 | 2018-06-01 |
负责人变更 | 其他董事:陈曼丽;
其他董事:陈顺涛;
董事长:陈顺平;
法定代表人:陈顺平; | 法定代表人:黎雪峰;
其他:陈顺平;
董事长:黎雪峰;
其他:陈顺涛; | 2018-06-01 |
董事长或执行董事成员 | 陈顺平(董事长) [新增] | 黎雪峰(董事长) [退出] | 2018-06-01 |
其他董事信息 | 陈顺涛(董事)
陈曼丽(董事) [新增] | 陈顺涛(董事)
陈顺平(董事) [退出] | 2018-06-01 |
投资人 | 陈顺平 10(万元)2% 陈曼丽 490(万元)98% | 陈顺平 10(万元)2% 陈顺鑫 490(万元)98% | 2018-04-24 |
投资人变更 | 股东名称:陈顺平、出资额:10、出资比例:2;
股东名称:陈曼丽、出资额:490、出资比例:98; [新增] | 股东名称:陈顺平、出资额:10、出资比例:2;
股东名称:陈顺鑫、出资额:490、出资比例:98; [退出] | 2018-04-24 |
投资人变更 | 名称:陈顺平,出资额:10,出资比例:2
名称:陈曼丽,出资额:490,出资比例:98 [新增] | 名称:陈顺平,出资额:10,出资比例:2
名称:陈顺鑫,出资额:490,出资比例:98 [退出] | 2018-04-24 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2015-10-19 |
成员 | 黎雪峰(总经理),陈顺鑫(监事),陈顺平(董事),黎雪峰(董事长),陈顺涛(董事) | 陈宏洪(总经理),陈顺涛(董事),陈世武(董事长),陈宏洪(董事),陈顺鑫(监事) | 2015-10-19 |
负责人 | 黎雪峰 | 陈世武 | 2015-10-19 |
负责人变更 | 法定代表人:黎雪峰;
监事:陈顺鑫;
其他董事:陈顺平;
其他董事:陈顺涛;
董事长:黎雪峰;
总经理:黎雪峰; | 法定代表人:陈世武;
总经理:陈宏洪;
其他董事:陈顺涛;
监事:陈顺鑫;
其他董事:陈宏洪;
董事长:陈世武; | 2015-10-19 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2015-10-19 |
高管人员 | 黎雪峰(总经理) [新增] | 陈宏洪(总经理) [退出] | 2015-10-19 |
董事长或执行董事成员 | 黎雪峰(董事长) [新增] | 陈世武(董事长) [退出] | 2015-10-19 |
高管人员 | 陈顺平(董事) [新增]
陈顺涛(董事)
陈顺鑫(监事)
黎雪峰(董事长) [新增]
黎雪峰(总经理) [新增] | 陈世武(董事长) [退出]
陈宏洪(董事) [退出]
陈顺鑫(监事)
陈宏洪(总经理) [退出]
陈顺涛(董事) | 2015-10-19 |
董事成员 | 陈顺平(董事) [新增]
陈顺涛(董事)
陈顺鑫(监事)
黎雪峰(董事长) [新增]
黎雪峰(总经理) [新增] | 陈世武(董事长) [退出]
陈宏洪(董事) [退出]
陈顺鑫(监事)
陈宏洪(总经理) [退出]
陈顺涛(董事) | 2015-10-19 |
一照一码升级 | - | - | 2015-10-19 |
一照一码升级 | | | 2015-10-19 |
董事成员 | 陈顺平(董事) 陈顺涛(董事) 陈顺鑫(监事) 黎雪峰(董事长) 黎雪峰(总经理) | 陈世武(董事长) 陈宏洪(董事) 陈顺鑫(监事) 陈宏洪(总经理) 陈顺涛(董事) | 2015-10-19 |
法定代表人(负责人) | 黎雪峰 | 陈世武 | 2015-10-19 |
高管人员 | 陈顺平(董事) 陈顺涛(董事) 陈顺鑫(监事) 黎雪峰(董事长) 黎雪峰(总经理) | 陈世武(董事长) 陈宏洪(董事) 陈顺鑫(监事) 陈宏洪(总经理) 陈顺涛(董事) | 2015-10-19 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-08-22 |
股东(投资人) | 陈顺平 10(万元) 2% 陈顺鑫 490(万元) 98% | 陈顺涛 250(万元) 50% 陈宏洪 250(万元) 50% | 2014-08-22 |
商事登记换照 | | | 2014-08-22 |
投资人 | 陈顺鑫 490(万元)98% 陈顺平 10(万元)2% | 陈宏洪 250(万元)50% 陈顺涛 250(万元)50% | 2014-08-22 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-08-22 |
投资人变更 | 股东名称:陈顺平、出资额:10、出资比例:2; [新增]
股东名称:陈顺鑫、出资额:490、出资比例:98; [新增] | 股东名称:陈宏洪、出资额:250、出资比例:50; [退出]
股东名称:陈顺涛、出资额:250、出资比例:50; [退出] | 2014-08-22 |
其他事项备案 | 工商联络员:杨学仁;股东:陈顺平;股东:陈顺鑫; | 股东:陈宏洪;股东:陈顺涛; | 2014-08-22 |
指定联系人 | 杨学仁 | - | 2014-08-22 |
投资人变更 | 名称:陈顺鑫,出资额:490,出资比例:98 [新增]
名称:陈顺平,出资额:10,出资比例:2 [新增] | 名称:陈顺涛,出资额:250,出资比例:50 [退出]
名称:陈宏洪,出资额:250,出资比例:50 [退出] | 2014-08-22 |
商事登记换照 | - | - | 2014-08-22 |
股东 | 陈顺平 10(万元) 2% [新增]
陈顺鑫 490(万元) 98% [新增] | 陈顺涛 250(万元) 50% [退出]
陈宏洪 250(万元) 50% [退出] | 2014-08-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-08-22 |
成员 | 陈宏洪(总经理),陈顺涛(董事),陈世武(董事长),陈宏洪(董事),陈顺鑫(监事) | 陈顺鑫(监事),陈世武(董事长),陈宏洪(董事),陈宏洪(总经理),陈宏然(董事) | 2012-04-10 |
投资人 | 陈宏洪 250(万元)50% 陈顺涛 250(万元)50% | 陈宏然 250(万元)50% 陈宏洪 250(万元)50% | 2012-04-10 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****76 | 2012-04-10 |
董事长或执行董事成员 | 陈世武(董事长) | 陈世武(董事长) | 2012-04-10 |
投资人变更 | 名称:陈顺涛,出资额:250,出资比例:50 [新增]
名称:陈宏洪,出资额:250,出资比例:50 | 名称:陈宏然,出资额:250,出资比例:50 [退出]
名称:陈宏洪,出资额:250,出资比例:50 | 2012-04-10 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2034-03-08 | 2012-04-10 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉中心花园121-1室(办公住所) | 深圳市龙岗区布吉中兴路百盛大厦C座201室(办公住所) | 2007-06-06 |
成员 | 陈顺鑫(监事),陈世武(董事长),陈宏洪(董事),陈宏洪(总经理),陈宏然(董事) | 陈宏洪(总经理),郑妙燕(董事),陈顺鑫(监事),陈宏然(董事),陈宏洪(董事长) | 2005-01-27 |
负责人 | 陈世武 | 陈宏洪 | 2005-01-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉中兴路百盛大厦C座201室(办公住所) | 深圳市龙岗区布吉镇新城区中兴路吉政巷布吉村委大楼910室(办公地址) | 2005-01-27 |
董事长或执行董事成员 | 陈世武(董事长) [新增] | 陈宏洪(董事长) [退出] | 2005-01-27 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);物业管理(凭《物业管理资格证书》有效期经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 物业管理(凭《物业管理资格证书》有效期经营),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2005-01-27 |