深圳市裕鼎投资管理有限公司(ShenZhenYudingInvestment&ManagementCo.,Ltd.)由多年活跃于海内外资本市场和管理咨询领域的精英组建而成•主要成员拥有国内外管理咨询公司、投资银行和投资基金等金融机构的丰富工作经验,专注于为中国高成长的企业提供境内外融投资服务和管理咨询服务;尤其擅长于中国企业的境外上市、境内外私募、管理咨询与培训、战略性投资和并购重组等在当地资本市场在中国企业和资本运营市场拥有丰富的经验和政府及企业关系网络•凭借对中国企业和资本市场的丰富经验和深刻理解,完美结合投资银行和管理咨询经验,为客户提供从管理到融资的一体化服务,帮助客户创造长期价值•中国本土管理咨询背景和国际化融投资的实战经验,协助客户顺利登陆国际资本市场。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园D馆5楼5-5
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 肖波
- 电子邮件:
- 13352998080@163.com
- 邮政编码:
- 518030
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-23949110 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市裕鼎投资管理有限公司 |
简称: | 裕鼎投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业投资咨询、经济信息咨询、企业投资管理、企业形象策划、企业营销策划、企业并购咨询(以上不含限制项目)。 |
营业执照号码: | 440301105611116 |
发证机关: | 福田局 |
核准日期: | 2015-01-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2005年08月26日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 福田区投资与资产管理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 11108129 |
深圳市裕鼎投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王旭花 | 50.0% | 人民币50万元 |
肖波 | 50.0% | 人民币50万元 |
深圳市裕鼎投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2018-04-12 | ||
清算组备案 | 曾康生(清算组成员)肖波(清算组负责人) | 2018-04-12 | |
住所 | 深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园D馆5楼5-5 | 深圳市南山区海岸大厦东座1605B | 2015-01-27 |
地址变更 | 深圳市南山区海岸大厦东座1605B | 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B座701E | 2013-06-06 |
地址变更 | 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B座701E | 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A5003 | 2012-09-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-04-25 |
投资人变更 | 名称:肖波,出资额:50( - 50% ),出资比例:50 名称:王旭花,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:肖波,出资额:100,出资比例:100 | 2012-04-25 |
地址变更 | 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A5003 | 深圳市福田区福中三路诺德金融中心06G | 2011-08-02 |
投资人变更 | 名称:肖波,出资额:100( + 967843% ),出资比例:100 | 名称:宋滨芳,出资额:41,出资比例:41 [退出] 名称:张麟,出资额:8,出资比例:8 [退出] 名称:肖波,出资额:51,出资比例:51 | 2011-08-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2011-08-02 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****48 | 2011-08-02 |
经营范围变更 | 企业投资咨询、经济信息咨询、企业投资管理、企业形象策划、企业营销策划、企业并购咨询(以上不含限制项目)。 | 企业投资咨询、经济信息咨询、企业投资管理、企业形象策划、企业营销策划。(以上不含限制项目) | 2007-02-01 |
地址变更 | 深圳市福田区福中三路诺德金融中心06G | 深圳市福田区上步南路国企大厦永富楼20D | 2006-06-12 |
投资人变更 | 名称:张公俊,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:肖波,出资额:50,出资比例:50 | 名称:王景涵,出资额:50,出资比例:50 [退出] 名称:肖波,出资额:50,出资比例:50 | 2005-12-23 |
深圳市裕鼎投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王景涵 | 监事 |
肖波 | 执行(常务)董事 |
肖波 | 总经理 |
本页是 [深圳市裕鼎投资管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。