变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | - | - | 2019-04-26 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复、审批文件号:深宝环批[2008]602987号; | 2017-01-05 |
审批项目 | - | 深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 | 2017-01-05 |
经营范围 | 电子产品、电子设备、电子零配件、电子材料及辅材、电子元器件的技术开发和销售及售后服务;国内贸易。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批的项目)^ | 塑胶容器的生产,电子产品、电子零配件、电子材料及辅料、电子元器件的技术开发和销售。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批的项目)。^ | 2017-01-05 |
审批项目 | - | 深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深宝环批[2008]602987号 | 2017-01-05 |
审批项目 | | 深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深宝环批[2008]602987号 | 2017-01-05 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道西环路2125号四楼406A | 深圳市宝安区沙井街道东环路103号蓝天科技园三栋一楼东北面 | 2016-06-17 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-26 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2016-04-26 |
一照一码换照 | - | - | 2016-04-26 |
一照一码换照 | | | 2016-04-26 |
一照一码升级 | | | 2016-04-26 |
法定代表人(负责人) | 陈伟 | 李桃成 | 2015-05-14 |
股权 | 陈伟 45(万元) 90% 李琴 5(万元) 10% | 李桃成 45(万元) 90% 李琴 5(万元) 10% | 2015-05-14 |
高管人员 | 郭爱珍(监事) 陈伟(执行(常务)董事) 陈伟(总经理) | 郭爱珍(监事) 李桃成(执行(常务)董事) 李桃成(总经理) | 2015-05-14 |
董事成员 | 郭爱珍(监事) 陈伟(执行(常务)董事) 陈伟(总经理) | 郭爱珍(监事) 李桃成(执行(常务)董事) 李桃成(总经理) | 2015-05-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈伟 [新增]
监事:郭爱珍
执行董事:陈伟 [新增] | 执行董事:李桃成 [退出]
监事:郭爱珍
总经理:李桃成 [退出] | 2015-05-14 |
其他事项备案 | 股东名称:陈伟、出资额:45、出资比例:90;股东名称:李琴、出资额:5、出资比例:10; | 股东名称:李桃成、出资额:45、出资比例:90;股东名称:李琴、出资额:5、出资比例:10; | 2015-05-14 |
负责人变更 | 股东:李琴;
股东:陈伟;
董事长:陈伟;
法定代表人:陈伟;
总经理:陈伟;
监事:郭爱珍; | 监事:郭爱珍;
法定代表人:李桃成;
董事长:李桃成;
总经理:李桃成;
股东:李桃成;
股东:李琴; | 2015-05-14 |
期限变更 | 2006-01-12,5000-01-01 | 2006-01-12,2026-01-12 | 2015-05-14 |
高管人员 | 陈伟(总经理) [新增] | 李桃成(总经理) [退出] | 2015-05-14 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-01-12至2026-01-12 | 2015-05-14 |
董事长或执行董事成员 | 陈伟(执行董事) [新增] | 李桃成(执行董事) [退出] | 2015-05-14 |
董事成员 | 郭爱珍(监事)
陈伟(执行(常务)董事) [新增]
陈伟(总经理) [新增] | 郭爱珍(监事)
李桃成(执行(常务)董事) [退出]
李桃成(总经理) [退出] | 2015-05-14 |
高管人员 | 郭爱珍(监事)
陈伟(执行(常务)董事) [新增]
陈伟(总经理) [新增] | 郭爱珍(监事)
李桃成(执行(常务)董事) [退出]
李桃成(总经理) [退出] | 2015-05-14 |
股权 | 陈伟 45(万元) 90% [新增]
李琴 5(万元) 10% | 李桃成 45(万元) 90% [退出]
李琴 5(万元) 10% | 2015-05-14 |
经营期限 | 永续经营 | 自2006年1月12日起至2026年1月12日止 | 2015-05-14 |
董事长或执行董事成员 | 李桃成(执行董事) [新增] | 钟建根(执行董事) [退出] | 2010-08-17 |
高管人员 | 李桃成(总经理) [新增] | 李嘉琦(总经理) [退出] | 2010-08-17 |
投资人变更 | 名称:李琴,出资额:5,出资比例:10 [新增]
名称:黄国华,出资额:5( - 88.88889% ),出资比例:10
名称:钟建根,出资额:40,出资比例:80 [新增] | 名称:黄国华,出资额:45,出资比例:90
名称:李嘉琦,出资额:5,出资比例:10 [退出] | 2008-07-01 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****18 | 2008-07-01 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道东环路103号蓝天科技园三栋一楼东北面 | 深圳市宝安区沙井沙四新区友谊西二巷2号二楼 | 2008-07-01 |
经营范围变更 | 塑胶容器的生产,电子产品、电子零配件、电子材料及辅料、电子元器件的技术开发和销售。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批的项目)。 | 电子产品、电子零配件、电子材料及辅料、电子元器件的技术开发和销售。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批的项目)。 | 2008-07-01 |
董事长或执行董事成员 | 钟建根(执行董事) [新增] | 黄国华(执行董事) [退出] | 2008-07-01 |