深圳市中腾科技有限公司于2005年10月成立,现在是一家提供便利支付服务的网络服务商。中腾科技开发出了一套极具竞争力的支付交易支撑平台,并且建立了覆盖广东全省的代理商网络,可以有效支持电子化消费品(例如,移动话费等)、公共事业以及电信增值服务等的交易支付。目前,中腾科技已与中国移动签订了合作协议,为中国移动用户提供基于短信平台的空中充值服务。公司正在快速成长期,我们欢迎有创业热情的您加入我们,与公司一起成长!
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市中腾科技有限公司 |
简称: | 中腾 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机软硬件、信息产品、网络产品、通讯产品的技术开发和销售,机电一体化产品的销售及其他国内贸易,信息咨询(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 |
营业执照号码: | 440301103320736 |
发证机关: | 南山局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2005年09月07日 |
公司官网: | http://www.zt-tech.c |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 » 福田区科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 11142697 |
深圳市中腾科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王练纯 | 36% | 人民币72.0万元 |
郑陶 | 31.5% | 人民币63.0万元 |
王晓岚 | 22.5% | 人民币45.0万元 |
李进 | 5% | 人民币10.0万元 |
廖雨果 | 5% | 人民币10.0万元 |
深圳市中腾科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 王练纯, 熊芬 | - | 2020-07-27 |
章程备案 | 2018-07-03 | 1900-01-01 | 2018-07-11 |
地址变更 | 深圳市南山区招商街道南海大道以西美年国际广场1栋606-33室 | 深圳市福田区益田路皇都广场C座2205-2207 | 2018-07-11 |
其他事项备案 | *****B | - | 2017-12-26 |
期限 | 自2005-09-07至5000-01-01 | 自2005-09-07至2015-09-07 | 2015-08-20 |
期限变更 | 2005-09-07,5000-01-01 | 2005-09-07,2015-09-07 | 2015-08-20 |
期限变更 | 永续经营 | 从2005-09-07至2015-09-07 | 2015-08-20 |
经营期限 | 永续经营 | 自2005年9月7日起至2015年9月7日止 | 2015-08-20 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-21 |
地址变更 | 深圳市福田区益田路皇都广场C座2205-2207 | 深圳市福田区彩田路彩福大厦鸿福阁18楼G室 | 2013-05-21 |
股权 | 郑陶 63(万元)31.50% [新增] 王晓岚 45(万元)22.50% 王练纯 72(万元)36% 李进 10(万元)5% 廖雨果 10(万元)5% | 廖雨果 10(万元)5% 颜妍 63(万元)31.50% [退出] 李进 10(万元)5% 王练纯 72(万元)36% 王晓岚 45(万元)22.50% | 2010-07-27 |
其他事项备案 | - | - | 2010-07-27 |
成员 | 廖雨果 10(万元)5% 颜妍 63(万元)31.50% 李进 10(万元)5% 王练纯 72(万元)36% 王晓岚 45(万元)22.50% | 王练纯 35(万元)70% 唐艳芳 15(万元)30% | 2008-09-10 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2008-09-10 |
成员 | 廖雨果(董事),王练纯(总经理),颜妍(董事),王练纯(董事长),陈莹(监事) | 王练纯(执行董事),王练纯(总经理),陈莹(监事) | 2008-09-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-09-10 |
实收资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2008-09-10 |
投资人变更 | 名称:廖雨果,出资额:10,出资比例:5 [新增] 名称:颜妍,出资额:63,出资比例:31.5 [新增] 名称:王练纯,出资额:72( + 105.71429% ),出资比例:36 名称:王晓岚,出资额:45,出资比例:22.5 [新增] 名称:李进,出资额:10,出资比例:5 [新增] | 名称:唐艳芳,出资额:15,出资比例:30 [退出] 名称:王练纯,出资额:35,出资比例:70 | 2008-09-10 |
董事长或执行董事成员 | 王练纯(董事长) | 王练纯(执行董事) | 2008-09-10 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2008-09-10 |
负责人变更 | - | - | 2008-04-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-04-28 |
其他事项备案 | ***** | *****21 | 2008-04-28 |
股权 | 王练纯 35(万元)70% [新增] 唐艳芳 15(万元)30% [新增] | 陈莹 20(万元)40% [退出] 李展宁 15(万元)30% [退出] 王晓岚 15(万元)30% [退出] | 2008-04-28 |
股权 | 王练纯 [新增] | 韦梁邦 [退出] | 2008-04-28 |
股权 | 王练纯(执行董事), [新增] 王练纯(总经理), [新增] 陈莹(监事) | 陈莹(监事), 韦梁邦(执行董事), [退出] 王晓岚(总经理) [退出] | 2008-04-28 |
经营范围变更 | 计算机软硬件、信息产品、网络产品、通讯产品的技术开发和销售,机电一体化产品的销售及其他国内贸易,信息咨询(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 计算机软硬件、信息产品、网络产品技术开发和销售,机电一体化产品的销售及其他国内商业、物资供销业,信息咨询(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 2008-04-28 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****21 | 2008-04-28 |
高管人员 | 王练纯(总经理) [新增] | 王晓岚(总经理) [退出] | 2008-04-28 |
董事长或执行董事成员 | 王练纯(执行董事) [新增] | 韦梁邦(执行董事) [退出] | 2008-04-28 |
成员 | 陈莹(监事),韦梁邦(执行董事),王晓岚(总经理) | 王晓岚(执行董事),陈莹(监事),王晓岚(总经理) | 2006-11-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-11-24 |
成员 | 韦梁邦 | 王晓岚 | 2006-11-24 |
负责人变更 | - | - | 2006-11-24 |
董事长或执行董事成员 | 韦梁邦(执行董事) [新增] | 王晓岚(执行董事) [退出] | 2006-11-24 |
地址变更 | 深圳市福田区彩田路彩福大厦鸿福阁18楼G室 | 深圳市福田区深南中路核电大厦806室 | 2006-08-15 |
深圳市中腾科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈莹 | 监事 |
王练纯 | 董事长 |
颜妍 | 董事 |
廖雨果 | 董事 |
王练纯 | 总经理 |
本页是 [深圳市中腾科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。