深圳市阳光村网络技术有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道新二社区新原路64号二楼,我公司主要提供通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发;信息咨询。深圳市互联网上网服务营业场所连锁经营。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市阳光村网络技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
温育东 | 90% | 人民币270.0万元 |
张颖 | 10% | 人民币30.0万元 |
深圳市阳光村网络技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2021-11-10 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2017-11-28 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2017-11-28 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-02 |
经营范围变更 | 通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发;信息咨询。^深圳市互联网上网服务营业场所连锁经营(凭有效许可证经营,以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 网络(不含互联网上网服务)、通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发,信息咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 2013-07-02 |
审批项目 | 网络安全检查意见书消防批文网络文化经营许可证《网络文化经营许可证》 | 网络安全检查意见书网络文化经营许可证消防批文 | 2013-07-02 |
指定联系人 | 钟志忠 | - | 2013-07-02 |
实收资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2012-08-13 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2012-08-13 |
投资人 | 张颖 30(万元)10% 温育东 270(万元)90% | 温育东 70(万元)70% 张颖 30(万元)30% | 2012-08-13 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2012-08-13 |
投资人变更 | 名称:张颖,出资额:30,出资比例:10 名称:温育东,出资额:270( + 285.71429% ),出资比例:90 | 名称:温育东,出资额:70,出资比例:70 名称:张颖,出资额:30,出资比例:30 | 2012-08-13 |
经营范围变更 | 网络(不含互联网上网服务)、通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发,信息咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 网络、通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发,信息咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),互联网上网服务(凭有效许可证经营)。 | 2012-06-19 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道新二社区新原路64号二楼 | 深圳市宝安区76区锦花路天骄世家1栋105号二层 | 2012-06-19 |
负责人变更 | - | - | 2011-05-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-05-25 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2055-12-27 | 2011-05-25 |
股权 | 温育东 70(万元)70% [新增] 张颖 30(万元)30% [新增] | 赖晓璇 70(万元)70% [退出] 李永南 30(万元)30% [退出] | 2011-05-25 |
成员 | 温育东(执行董事),温育东(总经理),张颖(监事) | 李永南(监事),赖晓璇(执行董事),赖晓璇(总经理) | 2011-05-25 |
负责人 | 温育东 | 赖晓璇 | 2011-05-25 |
监事信息 | 张颖(监事) [新增] | 李永南(监事) [退出] | 2011-05-25 |
董事长或执行董事成员 | 温育东(执行董事) [新增] | 赖晓璇(执行董事) [退出] | 2011-05-25 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2055-12-27 | 2011-05-25 |
高管人员 | 温育东(总经理) [新增] | 赖晓璇(总经理) [退出] | 2011-05-25 |
负责人变更 | - | - | 2009-05-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-05-14 |
其他事项备案 | ***** | *****93 | 2009-05-14 |
成员 | 李永南(监事),赖晓璇(执行董事),赖晓璇(总经理) | 黄学清(监事),肖艳萍(执行董事),肖艳萍(总经理) | 2009-05-14 |
投资人 | 赖晓璇 70(万元)70% 李永南 30(万元)30% | 肖艳萍 70(万元)70% 黄学清 30(万元)30% | 2009-05-14 |
负责人 | 赖晓璇 | 肖艳萍 | 2009-05-14 |
高管人员 | 赖晓璇(总经理) [新增] | 肖艳萍(总经理) [退出] | 2009-05-14 |
投资人变更 | 名称:李永南,出资额:30,出资比例:30 [新增] 名称:赖晓璇,出资额:70,出资比例:70 [新增] | 名称:黄学清,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:肖艳萍,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2009-05-14 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****93 | 2009-05-14 |
董事长或执行董事成员 | 赖晓璇(执行董事) [新增] | 肖艳萍(执行董事) [退出] | 2009-05-14 |
监事信息 | 李永南(监事) [新增] | 黄学清(监事) [退出] | 2009-05-14 |
经营范围变更 | 网络、通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发,信息咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),互联网上网服务(凭有效许可证经营)。 | 网络、通信、电子、计算机及其他数字化产品的技术开发(不含提供互联网上网服务及加工、生产项目),信息咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 2006-04-12 |
深圳市阳光村网络技术有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张颖 | 监事 |
温育东 | 执行(常务)董事 |
温育东 | 总经理 |
深圳市阳光村网络技术有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市阳光村网络技术有限公司阳光村连锁网吧南坡店 | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区南埔路南坡小区03栋101 | 2014-08-29 00:00:00.000 |
深圳市阳光村网络技术有限公司阳光村连锁网吧翠岗店 | 深圳市宝安区福永街道福围社区翠岗一区二巷8、9号102 | 2013-08-06 00:00:00.000 |
深圳市阳光村网络技术有限公司阳光村连锁网吧新二分店 | 深圳市宝安区沙井街道新二社区新二路159、161、161-1号 | 2013-10-28 00:00:00.000 |
深圳市阳光村网络技术有限公司阳光村连锁网吧下沙南分店 | 深圳市宝安区福永街道福围社区下沙南八巷1号115-117号铺 | 2013-07-23 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市阳光村网络技术有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。