深圳市林瑞祥电子有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区福永街道和平和景工业区第13幢第二层东,我公司主要提供变压器骨架的技术开发、生产与销售;电子元器件的销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市林瑞祥电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
程玲 | 60% | 人民币6.0万元 |
饶耀庭 | 40% | 人民币4.0万元 |
深圳市林瑞祥电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2021-10-28 |
地址 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园3栋F1206 | 深圳市光明新区凤凰街道塘尾社区塘尾兴华第二工业区3号厂房二楼3区 | 2021-10-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-27 | 2017-07-28 | 2021-10-28 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-28 |
指定联系人 | 饶建军(总经理), 饶建军(执行董事) | 饶耀庭(总经理), 饶耀庭(执行董事) | 2017-08-02 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2017-08-02 |
期限 | 永续经营 | 自2008-03-05至2018-03-05 | 2017-08-02 |
成员 | 饶建军(总经理),饶建军(执行董事) | 饶耀庭(总经理),饶耀庭(执行董事) | 2017-08-02 |
负责人 | 饶建军 | 饶耀庭 | 2017-08-02 |
负责人变更 | 总经理:饶建军; 董事长:饶建军; 工商联络员:饶建军; 法定代表人:饶建军; | 工商联络员:; 董事长:饶耀庭; 总经理:饶耀庭; 法定代表人:饶耀庭; | 2017-08-02 |
高级管理人员备案 | 总经理:饶建军 [新增] 执行董事:饶建军 [新增] | 执行董事:饶耀庭 [退出] 总经理:饶耀庭 [退出] | 2017-08-02 |
其他事项备案 | *****D | - | 2017-08-02 |
期限变更 | 2008-03-05,, | 2008-03-05,2018-03-05,10 | 2017-08-02 |
董事长或执行董事成员 | 饶建军(执行董事) [新增] | 饶耀庭(执行董事) [退出] | 2017-08-02 |
总经理 | 饶建军(总经理) [新增] | 饶耀庭(总经理) [退出] | 2017-08-02 |
指定联系人 | 饶建军 | - | 2017-08-02 |
期限变更 | 永续经营 | 从2008-03-05至2018-03-05 | 2017-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-28 | - | 2017-08-02 |
地址变更 | 深圳市光明新区凤凰街道塘尾社区塘尾兴华第二工业区3号厂房二楼3区 | 深圳市宝安区福永街道和平和景工业区第13幢第二层东 | 2017-08-02 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-03-13 |
负责人变更 | - | - | 2008-03-13 |
成员 | 饶耀庭 | 程玲 | 2008-03-13 |
成员 | 饶耀庭(总经理),饶耀庭(执行董事),程玲(监事) | 饶耀庭(监事),程玲(总经理),程玲(执行董事) | 2008-03-13 |
负责人 | 饶耀庭 | 程玲 | 2008-03-13 |
董事长或执行董事成员 | 饶耀庭(执行董事) [新增] | 程玲(执行董事) [退出] | 2008-03-13 |
高管人员 | 饶耀庭(总经理) [新增] | 程玲(总经理) [退出] | 2008-03-13 |
监事信息 | 程玲(监事) [新增] | 饶耀庭(监事) [退出] | 2008-03-13 |
深圳市林瑞祥电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
程玲 | 监事 |
饶耀庭 | 执行(常务)董事 |
饶耀庭 | 总经理 |
本页是 [深圳市林瑞祥电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。