变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦206 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元 | 2019-03-19 |
章程备案 | 2019-03-12 | 1900-01-01 | 2019-03-19 |
投资人 | 名称:林杰华,出资额:80,出资比例:80名称:陶文姣,出资额:20,出资比例:20 | 名称:苏世清,出资额:40,出资比例:40名称:苏枝展,出资额:60,出资比例:60 | 2016-08-19 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2016-08-19 |
成员 | 林杰华(总经理),林杰华(执行董事),陶文姣(监事) | 苏世清(监事),苏枝展(执行董事),苏枝展(总经理) | 2016-08-19 |
投资人 | 林杰华 80(万元)80% 陶文姣 20(万元)20% | 苏世清 40(万元)40% 苏枝展 60(万元)60% | 2016-08-19 |
负责人 | 林杰华 | 苏枝展 | 2016-08-19 |
负责人变更 | 法定代表人:林杰华;
监事:陶文姣;
股东:林杰华;
董事长:林杰华;
股东:陶文姣;
总经理:林杰华; | 总经理:苏枝展;
法定代表人:苏枝展;
股东:苏世清;
股东:苏枝展;
监事:苏世清;
董事长:苏枝展; | 2016-08-19 |
投资人变更 | 股东名称:陶文姣、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:林杰华、出资额:80、出资比例:80; [新增] | 股东名称:苏世清、出资额:40、出资比例:40; [退出]
股东名称:苏枝展、出资额:60、出资比例:60; [退出] | 2016-08-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林杰华 [新增]
监事:陶文姣 [新增]
总经理:林杰华 [新增] | 执行董事:苏枝展 [退出]
监事:苏世清 [退出]
总经理:苏枝展 [退出] | 2016-08-19 |
其他事项备案 | *****N | - | 2016-08-19 |
董事长或执行董事成员 | 林杰华(执行董事) [新增] | 苏枝展(执行董事) [退出] | 2016-08-19 |
监事信息 | 陶文姣(监事) [新增] | 苏世清(监事) [退出] | 2016-08-19 |
高管人员 | 林杰华(总经理) [新增] | 苏枝展(总经理) [退出] | 2016-08-19 |
投资人变更 | 名称:林杰华,出资额:80,出资比例:80 [新增]
名称:陶文姣,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:苏世清,出资额:40,出资比例:40 [退出]
名称:苏枝展,出资额:60,出资比例:60 [退出] | 2016-08-19 |
经营范围变更 | 计算机软硬件开发;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯信息咨询;工艺美术品、日用百货、文化用品、通讯设备器材的销售;服装、鞋帽、箱包、皮具的设计与销售;国内贸易。^移动业务代办。 | 计算机软硬件开发;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯信息咨询;通讯工程的施工与技术维护;工艺美术品、日用百货、文化用品、通讯设备器材的销售.^移动业务代办。 | 2016-08-19 |
监事成员 | 林杰华(执行(常务)董事) [新增]
陶文姣(监事) [新增]
林杰华(总经理) [新增] | 苏世清(监事) [退出]
苏枝展(总经理) [退出]
苏枝展(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-19 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-19 |
高管人员 | 林杰华(执行(常务)董事) [新增]
陶文姣(监事) [新增]
林杰华(总经理) [新增] | 苏世清(监事) [退出]
苏枝展(总经理) [退出]
苏枝展(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-19 |
董事成员 | 林杰华(执行(常务)董事) [新增]
陶文姣(监事) [新增]
林杰华(总经理) [新增] | 苏世清(监事) [退出]
苏枝展(总经理) [退出]
苏枝展(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-19 |
股东 | 林杰华 80(万元) 80% [新增]
陶文姣 20(万元) 20% [新增] | 苏世清 40(万元) 40% [退出]
苏枝展 60(万元) 60% [退出] | 2016-08-19 |
经营范围 | 计算机软硬件开发;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯信息咨询;工艺美术品、日用百货、文化用品、通讯设备器材的销售;服装、鞋帽、箱包、皮具的设计与销售;国内贸易。^移动业务代办。 | 计算机软硬件开发;网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯信息咨询;通讯工程的施工与技术维护;工艺美术品、日用百货、文化用品、通讯设备器材的销售.^移动业务代办。 | 2016-08-19 |
法定代表人(负责人) | 林杰华 | 苏枝展 | 2016-08-19 |
董事成员 | 林杰华(执行(常务)董事) 陶文姣(监事) 林杰华(总经理) | 苏世清(监事) 苏枝展(总经理) 苏枝展(执行(常务)董事) | 2016-08-19 |
股东(投资人) | 林杰华 80(万元) 80% 陶文姣 20(万元) 20% | 苏世清 40(万元) 40% 苏枝展 60(万元) 60% | 2016-08-19 |
高管人员 | 林杰华(执行(常务)董事) 陶文姣(监事) 林杰华(总经理) | 苏世清(监事) 苏枝展(总经理) 苏枝展(执行(常务)董事) | 2016-08-19 |
一照一码升级 | | | 2016-08-19 |
监事成员 | 林杰华(执行(常务)董事) 陶文姣(监事) 林杰华(总经理) | 苏世清(监事) 苏枝展(总经理) 苏枝展(执行(常务)董事) | 2016-08-19 |