变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-14 | 2022-09-06 | 2022-09-19 |
指定联系人 | 刘思敏 | 林锡霖 | 2022-09-19 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2022-09-19 |
成员 | 赵洋(总经理),赵洋(执行董事) | 吴平(执行董事),吴平(总经理) | 2022-09-19 |
投资人 | 赵洋 10(万元)100% | 深圳市华运坤泰控股集团有限公司 10(万元)100% | 2022-09-19 |
负责人 | 赵洋 | 吴平 | 2022-09-19 |
投资人 | 深圳市华运坤泰控股集团有限公司 10(万元)100% | 深圳华韵坤泰文化产业有限公司 10(万元)100% | 2022-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-06 | 2021-01-22 | 2022-09-13 |
监事信息 | 张迎军(监事) [新增] | 蔡旭东(监事) [退出] | 2021-01-27 |
总经理 | 吴平(总经理) [新增] | 温世荣(总经理) [退出] | 2021-01-27 |
投资人 | 名称:深圳华韵坤泰文化产业有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 名称:百易汽车租赁(深圳)有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 2021-01-27 |
成员 | 吴平(总经理),张迎军(监事),吴平(执行董事) | 温世荣(执行董事),温世荣(总经理),蔡旭东(监事) | 2021-01-27 |
监事信息 | 吴平(总经理), [新增]
张迎军(监事), [新增]
吴平(执行董事) [新增] | 温世荣(执行董事), [退出]
温世荣(总经理), [退出]
蔡旭东(监事) [退出] | 2021-01-27 |
总经理 | 吴平(总经理), [新增]
张迎军(监事), [新增]
吴平(执行董事) [新增] | 温世荣(执行董事), [退出]
温世荣(总经理), [退出]
蔡旭东(监事) [退出] | 2021-01-27 |
章程 | - | - | 2021-01-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-27 |
董事长或执行董事成员 | 吴平(总经理), [新增]
张迎军(监事), [新增]
吴平(执行董事) [新增] | 温世荣(执行董事), [退出]
温世荣(总经理), [退出]
蔡旭东(监事) [退出] | 2021-01-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-22 | 2019-09-09 | 2021-01-27 |
负责人 | 吴平 | 温世荣 | 2021-01-27 |
投资人 | 深圳华韵坤泰文化产业有限公司 10(万元)100% | 百易汽车租赁(深圳)有限公司 10(万元)100% | 2021-01-27 |
成员 | 百易汽车租赁(深圳)有限公司
10(万元)100% | 深圳市华宇通汽车服务有限公司
10(万元)100% | 2019-09-18 |
成员 | 温世荣 | 马垠 | 2019-09-18 |
投资人变更 | - | - | 2019-09-18 |
董事长或执行董事成员 | 温世荣(执行董事) [新增] | 马垠(执行董事) [退出] | 2019-09-18 |
投资人 | 名称:百易汽车租赁(深圳)有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 名称:深圳市华宇通汽车服务有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 2019-09-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-18 |
成员 | 温世荣(执行董事) | 马垠(执行董事) | 2019-09-18 |
投资人 | 3212083695" target="_blank">百易汽车租赁(深圳)有限公司 10(万元)100% | 2384449115" target="_blank">深圳市华宇通汽车服务有限公司 10(万元)100% | 2019-09-18 |
负责人 | 温世荣 | 马垠 | 2019-09-18 |
章程备案 | 2019-09-09 | 2019-03-26 | 2019-09-18 |
负责人变更 | - | - | 2019-09-18 |
股东 | 深圳市华宇通汽车服务有限公司 10(万元)100% [新增] | 百易汽车服务(深圳)有限公司 10(万元)100% [退出] | 2019-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市华宇通汽车服务有限公司、出资额:10、出资比例:100; | 股东名称:百易汽车服务(深圳)有限公司、出资额:10、出资比例:100; | 2019-03-26 |
投资人 | 名称:深圳市华宇通汽车服务有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 名称:百易汽车服务(深圳)有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 2019-03-26 |
投资人 | 2384449115" target="_blank">深圳市华宇通汽车服务有限公司 10(万元)100% | 3382304591" target="_blank">百易汽车服务(深圳)有限公司 10(万元)100% | 2019-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市华宇通汽车服务有限公司、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:百易汽车服务(深圳)有限公司、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2019-03-26 |
章程备案 | 2019-03-26 | 2019-02-27 | 2019-03-26 |
股东 | 百易汽车服务(深圳)有限公司 10(万元)100% [新增] | 马垠 10(万元)100% [退出] | 2019-03-11 |
投资人变更 | 股东名称:百易汽车服务(深圳)有限公司、出资额:10、出资比例:100; | 股东名称:马垠、出资额:10、出资比例:100; | 2019-03-11 |
投资人 | 名称:百易汽车服务(深圳)有限公司,出资额:10,出资比例:100 | 名称:马垠,出资额:10,出资比例:100 | 2019-03-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-11 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3382304591" target="_blank">百易汽车服务(深圳)有限公司 10(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2278222219-c2944303834" target = "_blank">马垠 10(万元)100% | 2019-03-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-11 |
投资人变更 | 股东名称:百易汽车服务(深圳)有限公司、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:马垠、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2019-03-11 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2019-03-11 |
章程备案 | 2019-02-27 | 2019-01-22 | 2019-03-11 |
股东 | 马垠 10( - 99.80392% )(万元)100% | 马垠 5100(万元)100% | 2019-01-22 |
注册资本变更 | 10,156 | 5100,156 | 2019-01-22 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)马垠,10,100 | 名称,出资额,出资比例(%)马垠,5100,100 | 2019-01-22 |
投资人 | 名称:马垠,出资额:10,出资比例:100 | 名称:马垠,出资额:5100,出资比例:100 | 2019-01-22 |
注册资本 | 10 人民币( - 99.80392% ) | 5100 人民币 | 2019-01-22 |
投资人 | 马垠 10(万元)100% | 马垠 5100(万元)100% | 2019-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:马垠、出资额:10( - 99.80392% )、出资比例:100; | 股东名称:马垠、出资额:5100、出资比例:100; | 2019-01-22 |
章程备案 | 2019-01-22 | 1900-01-01 | 2019-01-22 |
注册资本变更 | 10( - 99.80392% ) | 5100 | 2019-01-22 |
成员 | 马垠
5100(万元)100% | 林锡霖
10(万元)100% | 2015-12-30 |
成员 | 马垠 | 林锡霖 | 2015-12-30 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)马垠,5100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)林锡霖,10,100 | 2015-12-30 |
投资人 | 名称:马垠,出资额:5100,出资比例:100 | 名称:林锡霖,出资额:10,出资比例:100 | 2015-12-30 |
负责人变更 | 马垠 | 林锡霖 | 2015-12-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:温世荣;监事:蔡旭东;执行董事:马垠; | 总经理:林锡霖;执行董事:林锡霖;监事:罗建平; | 2015-12-30 |
注册资本 | 5100( + 50900% ) | 10 | 2015-12-30 |
成员 | 马垠(执行董事),温世荣(总经理),蔡旭东(监事) | 罗建平(监事),林锡霖(总经理),林锡霖(执行董事) | 2015-12-30 |
投资人 | 马垠 5100(万元)100% | 林锡霖 10(万元)100% | 2015-12-30 |
负责人 | 马垠 | 林锡霖 | 2015-12-30 |
投资人变更 | 股东名称:马垠、出资额:5100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:林锡霖、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2015-12-30 |
负责人变更 | 监事:蔡旭东;
董事长:马垠;
股东:马垠;
法定代表人:马垠;
总经理:温世荣; | 董事长:林锡霖;
监事:罗建平;
总经理:林锡霖;
股东:林锡霖;
法定代表人:林锡霖; | 2015-12-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:温世荣 [新增]
监事:蔡旭东 [新增]
执行董事:马垠 [新增] | 总经理:林锡霖 [退出]
执行董事:林锡霖 [退出]
监事:罗建平 [退出] | 2015-12-30 |
高管人员 | 温世荣(总经理) [新增] | 林锡霖(总经理) [退出] | 2015-12-30 |
董事长或执行董事成员 | 马垠(执行董事) [新增] | 林锡霖(执行董事) [退出] | 2015-12-30 |
监事信息 | 蔡旭东(监事) [新增] | 罗建平(监事) [退出] | 2015-12-30 |
投资人变更 | 名称:马垠,出资额:5100,出资比例:100 [新增] | 名称:林锡霖,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2015-12-30 |
注册资本变更 | 5100( + 50900% ) | 10 | 2015-12-30 |
监事成员 | 马垠(执行(常务)董事) [新增]
蔡旭东(监事) [新增]
温世荣(总经理) [新增] | 罗建平(监事) [退出]
林锡霖(总经理) [退出]
林锡霖(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-30 |
董事成员 | 马垠(执行(常务)董事) [新增]
蔡旭东(监事) [新增]
温世荣(总经理) [新增] | 罗建平(监事) [退出]
林锡霖(总经理) [退出]
林锡霖(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-30 |
高管人员 | 马垠(执行(常务)董事) [新增]
蔡旭东(监事) [新增]
温世荣(总经理) [新增] | 罗建平(监事) [退出]
林锡霖(总经理) [退出]
林锡霖(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-30 |
股东 | 马垠 5100(万元) 100% [新增] | 林锡霖 10(万元) 100% [退出] | 2015-12-30 |
注册资本 | 人民币5100 万元( + 50900% ) | 人民币10 万元 | 2015-12-30 |
注册资本 | 人民币5100 万元 | 人民币10 万元 | 2015-12-30 |
高管人员 | 马垠(执行(常务)董事) 蔡旭东(监事) 温世荣(总经理) | 罗建平(监事) 林锡霖(总经理) 林锡霖(执行(常务)董事) | 2015-12-30 |
董事成员 | 马垠(执行(常务)董事) 蔡旭东(监事) 温世荣(总经理) | 罗建平(监事) 林锡霖(总经理) 林锡霖(执行(常务)董事) | 2015-12-30 |
法定代表人(负责人) | 马垠 | 林锡霖 | 2015-12-30 |
监事成员 | 马垠(执行(常务)董事) 蔡旭东(监事) 温世荣(总经理) | 罗建平(监事) 林锡霖(总经理) 林锡霖(执行(常务)董事) | 2015-12-30 |
股东(投资人) | 马垠 5100(万元) 100% | 林锡霖 10(万元) 100% | 2015-12-30 |
一照一码升级 | | | 2015-09-23 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路金满堂408室 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路国雄楼302室 | 2015-09-23 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-09-23 |
经营范围 | 会议及展览策划;市场调查;市场营销咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划;摄影服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);文具用品、体育用品、文体器材的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^从事广告业务。 | 会议及展览策划,投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务),服装设计,从事广告业务,市场营销策划服务,企业管理咨询形象策划,摄影服务,电子商务,文具用品、体育用品、文体器材的销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-09-23 |
经营范围变更 | 会议及展览策划;市场调查;市场营销咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划;摄影服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);文具用品、体育用品、文体器材的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)从事广告业务。 | 会议及展览策划,投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务),服装设计,从事广告业务,市场营销策划服务,企业管理咨询形象策划,摄影服务,电子商务,文具用品、体育用品、文体器材的销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2015-09-23 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2015-09-23 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《广告经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-09-23 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2015-09-23 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路金满堂408室 | 深圳市宝安区西乡街道流塘路国雄楼302室 | 2015-09-23 |
经营范围变更 | 会议及展览策划;市场调查;市场营销咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划;摄影服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);文具用品、体育用品、文体器材的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^从事广告业务。 | 会议及展览策划,投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务),服装设计,从事广告业务,市场营销策划服务,企业管理咨询形象策划,摄影服务,电子商务,文具用品、体育用品、文体器材的销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-09-23 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 | - | 2015-09-23 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-09-23 |