本公司主要经营咪头等。公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!联系QQ:1049294523
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市连清电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴英昌 | 75% | 人民币37.5万元 |
吴小玲 | 25% | 人民币12.5万元 |
深圳市连清电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 永续经营 | 自1997-04-21至2017-04-21 | 2017-11-03 |
期限变更 | 1997-04-21,, | 1997-04-21,2017-04-21,20 | 2017-11-03 |
期限变更 | 永续经营 | 从1997-04-21至2017-04-21 | 2017-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-01 | 1900-01-01 | 2017-11-03 |
成员 | 吴英昌 | 吴连清 | 2016-07-18 |
成员 | 吴小玲 12.5(万元)25% 吴英昌 37.5(万元)75% | 吴英昌 15(万元)30% 吴连清 35(万元)70% | 2016-07-18 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2016-07-18 |
成员 | 吴英昌(执行董事),吴英昌(总经理),吴小玲(监事) | 吴英昌 (监事),吴连清 (执行董事),吴连清 (总经理) | 2016-07-18 |
投资人 | 吴英昌 37.5(万元)75% 吴小玲 12.5(万元)25% | 吴英昌 15(万元)30% 吴连清 35(万元)70% | 2016-07-18 |
负责人 | 吴英昌 | 吴连清 | 2016-07-18 |
负责人变更 | 监事:吴小玲; 股东:吴英昌; 总经理:吴英昌; 法定代表人:吴英昌; 股东:吴小玲; 董事长:吴英昌; | 股东:吴连清; 监事:吴英昌 ; 总经理:吴连清 ; 法定代表人:吴连清; 股东:吴英昌; 董事长:吴连清 ; | 2016-07-18 |
投资人变更 | 股东名称:吴英昌、出资额:37.500000( + 150% )、出资比例:75; 股东名称:吴小玲、出资额:12.500000、出资比例:25; [新增] | 股东名称:吴连清、出资额:35、出资比例:70; [退出] 股东名称:吴英昌、出资额:15、出资比例:30; | 2016-07-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴英昌 [新增] 监事:吴小玲 [新增] 执行董事:吴英昌 [新增] | 监事:吴英昌 [退出] 执行董事:吴连清 [退出] 总经理:吴连清 [退出] | 2016-07-18 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2016-07-18 |
董事长或执行董事成员 | 吴英昌(执行董事) [新增] | 吴连清 (执行董事) | 2016-07-18 |
投资人变更 | 名称:吴小玲,出资额:12.5,出资比例:25 [新增] 名称:吴英昌,出资额:37.5( + 150% ),出资比例:75 | 名称:吴连清,出资额:35,出资比例:70 [退出] 名称:吴英昌,出资额:15,出资比例:30 | 2016-07-18 |
高管人员 | 吴英昌(总经理) [新增] | 吴连清 (总经理) [退出] | 2016-07-18 |
监事信息 | 吴小玲(监事) [新增] | 吴英昌 (监事) [退出] | 2016-07-18 |
董事成员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) [新增] | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) [退出] 吴连清(执行(常务)董事) [退出] | 2016-07-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-18 |
股东 | 吴小玲 12.5000(万元) 25% [新增] 吴英昌 37.5000( + 150% )(万元) 75% | 吴英昌 15(万元) 30% 吴连清 35(万元) 70% [退出] | 2016-07-18 |
监事成员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) [新增] | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) [退出] 吴连清(执行(常务)董事) [退出] | 2016-07-18 |
法定代表人 | 吴英昌 | 吴连清 | 2016-07-18 |
高管人员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) [新增] | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) [退出] 吴连清(执行(常务)董事) [退出] | 2016-07-18 |
高管人员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) 吴连清(执行(常务)董事) | 2016-07-18 |
监事成员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) 吴连清(执行(常务)董事) | 2016-07-18 |
股东(投资人) | 吴小玲 12.5000(万元) 25% 吴英昌 37.5000(万元) 75% | 吴英昌 15(万元) 30% 吴连清 35(万元) 70% | 2016-07-18 |
一照一码升级 | 2016-07-18 | ||
董事成员 | 吴英昌(总经理) 吴英昌(执行(常务)董事) 吴小玲(监事) | 吴英昌(监事) 吴连清(总经理) 吴连清(执行(常务)董事) | 2016-07-18 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-21 |
经营范围变更 | 电子元器件销售( 不含限制项目 )。 | 电子元器件的技术开发及销售( 不含限制项目 )。 | 2011-01-06 |
注册号/注册号升级 | ***** | 27932869-4 | 2011-01-06 |
期限 | 自1997-04-21至2017-04-21 | 自1997-04-21至2007-04-21 | 2007-04-16 |
期限变更 | 从1997-04-21至2017-04-21 | 从1997-04-21至2007-04-21 | 2007-04-16 |
深圳市连清电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴小玲 | 监事 |
吴英昌 | 执行(常务)董事 |
吴英昌 | 总经理 |
本页是 [深圳市连清电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。