变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 法定代表人:岳高兴;
股东:郑鹏飞;
股东:许鹏飞;
股东:岳高兴;
总经理:岳高兴;
董事长:岳高兴;
监事:郑鹏飞; | 法定代表人:黄海兰;
监事:蒙名洁;
股东:黄海兰;
总经理:黄海兰;
股东:陈伟成;
董事长:黄海兰; | 2015-02-04 |
投资人变更 | 股东名称:郑鹏飞、出资额:75、出资比例:15; [新增]
股东名称:许鹏飞、出资额:25、出资比例:5; [新增]
股东名称:岳高兴、出资额:400、出资比例:80; [新增] | 股东名称:黄海兰、出资额:10、出资比例:20; [退出]
股东名称:陈伟成、出资额:40、出资比例:80; [退出] | 2015-02-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:岳高兴 [新增]
总经理:岳高兴 [新增]
监事:郑鹏飞 [新增] | 总经理:黄海兰 [退出]
监事:蒙名洁 [退出]
执行董事:黄海兰 [退出] | 2015-02-04 |
期限变更 | 2012-11-09,5000-01-01 | 2012-11-09,2022-11-09 | 2015-02-04 |
其他事项备案 | - | - | 2015-02-04 |
期限变更 | 永续经营 | 从2012-11-09至2022-11-09 | 2015-02-04 |
监事信息 | 郑鹏飞(监事) [新增] | 蒙名洁(监事) [退出] | 2015-02-04 |
董事长或执行董事成员 | 岳高兴(执行董事) [新增] | 黄海兰(执行董事) [退出] | 2015-02-04 |
投资人变更 | 名称:郑鹏飞,出资额:75,出资比例:15 [新增]
名称:岳高兴,出资额:400,出资比例:80 [新增]
名称:许鹏飞,出资额:25,出资比例:5 [新增] | 名称:黄海兰,出资额:10,出资比例:20 [退出]
名称:陈伟成,出资额:40,出资比例:80 [退出] | 2015-02-04 |
高管人员 | 岳高兴(总经理) [新增] | 黄海兰(总经理) [退出] | 2015-02-04 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2015-02-04 |
法定代表人 | 岳高兴 | 黄海兰 | 2015-02-04 |
高管人员 | 岳高兴(执行(常务)董事) [新增]
郑鹏飞(监事) [新增]
岳高兴(总经理) [新增] | 黄海兰(执行(常务)董事) [退出]
蒙名洁(监事) [退出]
黄海兰(总经理) [退出] | 2015-02-04 |
联系电话 | - | - | 2015-02-04 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道群星广场A座1418-A1419 | 深圳市龙华新区观澜金龙湖社区田心村观平路178号新联大厦622,623 | 2015-02-04 |
股东 | 郑鹏飞 75(万元) 15% [新增]
许鹏飞 25(万元) 5% [新增]
岳高兴 400(万元) 80% [新增] | 黄海兰 10(万元) 20% [退出]
陈伟成 40(万元) 80% [退出] | 2015-02-04 |
监事成员 | 岳高兴(执行(常务)董事) [新增]
郑鹏飞(监事) [新增]
岳高兴(总经理) [新增] | 黄海兰(执行(常务)董事) [退出]
蒙名洁(监事) [退出]
黄海兰(总经理) [退出] | 2015-02-04 |
董事成员 | 岳高兴(执行(常务)董事) [新增]
郑鹏飞(监事) [新增]
岳高兴(总经理) [新增] | 黄海兰(执行(常务)董事) [退出]
蒙名洁(监事) [退出]
黄海兰(总经理) [退出] | 2015-02-04 |
注册资本 | 人民币500 万元 | 人民币50 万元 | 2015-02-04 |
董事成员 | 岳高兴(执行(常务)董事) 郑鹏飞(监事) 岳高兴(总经理) | 黄海兰(执行(常务)董事) 蒙名洁(监事) 黄海兰(总经理) | 2015-02-04 |
监事成员 | 岳高兴(执行(常务)董事) 郑鹏飞(监事) 岳高兴(总经理) | 黄海兰(执行(常务)董事) 蒙名洁(监事) 黄海兰(总经理) | 2015-02-04 |
股东(投资人) | 郑鹏飞 75(万元) 15% 许鹏飞 25(万元) 5% 岳高兴 400(万元) 80% | 黄海兰 10(万元) 20% 陈伟成 40(万元) 80% | 2015-02-04 |
联系电话 | | | 2015-02-04 |
经营范围 | 模具、塑胶制品、电子产品、通讯设备、电子元器件的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口;经营电子商务;投资兴办实业(具体项目另行申办)。^ | 模具、塑胶制品、电子产品、通讯设备、电子元器件的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(不含废品收购及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目) | 2015-02-04 |
高管人员 | 岳高兴(执行(常务)董事) 郑鹏飞(监事) 岳高兴(总经理) | 黄海兰(执行(常务)董事) 蒙名洁(监事) 黄海兰(总经理) | 2015-02-04 |
经营期限 | 永续经营 | 自2012年11月9日起至2022年11月9日止 | 2015-02-04 |
注册资本 | 人民币500 万元( + 900% ) | 人民币50 万元 | 2015-02-04 |
其他事项备案 | - | - | 2014-02-28 |