变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2012-02-08至2022-02-08 | 2022-03-07 |
升级换照 | - | - | 2022-03-07 |
期限 | 2012-02-08,, | 2012-02-08,2022-02-08,10 | 2022-03-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-05 | 2018-07-02 | 2022-03-07 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道固兴社区新屋园新村鸿宇大厦16-17号805 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园新村鸿宇大厦16-17号909 | 2022-03-07 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-07 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园新村鸿宇大厦16-17号909 | 深圳市龙华新区龙华街道工业路上油松村尚游公馆615 | 2018-07-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-02 | 1900-01-01 | 2018-07-05 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2017-06-15 |
其他事项备案 | *****F | - | 2017-06-15 |
一照一码换照 | - | - | 2017-06-15 |
成员 | 胡昌平(监事),孙发贵(总经理),孙发贵(执行董事) | 孙发贵(监事),张开法(执行董事),张开法(总经理) | 2014-03-18 |
负责人 | 孙发贵 | 张开法 | 2014-03-18 |
负责人变更 | 股东:孙发贵;
工商联络员:孙发贵;
法定代表人:孙发贵;
董事长:孙发贵;
总经理:孙发贵;
监事:胡昌平; | 法定代表人:张开法;
股东:孙发贵;
监事:孙发贵;
总经理:张开法;
董事长:张开法;
股东:张开法; | 2014-03-18 |
高级管理人员备案 | 监事:胡昌平 [新增]
执行董事:孙发贵 [新增]
总经理:孙发贵 [新增] | 执行董事:张开法 [退出]
总经理:张开法 [退出]
监事:孙发贵 [退出] | 2014-03-18 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-18 |
高管人员 | 孙发贵(总经理) 胡昌平(监事) 孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) 孙发贵(监事) 张开法(总经理) | 2014-03-18 |
监事成员 | 孙发贵(总经理) 胡昌平(监事) 孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) 孙发贵(监事) 张开法(总经理) | 2014-03-18 |
董事成员 | 孙发贵(总经理) 胡昌平(监事) 孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) 孙发贵(监事) 张开法(总经理) | 2014-03-18 |
股权 | 孙发贵 10(万元) 100% | 孙发贵 5(万元) 50% 张开法 5(万元) 50% | 2014-03-18 |
其他事项备案 | 股东名称:孙发贵、出资额:10、出资比例:100; | 股东名称:孙发贵、出资额:5、出资比例:50;股东名称:张开法、出资额:5、出资比例:50; | 2014-03-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-03-18 |
监事信息 | 胡昌平(监事) [新增] | 孙发贵(监事) [退出] | 2014-03-18 |
董事长或执行董事成员 | 孙发贵(执行董事) [新增] | 张开法(执行董事) [退出] | 2014-03-18 |
高管人员 | 孙发贵(总经理) [新增] | 张开法(总经理) [退出] | 2014-03-18 |
指定联系人 | 孙发贵 | - | 2014-03-18 |
股权 | 孙发贵 10( + 100% )(万元) 100% | 孙发贵 5(万元) 50%
张开法 5(万元) 50% [退出] | 2014-03-18 |
董事成员 | 孙发贵(总经理)
胡昌平(监事) [新增]
孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) [退出]
孙发贵(监事)
张开法(总经理) [退出] | 2014-03-18 |
监事成员 | 孙发贵(总经理)
胡昌平(监事) [新增]
孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) [退出]
孙发贵(监事)
张开法(总经理) [退出] | 2014-03-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-03-18 |
高管人员 | 孙发贵(总经理)
胡昌平(监事) [新增]
孙发贵(执行(常务)董事) | 张开法(执行(常务)董事) [退出]
孙发贵(监事)
张开法(总经理) [退出] | 2014-03-18 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-18 |
法定代表人 | 孙发贵 | 张开法 | 2014-03-18 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-19 |
地址变更 | 深圳市龙华新区龙华街道工业路上油松村尚游公馆615 | 深圳市宝安区大浪街道石凹村一区7栋403(办公场所) | 2013-06-19 |