深圳市卓成数码有限公司 经销批发的数码产品、计算机电脑配件、显示器、电子产品、板卡畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市卓成数码有限公司经销的数码产品、计算机电脑配件、显示器、电子产品、板卡品种齐全、价格合理。深圳市卓成数码有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市卓成数码有限公司 |
简称: | 卓成数码 |
主要经营产品: | 数码产品; 计算机电脑配件; 显示器; 电子产品; 板卡 |
经营范围: | 数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;网络技术开发(不含提供互联网上网服务);经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。 |
营业执照号码: | 440301107618224 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2015-12-04 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年07月12日 |
职员人数: | 11人 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://qy.58.com/164 |
所属分类: | 液晶彩电公司 » 宝安区液晶彩电公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区龙华 |
顺企编码: | 20449925 |
深圳市卓成数码有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈庆元 | 50% | 人民币50万元 |
翁益凯 | 50% | 人民币50万元 |
深圳市卓成数码有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-12-24 | 2013-06-25 | 2018-12-26 |
地址变更 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区凯滨新村82-1号 | 深圳市龙华新区大浪街道凯滨新村凯滨大厦106 | 2018-12-26 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2015-12-04 |
成员 | 陈庆元(总经理),翁益凯(监事),陈庆元(执行董事) | 李圳(总经理),李圳(执行董事),匡文勇(监事) | 2015-12-04 |
负责人 | 陈庆元 | 李圳 | 2015-12-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈庆元 [新增] 执行董事:陈庆元 [新增] 监事:翁益凯 [新增] | 执行董事:李圳 [退出] 总经理:李圳 [退出] 监事:匡文勇 [退出] | 2015-12-04 |
其他事项备案 | 股东名称:陈庆元、出资额:50、出资比例:50;股东名称:翁益凯、出资额:50、出资比例:50; | 股东名称:李圳、出资额:50、出资比例:50;股东名称:匡文勇、出资额:50、出资比例:50; | 2015-12-04 |
负责人变更 | 法定代表人:陈庆元; 工商联络员:陈庆元; 总经理:陈庆元; 股东:翁益凯; 股东:陈庆元; 监事:翁益凯; 董事长:陈庆元; | 法定代表人:李圳; 工商联络员:李圳; 股东:李圳; 股东:匡文勇; 总经理:李圳; 监事:匡文勇; 董事长:李圳; | 2015-12-04 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2015-12-04 |
董事长或执行董事成员 | 陈庆元(执行董事) [新增] | 李圳(执行董事) [退出] | 2015-12-04 |
监事信息 | 翁益凯(监事) [新增] | 匡文勇(监事) [退出] | 2015-12-04 |
高管人员 | 陈庆元(总经理) [新增] | 李圳(总经理) [退出] | 2015-12-04 |
指定联系人 | 陈庆元 | 李圳 | 2015-12-04 |
股权 | 翁益凯 50(万元) 50% [新增] 陈庆元 50(万元) 50% [新增] | 李圳 50(万元) 50% [退出] 匡文勇 50(万元) 50% [退出] | 2015-12-04 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-04 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道凯滨新村凯滨大厦106 | 深圳市龙华新区大浪街道福轩新村48栋101 | 2015-12-04 |
监事成员 | 翁益凯(监事) [新增] 陈庆元(总经理) [新增] 陈庆元(执行(常务)董事) [新增] | 李圳(执行(常务)董事) [退出] 匡文勇(监事) [退出] 李圳(总经理) [退出] | 2015-12-04 |
高管人员 | 翁益凯(监事) [新增] 陈庆元(总经理) [新增] 陈庆元(执行(常务)董事) [新增] | 李圳(执行(常务)董事) [退出] 匡文勇(监事) [退出] 李圳(总经理) [退出] | 2015-12-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-04 |
董事成员 | 翁益凯(监事) 陈庆元(总经理) 陈庆元(执行(常务)董事) | 李圳(执行(常务)董事) 匡文勇(监事) 李圳(总经理) | 2015-12-04 |
法定代表人(负责人) | 陈庆元 | 李圳 | 2015-12-04 |
高管人员 | 翁益凯(监事) 陈庆元(总经理) 陈庆元(执行(常务)董事) | 李圳(执行(常务)董事) 匡文勇(监事) 李圳(总经理) | 2015-12-04 |
监事成员 | 翁益凯(监事) 陈庆元(总经理) 陈庆元(执行(常务)董事) | 李圳(执行(常务)董事) 匡文勇(监事) 李圳(总经理) | 2015-12-04 |
一照一码升级 | 2015-12-04 | ||
股权 | 翁益凯 50(万元) 50% 陈庆元 50(万元) 50% | 李圳 50(万元) 50% 匡文勇 50(万元) 50% | 2015-12-04 |
董事成员 | 翁益凯(监事) [新增] 陈庆元(总经理) [新增] 陈庆元(执行(常务)董事) [新增] | 李圳(执行(常务)董事) [退出] 匡文勇(监事) [退出] 李圳(总经理) [退出] | 2015-12-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-04 |
深圳市卓成数码有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
翁益凯 | 监事 |
陈庆元 | 执行(常务)董事 |
陈庆元 | 总经理 |
深圳市卓成数码有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
14972589 | 奥立 | 服装鞋帽 | 25 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-06-23 | |
11264436 | 卡伦鲨 | 服装鞋帽 | 25 | 商标转让完成 | 2012-07-27 |
本页是 [深圳市卓成数码有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。