变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-10 |
成员 | 李向华(监事),钟友文(执行董事),钟友文(总经理) | 庄凯燕(执行董事),庄凯燕(总经理),李楚滨(监事) | 2021-08-10 |
监事信息 | 李向华(监事), [新增]
钟友文(执行董事), [新增]
钟友文(总经理) [新增] | 庄凯燕(执行董事), [退出]
庄凯燕(总经理), [退出]
李楚滨(监事) [退出] | 2021-08-10 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-08-10 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-10 |
董事长或执行董事成员 | 李向华(监事), [新增]
钟友文(执行董事), [新增]
钟友文(总经理) [新增] | 庄凯燕(执行董事), [退出]
庄凯燕(总经理), [退出]
李楚滨(监事) [退出] | 2021-08-10 |
负责人 | 钟友文 | 庄凯燕 | 2021-08-10 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦十五层1501D41 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区4栋301 | 2021-08-10 |
章程 | - | - | 2021-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-09 | 2021-03-23 | 2021-08-10 |
总经理 | 李向华(监事), [新增]
钟友文(执行董事), [新增]
钟友文(总经理) [新增] | 庄凯燕(执行董事), [退出]
庄凯燕(总经理), [退出]
李楚滨(监事) [退出] | 2021-08-10 |
投资人 | 钟友文 297(万元)99%李向华 3(万元)1% | 庄凯燕 300(万元)100% | 2021-08-10 |
指定联系人 | 钟友文 | 庄凯燕 | 2021-08-10 |
注册资本 | 300 人民币( + 200% ) | 100 人民币 | 2021-03-24 |
章程 | - | - | 2021-03-24 |
投资人 | 庄凯燕 300(万元)100% | 庄凯燕 100(万元)100% | 2021-03-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-23 | 2020-11-18 | 2021-03-24 |
成员 | 庄凯燕(执行董事),庄凯燕(总经理) | 卓浩鑫(总经理),卓浩鑫(执行董事) | 2020-11-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-18 | 2020-07-07 | 2020-11-20 |
董事长或执行董事成员 | 庄凯燕(执行董事), [新增]
庄凯燕(总经理) [新增] | 卓浩鑫(总经理), [退出]
卓浩鑫(执行董事) [退出] | 2020-11-20 |
负责人 | 庄凯燕 [新增] | 卓浩鑫 [退出] | 2020-11-20 |
总经理 | 庄凯燕(执行董事), [新增]
庄凯燕(总经理) [新增] | 卓浩鑫(总经理), [退出]
卓浩鑫(执行董事) [退出] | 2020-11-20 |
股权和公证书 | - | - | 2020-11-20 |
指定联系人 | 庄凯燕 | 卓浩鑫 | 2020-11-20 |
投资人 | 庄凯燕 100(万元)100% [新增] | 卓浩鑫 100(万元)100% [退出] | 2020-11-20 |
章程 | - | - | 2020-11-20 |
指定联系人 | 卓浩鑫 100(万元)100% | 周娟子 1(万元)1% 吴学礼 1(万元)1% 吴奔 98(万元)98% | 2020-07-09 |
指定联系人 | 卓浩鑫 | 吴奔 | 2020-07-09 |
指定联系人 | 卓浩鑫(执行董事),
李楚滨(监事),
卓浩鑫(总经理) | 吴奔(执行董事),
吴奔(总经理),
陈志龙(监事) | 2020-07-09 |
成员 | 卓浩鑫(执行董事),李楚滨(监事),卓浩鑫(总经理) | 吴奔(执行董事),吴奔(总经理),陈志龙(监事) | 2020-07-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-07 | 2016-12-05 | 2020-07-09 |
负责人 | 卓浩鑫 [新增] | 吴奔 [退出] | 2020-07-09 |
升级换照 | - | - | 2020-07-09 |
总经理 | 卓浩鑫(执行董事), [新增]
李楚滨(监事), [新增]
卓浩鑫(总经理) [新增] | 吴奔(执行董事), [退出]
吴奔(总经理), [退出]
陈志龙(监事) [退出] | 2020-07-09 |
章程 | - | - | 2020-07-09 |
董事长或执行董事成员 | 卓浩鑫(执行董事), [新增]
李楚滨(监事), [新增]
卓浩鑫(总经理) [新增] | 吴奔(执行董事), [退出]
吴奔(总经理), [退出]
陈志龙(监事) [退出] | 2020-07-09 |
一般经营项目 | 手机配件、3C电子配件、影音设备、家用电器、数码电子产品、通讯设备、移动设备、灯具、文化办公用品、文具类用品、珠宝、手表、灯饰、鞋帽、围巾、床上用品、针纺织品、服装、服饰、内衣、袜类、童装、腰带、包包、制衣品的设计及销售;国内贸易;经营进出口业务。 | 电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2020-07-09 |
许可经营 | 无。 | 电脑周边链接线、高清链接线的生产与销售。 | 2020-07-09 |
股权和公证书 | - | - | 2020-07-09 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路华盛工业区4栋301 | 深圳市龙华新区大浪街道华盛工业区4栋3楼5号楼 | 2020-07-09 |
监事信息 | 卓浩鑫(执行董事), [新增]
李楚滨(监事), [新增]
卓浩鑫(总经理) [新增] | 吴奔(执行董事), [退出]
吴奔(总经理), [退出]
陈志龙(监事) [退出] | 2020-07-09 |
投资人 | 卓浩鑫 100(万元)100% [新增] | 周娟子 1(万元)1% [退出]
吴学礼 1(万元)1% [退出]
吴奔 98(万元)98% [退出] | 2020-07-09 |
指定联系人 | 卓浩鑫 | 陈志龙 | 2020-07-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-07-09 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-12-08 |
其他事项备案 | *****T | - | 2016-12-08 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道华盛工业区4栋3楼5号楼 | 深圳市龙华新区大浪街道华盛工业区4栋305号 | 2016-12-08 |
一照一码升级 | - | - | 2016-12-08 |
一照一码升级 | | | 2016-12-08 |