变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-12 | 2014-09-19 | 2017-05-17 |
章程 | - | - | 2017-05-17 |
住所 | 深圳市龙华区民治街道民治大道汇宝江大厦508A | 深圳市龙华新区民治街道沙吓老村1栋1202 | 2017-05-17 |
负责人变更 | 总经理:周玉军;
监事:孙东红;
法定代表人:周玉军;
股东:孙东红;
股东:周玉军;
董事长:周玉军; | 监事:董玲;
法定代表人:谢宝晖;
股东:董玲;
股东:谢宝晖;
董事长:谢宝晖;
总经理:谢宝晖; | 2015-08-12 |
其他事项备案 | 股东名称:孙东红、出资额:32、出资比例:32;股东名称:周玉军、出资额:68、出资比例:68; | 股东名称:董玲、出资额:32、出资比例:32;股东名称:谢宝晖、出资额:68、出资比例:68; | 2015-08-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:周玉军 [新增]
监事:孙东红 [新增]
总经理:周玉军 [新增] | 监事:董玲 [退出]
执行董事:谢宝晖 [退出]
总经理:谢宝晖 [退出] | 2015-08-12 |
其他事项备案 | *****A | - | 2015-08-12 |
高管人员 | 周玉军(总经理) [新增] | 谢宝晖(总经理) [退出] | 2015-08-12 |
董事长或执行董事成员 | 周玉军(执行董事) [新增] | 谢宝晖(执行董事) [退出] | 2015-08-12 |
监事信息 | 孙东红(监事) [新增] | 董玲(监事) [退出] | 2015-08-12 |
高管人员 | 孙东红(监事) [新增]
周玉军(执行(常务)董事) [新增]
周玉军(总经理) [新增] | 谢宝晖(执行(常务)董事) [退出]
董玲(监事) [退出]
谢宝晖(总经理) [退出] | 2015-08-12 |
监事成员 | 孙东红(监事) [新增]
周玉军(执行(常务)董事) [新增]
周玉军(总经理) [新增] | 谢宝晖(执行(常务)董事) [退出]
董玲(监事) [退出]
谢宝晖(总经理) [退出] | 2015-08-12 |
股权 | 周玉军 68(万元) 68% [新增]
孙东红 32(万元) 32% [新增] | 谢宝晖 68(万元) 68% [退出]
董玲 32(万元) 32% [退出] | 2015-08-12 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-12 |
董事成员 | 孙东红(监事) [新增]
周玉军(执行(常务)董事) [新增]
周玉军(总经理) [新增] | 谢宝晖(执行(常务)董事) [退出]
董玲(监事) [退出]
谢宝晖(总经理) [退出] | 2015-08-12 |
董事成员 | 孙东红(监事) 周玉军(执行(常务)董事) 周玉军(总经理) | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 2015-08-12 |
一照一码升级 | | | 2015-08-12 |
法定代表人(负责人) | 周玉军 | 谢宝晖 | 2015-08-12 |
股权 | 周玉军 68(万元) 68% 孙东红 32(万元) 32% | 谢宝晖 68(万元) 68% 董玲 32(万元) 32% | 2015-08-12 |
监事成员 | 孙东红(监事) 周玉军(执行(常务)董事) 周玉军(总经理) | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 2015-08-12 |
高管人员 | 孙东红(监事) 周玉军(执行(常务)董事) 周玉军(总经理) | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 2015-08-12 |
董事成员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 李宇(总经理) 李宇(执行(常务)董事) 潘力(监事) | 2015-04-29 |
法定代表人(负责人) | 谢宝晖 | 李宇 | 2015-04-29 |
监事成员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 李宇(总经理) 李宇(执行(常务)董事) 潘力(监事) | 2015-04-29 |
高管人员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) 董玲(监事) 谢宝晖(总经理) | 李宇(总经理) 李宇(执行(常务)董事) 潘力(监事) | 2015-04-29 |
股东(投资人) | 谢宝晖 68(万元) 68% 董玲 32(万元) 32% | 潘力 32(万元) 32% 李宇 68(万元) 68% | 2015-04-29 |
高级管理人员备案 | 监事:董玲 [新增]
总经理:谢宝晖 [新增]
执行董事:谢宝晖 [新增] | 执行董事:李宇 [退出]
监事:潘力 [退出]
总经理:李宇 [退出] | 2015-04-29 |
负责人变更 | 监事:董玲;
法定代表人:谢宝晖;
股东:董玲;
股东:谢宝晖;
董事长:谢宝晖;
总经理:谢宝晖; | 股东:潘力;
法定代表人:李宇;
董事长:李宇;
股东:李宇;
监事:潘力;
总经理:李宇; | 2015-04-29 |
投资人变更 | 股东名称:董玲、出资额:32、出资比例:32; [新增]
股东名称:谢宝晖、出资额:68、出资比例:68; [新增] | 股东名称:潘力、出资额:32、出资比例:32; [退出]
股东名称:李宇、出资额:68、出资比例:68; [退出] | 2015-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 谢宝晖(执行董事) [新增] | 李宇(执行董事) [退出] | 2015-04-29 |
投资人变更 | 名称:谢宝晖,出资额:68,出资比例:68 [新增]
名称:董玲,出资额:32,出资比例:32 [新增] | 名称:李宇,出资额:68,出资比例:68 [退出]
名称:潘力,出资额:32,出资比例:32 [退出] | 2015-04-29 |
监事信息 | 董玲(监事) [新增] | 潘力(监事) [退出] | 2015-04-29 |
高管人员 | 谢宝晖(总经理) [新增] | 李宇(总经理) [退出] | 2015-04-29 |
股东 | 谢宝晖 68(万元) 68% [新增]
董玲 32(万元) 32% [新增] | 潘力 32(万元) 32% [退出]
李宇 68(万元) 68% [退出] | 2015-04-29 |
高管人员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) [新增]
董玲(监事) [新增]
谢宝晖(总经理) [新增] | 李宇(总经理) [退出]
李宇(执行(常务)董事) [退出]
潘力(监事) [退出] | 2015-04-29 |
监事成员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) [新增]
董玲(监事) [新增]
谢宝晖(总经理) [新增] | 李宇(总经理) [退出]
李宇(执行(常务)董事) [退出]
潘力(监事) [退出] | 2015-04-29 |
董事成员 | 谢宝晖(执行(常务)董事) [新增]
董玲(监事) [新增]
谢宝晖(总经理) [新增] | 李宇(总经理) [退出]
李宇(执行(常务)董事) [退出]
潘力(监事) [退出] | 2015-04-29 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道沙吓老村1栋1202 | 深圳市罗湖区东门街道人民北路2139号世濠大厦1206 | 2015-04-29 |