深圳众鑫焱企业管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华新区龙华街道东环一路南方明珠商业广场5楼A528室,我公司主要提供国内贸易;货物及技术进出口。^劳务派遣;人才中介服务。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙华新区龙华街道东环一路南方明珠商业广场5楼A528室
- 经理:
- 蔡传保
- 经理手机:
- 186****6640 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳众鑫焱企业管理有限公司 |
简称: | 众鑫焱企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^劳务派遣;人才中介服务。 |
营业执照号码: | 440301111278628 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2014-09-10 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年09月10日 |
注册资本: | 200万元人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 宝安区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区龙华 |
顺企编码: | 21001058 |
深圳众鑫焱企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蔡传保 | 80% | 人民币160万元 |
李玲 | 20% | 人民币40万元 |
深圳众鑫焱企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 深圳市福田区华强北街道华发北路龙胜配件城AB座2楼2B11室 | 深圳市福田区中电万商汇数码城B座5018C | 2016-03-01 |
监事成员 | 郭武滨(总经理) 朱秋莲(监事) [新增] 郭武滨(执行(常务)董事) | 郭武滨(执行(常务)董事) 郭武滨(总经理) 杜泽亮(监事) [退出] | 2016-03-01 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-08-21 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-21 |
股东 | 郭武滨 50( + 42.85714% )(万元) 100% | 郭武滨 35(万元) 70% 杜泽亮 15(万元) 30% [退出] | 2015-08-21 |
章程 | - | - | 2015-08-21 |
高管人员 | 郭武滨(执行(常务)董事) 郭武滨(总经理) 杜泽亮(监事) [新增] | 郭武滨(监事) 李雪平(总经理) [退出] 李雪平(执行(常务)董事) [退出] | 2015-06-02 |
住所 | 深圳市福田区中电万商汇数码城B座5018C | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城C6栋综合楼201D | 2015-06-02 |
股东 | 郭武滨 35( - 30% )(万元) 70% 杜泽亮 15(万元) 30% [新增] | 郭武滨 50(万元) 100% | 2015-06-02 |
法定代表人 | 郭武滨 | 李雪平 | 2015-06-02 |
监事成员 | 郭武滨(执行(常务)董事) 郭武滨(总经理) 杜泽亮(监事) [新增] | 郭武滨(监事) 李雪平(总经理) [退出] 李雪平(执行(常务)董事) [退出] | 2015-06-02 |
董事成员 | 郭武滨(执行(常务)董事) 郭武滨(总经理) 杜泽亮(监事) [新增] | 郭武滨(监事) 李雪平(总经理) [退出] 李雪平(执行(常务)董事) [退出] | 2015-06-02 |
名称 | 深圳市蓝皮册科技有限公司 | 深圳市新邦堡科技有限公司 | 2015-06-02 |
深圳众鑫焱企业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李玲 | 监事 |
蔡传保 | 执行(常务)董事 |
蔡传保 | 总经理 |
本页是 [深圳众鑫焱企业管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询