变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-08-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-04 | 2018-12-03 | 2021-08-12 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城A-J魅力时代花园A2116 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道179号313 | 2021-08-12 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2019-12-18 |
一照一码升级 | *****U | - | 2019-12-18 |
补照 | - | - | 2019-12-18 |
升级换照 | - | - | 2019-12-18 |
其他事项备案 | *****U | - | 2019-12-18 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道179号313 | 深圳市龙华新区梅龙路与东环一路交汇处梅龙苑2单元1506 | 2018-12-04 |
章程备案 | 2018-12-03 | 2017-12-07 | 2018-12-04 |
成员 | 刘志风 | 刘丽 | 2017-12-08 |
成员 | 刘志风
50(万元)50%
占志远
50(万元)50% | 深圳宸昂投资有限公司
100(万元)100% | 2017-12-08 |
成员 | 刘志风(执行董事),刘志风(总经理),占志远(监事) | 刘丽(执行董事),刘丽(总经理),刘春(监事) | 2017-12-08 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1825249897-c1314122254" target = "_blank">占志远 50(万元)50% 刘志风 50(万元)50% | ="https://www.tianyancha.com/company/3007862954" target="_blank">深圳宸昂投资有限公司 100(万元)100% | 2017-12-08 |
负责人 | 刘志风 | 刘丽 | 2017-12-08 |
投资人变更 | 股东名称:占志远、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:刘志风、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:深圳宸昂投资有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-12-08 |
负责人变更 | 董事长:刘志风;
股东:;
股东:;
法定代表人:刘志风;
总经理:刘志风;
监事:占志远; | 股东:深圳宸昂投资有限公司;
总经理:刘丽;
监事:刘春;
法定代表人:刘丽;
董事长:刘丽; | 2017-12-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-12-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘志风 [新增]
总经理:刘志风 [新增]
监事:占志远 [新增] | 监事:刘春 [退出]
总经理:刘丽 [退出]
执行董事:刘丽 [退出] | 2017-12-08 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-12-08 |
监事信息 | 占志远(监事) [新增] | 刘春(监事) [退出] | 2017-12-08 |
总经理 | 刘志风(总经理) [新增] | 刘丽(总经理) [退出] | 2017-12-08 |
董事长或执行董事成员 | 刘志风(执行董事) [新增] | 刘丽(执行董事) [退出] | 2017-12-08 |
投资人变更 | 名称:占志远,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:刘志风,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:深圳宸昂投资有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-12-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-07 | 2017-04-13 | 2017-12-08 |
前置许可信息 | 刘丽(总经理),刘春(监事),刘丽(执行董事) | 夏小燕(执行董事),夏小燕(总经理),徐文州(监事) | 2017-04-14 |
前置许可信息 | 深圳宸昂投资有限公司 100(万元)100% | 夏小燕 50(万元)100% | 2017-04-14 |
前置许可信息 | 刘丽 | 夏小燕 | 2017-04-14 |
许可经营 | 仓储服务(除危险化学品) | - | 2017-04-14 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2017-04-14 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-04-14 |
成员 | 刘丽(总经理),刘春(监事),刘丽(执行董事) | 夏小燕(执行董事),夏小燕(总经理),徐文州(监事) | 2017-04-14 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3007862954" target="_blank">深圳宸昂投资有限公司 100(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/1866741263-c1314122254" target = "_blank">夏小燕 50(万元)100% | 2017-04-14 |
负责人 | 刘丽 | 夏小燕 | 2017-04-14 |
投资人变更 | 股东名称:深圳宸昂投资有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:夏小燕、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2017-04-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-04-14 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2017-04-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2017-04-14 |
一般经营项目 | 货物及技术进出口,展览展示策划,会务策划,针纺织品、纺织原料、化妆品、体育用品、家具、机电设备、五金交电、建筑材料、家用电器、环保设备、珠宝首饰、卫生洁具、机械设备及配件、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、服装、办公用品、日用百货、鞋帽、箱包、电子烟具、电子产品、经营电子商务;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、包装材料、纸制品(不含印刷品)、玻璃制品、照明设备、装饰材料、汽车用品、家居用品、宠物用品、一类医疗器械、工艺品(不含象牙及其制品)的批发、零售,初级农产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经营电子商务;国内贸易。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营) | 2017-04-14 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2017-04-14 |
总经理 | 刘丽(总经理) [新增] | 夏小燕(总经理) [退出] | 2017-04-14 |
投资人变更 | 名称:深圳宸昂投资有限公司,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:夏小燕,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2017-04-14 |
许可经营项目 | 仓储服务(除危险化学品) | - | 2017-04-14 |
董事长或执行董事成员 | 刘丽(执行董事) [新增] | 夏小燕(执行董事) [退出] | 2017-04-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-13 | 1900-01-01 | 2017-04-14 |
监事信息 | 刘春(监事) [新增] | 徐文州(监事) [退出] | 2017-04-14 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-04-14 |
审批项目 | - | - | 2017-04-14 |
高管人员 | 刘丽(总经理) [新增]
刘春(监事) [新增]
刘丽(执行(常务)董事) [新增] | 夏小燕(执行(常务)董事) [退出]
徐文州(监事) [退出]
夏小燕(总经理) [退出] | 2017-04-14 |
监事成员 | 刘丽(总经理) [新增]
刘春(监事) [新增]
刘丽(执行(常务)董事) [新增] | 夏小燕(执行(常务)董事) [退出]
徐文州(监事) [退出]
夏小燕(总经理) [退出] | 2017-04-14 |
董事成员 | 刘丽(总经理) [新增]
刘春(监事) [新增]
刘丽(执行(常务)董事) [新增] | 夏小燕(执行(常务)董事) [退出]
徐文州(监事) [退出]
夏小燕(总经理) [退出] | 2017-04-14 |
股东 | 深圳宸昂投资有限公司 100(万元) 100% [新增] | 夏小燕 50(万元) 100% [退出] | 2017-04-14 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-04-14 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2017-04-14 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币50 万元 | 2017-04-14 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-14 |
经营范围 | 货物及技术进出口,展览展示策划,会务策划,针纺织品、纺织原料、化妆品、体育用品、家具、机电设备、五金交电、建筑材料、家用电器、环保设备、珠宝首饰、卫生洁具、机械设备及配件、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、服装、办公用品、日用百货、鞋帽、箱包、电子烟具、电子产品、经营电子商务;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、包装材料、纸制品(不含印刷品)、玻璃制品、照明设备、装饰材料、汽车用品、家居用品、宠物用品、一类医疗器械、工艺品(不含象牙及其制品)的批发、零售,初级农产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^仓储服务(除危险化学品) | 经营电子商务;国内贸易。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)^ | 2017-04-14 |
法定代表人(负责人) | 刘丽 | 夏小燕 | 2017-04-14 |
股东(投资人) | 深圳宸昂投资有限公司 100(万元) 100% | 夏小燕 50(万元) 100% | 2017-04-14 |
董事成员 | 刘丽(总经理) 刘春(监事) 刘丽(执行(常务)董事) | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 2017-04-14 |
监事成员 | 刘丽(总经理) 刘春(监事) 刘丽(执行(常务)董事) | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 2017-04-14 |
高管人员 | 刘丽(总经理) 刘春(监事) 刘丽(执行(常务)董事) | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 2017-04-14 |
审批项目 | | | 2017-04-14 |
负责人变更 | 总经理:刘丽;
法定代表人:刘丽;
监事:刘春;
股东:;
董事长:刘丽; | 董事长:夏小燕;
股东:夏小燕;
法定代表人:夏小燕;
总经理:夏小燕;
监事:徐文州; | 2017-04-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘丽 [新增]
执行董事:刘丽 [新增]
监事:刘春 [新增] | 总经理:夏小燕 [退出]
执行董事:夏小燕 [退出]
监事:徐文州 [退出] | 2017-04-14 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-15 |
高管人员 | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 王向前(监事) 徐文州(执行(常务)董事) 徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
法定代表人(负责人) | 夏小燕 | 徐文州 | 2015-07-15 |
监事成员 | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 王向前(监事) 徐文州(执行(常务)董事) 徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
一照一码升级 | | | 2015-07-15 |
董事成员 | 夏小燕(执行(常务)董事) 徐文州(监事) 夏小燕(总经理) | 王向前(监事) 徐文州(执行(常务)董事) 徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
股东(投资人) | 夏小燕 50(万元) 100% | 王向前 5(万元) 10% 徐文州 40(万元) 80% 马亚南 5(万元) 10% | 2015-07-15 |
成员 | 夏小燕 | 徐文州 | 2015-07-15 |
成员 | 夏小燕
50(万元)100% | 徐文州
40(万元)80%
马亚南
5(万元)10%
王向前
5(万元)10% | 2015-07-15 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2015-07-15 |
成员 | 徐文州(监事),夏小燕(总经理),夏小燕(执行董事) | 徐文州(总经理),徐文州(执行董事),王向前(监事) | 2015-07-15 |
投资人 | 夏小燕 50(万元)100% | 徐文州 40(万元)80% 马亚南 5(万元)10% 王向前 5(万元)10% | 2015-07-15 |
负责人 | 夏小燕 | 徐文州 | 2015-07-15 |
投资人变更 | 股东名称:夏小燕、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:马亚南、出资额:5、出资比例:10; [退出]
股东名称:徐文州、出资额:40、出资比例:80; [退出]
股东名称:王向前、出资额:5、出资比例:10; [退出] | 2015-07-15 |
高级管理人员备案 | 执行董事:夏小燕 [新增]
总经理:夏小燕 [新增]
监事:徐文州 [新增] | 总经理:徐文州 [退出]
监事:王向前 [退出]
执行董事:徐文州 [退出] | 2015-07-15 |
负责人变更 | 总经理:夏小燕;
股东:夏小燕;
法定代表人:夏小燕;
监事:徐文州;
董事长:夏小燕; | 董事长:徐文州;
股东:徐文州;
法定代表人:徐文州;
股东:王向前;
监事:王向前;
总经理:徐文州;
股东:马亚南; | 2015-07-15 |
其他事项备案 | *****U | - | 2015-07-15 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-07-15 |
投资人变更 | 名称:夏小燕,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:马亚南,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:王向前,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:徐文州,出资额:40,出资比例:80 [退出] | 2015-07-15 |
董事长或执行董事成员 | 夏小燕(执行董事) [新增] | 徐文州(执行董事) [退出] | 2015-07-15 |
监事信息 | 徐文州(监事) [新增] | 王向前(监事) [退出] | 2015-07-15 |
高管人员 | 夏小燕(总经理) [新增] | 徐文州(总经理) [退出] | 2015-07-15 |
股东 | 夏小燕 50(万元) 100% [新增] | 王向前 5(万元) 10% [退出]
徐文州 40(万元) 80% [退出]
马亚南 5(万元) 10% [退出] | 2015-07-15 |
董事成员 | 夏小燕(执行(常务)董事) [新增]
徐文州(监事)
夏小燕(总经理) [新增] | 王向前(监事) [退出]
徐文州(执行(常务)董事)
徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
监事成员 | 夏小燕(执行(常务)董事) [新增]
徐文州(监事)
夏小燕(总经理) [新增] | 王向前(监事) [退出]
徐文州(执行(常务)董事)
徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
高管人员 | 夏小燕(执行(常务)董事) [新增]
徐文州(监事)
夏小燕(总经理) [新增] | 王向前(监事) [退出]
徐文州(执行(常务)董事)
徐文州(总经理) | 2015-07-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-07-15 |