变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可经营 | - | - | 2022-08-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-04 | 2021-11-11 | 2022-08-19 |
一般经营项目 | 企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);信息技术咨询服务;咨询策划服务;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理、投资咨询(均不含限制项目);经济信息咨询。 | 2022-08-19 |
地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园601(入驻深圳市百丰商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司) | 2022-08-19 |
名称 | 深圳市楚之信咨询有限公司 | 深圳市前海楚之信资本管理有限公司 | 2022-08-19 |
成员 | 方旭(监事) | 江焱(监事) | 2021-11-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-11 | 2020-08-17 | 2021-11-12 |
监事信息 | 方旭(监事) [新增] | 江焱(监事) [退出] | 2021-11-12 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-12 |
投资人 | 管效康 100(万元)10%方旭 900(万元)90% | 江焱 900(万元)90%管效康 100(万元)10% | 2021-11-12 |
指定联系人 | 管效康(总经理),
管效康(执行董事),
江焱(监事) | 白金杰(总经理),
白金杰(执行董事),
王亮(监事) | 2020-08-25 |
指定联系人 | 江焱 900(万元)90% 管效康 100(万元)10% | 白金杰 100(万元)10% 王亮 900(万元)90% | 2020-08-25 |
成员 | 管效康(总经理),管效康(执行董事),江焱(监事) | 白金杰(总经理),白金杰(执行董事),王亮(监事) | 2020-08-25 |
监事信息 | 管效康(总经理), [新增]
管效康(执行董事), [新增]
江焱(监事) [新增] | 白金杰(执行董事), [退出]
王亮(监事), [退出]
白金杰(总经理) [退出] | 2020-08-25 |
总经理 | 管效康(总经理), [新增]
管效康(执行董事), [新增]
江焱(监事) [新增] | 白金杰(执行董事), [退出]
王亮(监事), [退出]
白金杰(总经理) [退出] | 2020-08-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-17 | 2019-08-28 | 2020-08-25 |
董事长或执行董事成员 | 管效康(总经理), [新增]
管效康(执行董事), [新增]
江焱(监事) [新增] | 白金杰(执行董事), [退出]
王亮(监事), [退出]
白金杰(总经理) [退出] | 2020-08-25 |
投资人 | 江焱 900(万元)90% [新增]
管效康 100(万元)10% [新增] | 王亮 900(万元)90% [退出]
白金杰 100(万元)10% [退出] | 2020-08-25 |
负责人 | 管效康 [新增] | 白金杰 [退出] | 2020-08-25 |
指定联系人 | 管效康 | 白金杰 | 2020-08-25 |
指定联系人 | 王亮 900(万元)90% 白金杰 100(万元)10% | 蒲惠君 100(万元)10% 周成武 900(万元)90% | 2019-09-03 |
指定联系人 | 白金杰(执行董事),
白金杰(总经理),
王亮(监事) | 蒲惠君(监事),
周成武(总经理),
周成武(执行董事) | 2019-09-03 |
指定联系人 | 白金杰 | 周成武 | 2019-09-03 |
成员 | 白金杰(执行董事),白金杰(总经理),王亮(监事) | 蒲惠君(监事),周成武(总经理),周成武(执行董事) | 2019-09-03 |
投资人 | 王亮 900(万元)90% 白金杰 100(万元)10% | 蒲惠君 100(万元)10% 周成武 900(万元)90% | 2019-09-03 |
负责人 | 白金杰 | 周成武 | 2019-09-03 |
其他事项备案 | - | - | 2019-09-03 |
投资人变更 | - | - | 2019-09-03 |
章程备案 | 2019-08-28 | 1900-01-01 | 2019-09-03 |
负责人变更 | - | - | 2019-09-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-03 |
一照一码换照 | | | 2016-03-28 |
一照一码升级 | | | 2016-03-28 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2016-03-28 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-28 |
其他事项备案 | *****H | - | 2016-03-28 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-28 |