变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-10 | 2020-12-07 | 2020-12-14 |
指定联系人 | 彭柔珊 | 阳纯香 | 2020-12-14 |
成员 | 彭柔珊(执行董事),彭柔珊(总经理),吕叙欣(监事) | 黄志兰(监事),林丽如(执行董事),林丽如(总经理) | 2020-12-14 |
投资人 | 彭柔珊 200(万元)100% | 林丽如 200(万元)100% | 2020-12-14 |
负责人 | 彭柔珊 | 林丽如 | 2020-12-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-07 | 2020-08-03 | 2020-12-10 |
地址 | 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德时代广场C1609 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区岗头村上小坑山地江南时代大厦2号楼1101 | 2020-12-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-05 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区岗头村上小坑山地江南时代大厦2号楼1101 | 深圳市龙华新区观澜街道新田老三小区31栋1楼C区 | 2020-08-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-03 | 2019-04-29 | 2020-08-05 |
成员 | 林丽如
200(万元)100% | 阳纯香
100(万元)100% | 2019-05-08 |
成员 | 林丽如 | 阳纯香 | 2019-05-08 |
一般经营项目 | 日用品、化妆品、数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;电子产品、通信设备、服装、服饰用品、床上用品、计算机设备、计算机零件、手机通讯、手机零部件、通讯器材、电讯器材、电讯电材、仪器仪表、电线电缆的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 日用品、化妆品、数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-05-08 |
注册资本 | 200 人民币( + 100% ) | 100 人民币 | 2019-05-08 |
成员 | 林丽如(总经理),黄志兰(监事),林丽如(执行董事) | 阳纯香(执行董事),阳纯香(总经理),易世云(监事) | 2019-05-08 |
投资人 | 林丽如 200(万元)100% | 阳纯香 100(万元)100% | 2019-05-08 |
负责人 | 林丽如 | 阳纯香 | 2019-05-08 |
负责人变更 | 股东:;
监事:黄志兰;
董事长:林丽如;
法定代表人:林丽如;
总经理:林丽如; | 董事长:阳纯香;
股东:阳纯香;
总经理:阳纯香;
法定代表人:阳纯香;
监事:易世云; | 2019-05-08 |
投资人变更 | 股东名称:林丽如、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:阳纯香、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2019-05-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林丽如 [新增]
总经理:林丽如 [新增]
监事:黄志兰 [新增] | 总经理:阳纯香 [退出]
监事:易世云 [退出]
执行董事:阳纯香 [退出] | 2019-05-08 |
章程备案 | 2019-04-29 | 1900-01-01 | 2019-05-08 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2019-05-08 |
- | 日用品、化妆品、数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;电子产品、通信设备、服装、服饰用品、床上用品、计算机设备、计算机零件、手机通讯、手机零部件、通讯器材、电讯器材、电讯电材、仪器仪表、电线电缆的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 日用品、化妆品、数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-05-08 |
指定联系人 | 阳纯香 100(万元)100% | 陈志超 100(万元)100% | 2015-12-31 |
指定联系人 | 阳纯香(总经理),
阳纯香(执行董事),
易世云(监事) | 陈志超(总经理),
易世云(监事),
陈志超(执行董事) | 2015-12-31 |
成员 | 阳纯香(总经理),阳纯香(执行董事),易世云(监事) | 陈志超(总经理),易世云(监事),陈志超(执行董事) | 2015-12-31 |
投资人 | 阳纯香 100(万元)100% | 陈志超 100(万元)100% | 2015-12-31 |
负责人 | 阳纯香 | 陈志超 | 2015-12-31 |
投资人变更 | 股东名称:阳纯香、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈志超、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2015-12-31 |
负责人变更 | 总经理:阳纯香;
股东:阳纯香;
监事:易世云;
董事长:阳纯香;
法定代表人:阳纯香;
工商联络员:阳纯香; | 董事长:陈志超;
监事:易世云;
股东:陈志超;
法定代表人:陈志超;
工商联络员:陈志超;
总经理:陈志超; | 2015-12-31 |
高级管理人员备案 | 监事:易世云
总经理:阳纯香 [新增]
执行董事:阳纯香 [新增] | 总经理:陈志超 [退出]
监事:易世云
执行董事:陈志超 [退出] | 2015-12-31 |
董事长或执行董事成员 | 阳纯香(执行董事) [新增] | 陈志超(执行董事) [退出] | 2015-12-31 |
指定联系人 | 阳纯香 | 陈志超 | 2015-12-31 |
高管人员 | 阳纯香(总经理) [新增] | 陈志超(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
投资人变更 | 名称:阳纯香,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:陈志超,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2015-12-31 |
董事成员 | 阳纯香(总经理) [新增]
阳纯香(执行(常务)董事) [新增]
易世云(监事) | 陈志超(执行(常务)董事) [退出]
陈志超(总经理) [退出]
易世云(监事) | 2015-12-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-31 |
高管人员 | 阳纯香(总经理) [新增]
阳纯香(执行(常务)董事) [新增]
易世云(监事) | 陈志超(执行(常务)董事) [退出]
陈志超(总经理) [退出]
易世云(监事) | 2015-12-31 |
股东 | 阳纯香 100(万元) 100% [新增] | 陈志超 100(万元) 100% [退出] | 2015-12-31 |
股东(投资人) | 阳纯香 100(万元) 100% | 陈志超 100(万元) 100% | 2015-12-31 |
经营范围 | 日用品、化妆品、数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 数码产品、数码配套产品、电脑及周边产品、电池及其相关配件、电源、电路、光电照明产品的研发、设计与销售;家电、厨柜、五金、卫浴产品、洁具、电子、灯饰产品的销售、上门安装、上门维护;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-12-31 |
高管人员 | 阳纯香(总经理) 阳纯香(执行(常务)董事) 易世云(监事) | 陈志超(执行(常务)董事) 陈志超(总经理) 易世云(监事) | 2015-12-31 |
法定代表人(负责人) | 阳纯香 | 陈志超 | 2015-12-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-31 |
董事成员 | 阳纯香(总经理) 阳纯香(执行(常务)董事) 易世云(监事) | 陈志超(执行(常务)董事) 陈志超(总经理) 易世云(监事) | 2015-12-31 |
一照一码升级 | | | 2015-12-28 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-28 |
统一社会信用代码 | *****R | - | 2015-12-28 |
其他事项备案 | *****R | - | 2015-12-28 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道新田老三小区31栋1楼C区 | 深圳市龙华新区观澜街道库坑陂老社区一栋厂房 | 2015-12-28 |
董事成员 | 黄剑飞(监事)
赵东冬(总经理) [新增]
赵东冬(执行(常务)董事) [新增] | 黄晓芳(总经理) [退出]
黄晓芳(执行(常务)董事) [退出]
黄剑飞(监事) | 2015-11-24 |
高管人员 | 黄剑飞(监事)
赵东冬(总经理) [新增]
赵东冬(执行(常务)董事) [新增] | 黄晓芳(总经理) [退出]
黄晓芳(执行(常务)董事) [退出]
黄剑飞(监事) | 2015-11-24 |
董事成员 | 黄晓芳(总经理) [新增]
黄晓芳(执行(常务)董事) [新增]
黄剑飞(监事) [新增] | 罗萍萍(执行(常务)董事) [退出]
罗萍萍(总经理) [退出]
唐芳(监事) [退出] | 2015-06-23 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2015-06-23 |
住所 | 深圳市福田区彩田北路3032号平安国际酒店2402 | 深圳市福田区华强北街道赛格科技工业园4栋5层A-D与4-7轴B05 | 2015-06-23 |