深圳鑫尊置业房产经纪有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区蔚蓝海岸四期B016号商铺,我公司主要提供房地产经纪,二手房买卖,物业管理;投资担保业务;投资咨询,信息咨询,室内装潢设计、房屋装修、国内贸易,货物及技术进出口业务.^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳鑫尊置业房产经纪有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
游航 | 100% | 人民币500万元 |
深圳鑫尊置业房产经纪有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 游克实(监事) | 贾桂芬(监事) | 2019-05-14 |
投资人 | 游航 500(万元)100% | 贾桂芬 1(万元)0.20% 游航 499(万元)99.80% | 2019-05-14 |
监事信息 | 游克实(监事) [新增] | 贾桂芬(监事) [退出] | 2019-05-14 |
指定联系人 | 游航 500(万元)100% | 贾桂芬 1(万元)0.20% 游航 499(万元)99.80% | 2019-05-14 |
指定联系人 | 游克实(监事) | 贾桂芬(监事) | 2019-05-14 |
投资人 | 名称:游航,出资额:500,出资比例:100 | 名称:贾桂芬,出资额:1,出资比例:.2名称:游航,出资额:499,出资比例:99.8 | 2019-05-14 |
指定联系人 | 游航 | 贾桂霞 | 2019-05-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-05-14 |
高级管理人员备案 | 监事:游克实 [新增] | 监事:贾桂芬 [退出] | 2019-05-14 |
投资人变更 | 股东名称:游航、出资额:500( + 0.2004% )、出资比例:100; | 股东名称:贾桂芬、出资额:1、出资比例:.200000; [退出] 股东名称:游航、出资额:499、出资比例:99.800000; | 2019-05-14 |
其他事项备案 | 工商联络员:游航;股东:;监事:游克实; | 股东:贾桂芬;工商联络员:贾桂霞;股东:游航;监事:贾桂芬; | 2019-05-14 |
章程备案 | 2019-04-22 | 2018-09-19 | 2019-05-14 |
投资人 | 贾桂芬 1(万元)0.20% 游航 499(万元)99.80% | 贾桂芬 1(万元)0.20% 贾桂霞 499(万元)99.80% | 2018-09-25 |
负责人 | 游航 | 贾桂霞 | 2018-09-25 |
成员 | 贾桂芬 1(万元)0.20% 游航 499(万元)99.80% | 贾桂芬 1(万元)0.20% 贾桂霞 499(万元)99.80% | 2018-09-25 |
投资人 | 名称:贾桂芬,出资额:1,出资比例:.2名称:游航,出资额:499,出资比例:99.8 | 名称:贾桂芬,出资额:1,出资比例:.2名称:贾桂霞,出资额:499,出资比例:99.8 | 2018-09-25 |
成员 | 游航(总经理),游航(执行董事) | 贾桂霞(总经理),贾桂霞(执行董事) | 2018-09-25 |
成员 | 游航 | 贾桂霞 | 2018-09-25 |
负责人变更 | 股东:; 股东:; 法定代表人:游航; 董事长:游航; 总经理:游航; | 股东:贾桂芬; 董事长:贾桂霞; 股东:贾桂霞; 总经理:贾桂霞; 法定代表人:贾桂霞; | 2018-09-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:游航 [新增] 执行董事:游航 [新增] | 总经理:贾桂霞 [退出] 执行董事:贾桂霞 [退出] | 2018-09-25 |
投资人变更 | 股东名称:贾桂芬、出资额:1、出资比例:.200000; 股东名称:游航、出资额:499、出资比例:99.800000; [新增] | 股东名称:贾桂芬、出资额:1、出资比例:.200000; 股东名称:贾桂霞、出资额:499、出资比例:99.800000; [退出] | 2018-09-25 |
投资人变更 | 名称:贾桂芬,出资额:1,出资比例:.2 名称:游航,出资额:499,出资比例:99.8 [新增] | 名称:贾桂芬,出资额:1,出资比例:.2 名称:贾桂霞,出资额:499,出资比例:99.8 [退出] | 2018-09-25 |
董事长或执行董事成员 | 游航(执行董事) [新增] | 贾桂霞(执行董事) [退出] | 2018-09-25 |
总经理 | 游航(总经理) [新增] | 贾桂霞(总经理) [退出] | 2018-09-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-19 | 1900-01-01 | 2018-09-25 |
统一社会信用代码 | *****R | - | 2017-08-07 |
其他事项备案 | *****R | - | 2017-08-07 |
深圳鑫尊置业房产经纪有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
贾桂芬 | 监事 |
贾桂霞 | 执行(常务)董事 |
贾桂霞 | 总经理 |
本页是 [深圳鑫尊置业房产经纪有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。