变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B1103h | 深圳市宝安区航城街道后瑞社区后瑞新瑞三区四巷1号101 | 2021-01-12 |
升级换照 | - | - | 2021-01-12 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-08 | 2018-08-06 | 2021-01-12 |
地址变更 | 深圳市宝安区航城街道后瑞社区后瑞新瑞三区四巷1号101 | 深圳市南山区南山大道明江大厦C401 | 2018-08-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-06 | 1900-01-01 | 2018-08-08 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-07-22 |
成员 | 陈美丽(监事),张伟东(总经理),张伟东(执行董事) | 李春锦(执行董事),李春锦(总经理),李庆锋(监事) | 2016-07-22 |
投资人 | 张伟东 90(万元)90% 陈美丽 10(万元)10% | 李春锦 100(万元)100% | 2016-07-22 |
负责人 | 张伟东 | 李春锦 | 2016-07-22 |
负责人变更 | 董事长:张伟东;
法定代表人:张伟东;
监事:陈美丽;
股东:张伟东;
总经理:张伟东;
股东:陈美丽; | 法定代表人:李春锦;
董事长:李春锦;
总经理:李春锦;
股东:李春锦;
监事:李庆锋; | 2016-07-22 |
投资人变更 | 股东名称:张伟东、出资额:90、出资比例:90; [新增]
股东名称:陈美丽、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:李春锦、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-07-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:张伟东 [新增]
监事:陈美丽 [新增]
执行董事:张伟东 [新增] | 执行董事:李春锦 [退出]
总经理:李春锦 [退出]
监事:李庆锋 [退出] | 2016-07-22 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-07-22 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-07-22 |
投资人变更 | 名称:张伟东,出资额:90,出资比例:90 [新增]
名称:陈美丽,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:李春锦,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-07-22 |
监事信息 | 陈美丽(监事) [新增] | 李庆锋(监事) [退出] | 2016-07-22 |
董事长或执行董事成员 | 张伟东(执行董事) [新增] | 李春锦(执行董事) [退出] | 2016-07-22 |
高管人员 | 张伟东(总经理) [新增] | 李春锦(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
住所 | 深圳市南山区南山大道明江大厦C401 | 深圳市龙华新区龙华街道上油松村社区尚游公馆14-13 | 2016-07-22 |
股东 | 陈美丽 10(万元) 10% [新增]
张伟东 90(万元) 90% [新增] | 李春锦 100(万元) 100% [退出] | 2016-07-22 |
董事成员 | 陈美丽(监事) [新增]
张伟东(总经理) [新增]
张伟东(执行(常务)董事) [新增] | 李春锦(总经理) [退出]
李春锦(执行(常务)董事) [退出]
李庆锋(监事) [退出] | 2016-07-22 |
监事成员 | 陈美丽(监事) [新增]
张伟东(总经理) [新增]
张伟东(执行(常务)董事) [新增] | 李春锦(总经理) [退出]
李春锦(执行(常务)董事) [退出]
李庆锋(监事) [退出] | 2016-07-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-22 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈美丽(监事) [新增]
张伟东(总经理) [新增]
张伟东(执行(常务)董事) [新增] | 李春锦(总经理) [退出]
李春锦(执行(常务)董事) [退出]
李庆锋(监事) [退出] | 2016-07-22 |
法定代表人 | 张伟东 | 李春锦 | 2016-07-22 |
高管人员 | 陈美丽(监事) 张伟东(总经理) 张伟东(执行(常务)董事) | 李春锦(总经理) 李春锦(执行(常务)董事) 李庆锋(监事) | 2016-07-22 |
一照一码升级 | | | 2016-07-22 |
监事成员 | 陈美丽(监事) 张伟东(总经理) 张伟东(执行(常务)董事) | 李春锦(总经理) 李春锦(执行(常务)董事) 李庆锋(监事) | 2016-07-22 |
董事成员 | 陈美丽(监事) 张伟东(总经理) 张伟东(执行(常务)董事) | 李春锦(总经理) 李春锦(执行(常务)董事) 李庆锋(监事) | 2016-07-22 |
股东(投资人) | 陈美丽 10(万元) 10% 张伟东 90(万元) 90% | 李春锦 100(万元) 100% | 2016-07-22 |