变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-04-18 |
升级换照 | - | - | 2022-04-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-18 | 2015-10-20 | 2022-04-18 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B1008H32 | 深圳市南山区南山街道常兴路83号国兴大厦15层1502 | 2022-04-18 |
成员 | 夏烁(监事),伍国强(总经理),伍国强(执行董事) | 毛春花(总经理),毛春花(执行董事),夏烁(监事) | 2016-11-09 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 伍国强 | 毛春花 | 2016-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:伍国强 [新增]
总经理:伍国强 [新增]
监事:夏烁 | 总经理:毛春花 [退出]
监事:夏烁
执行董事:毛春花 [退出] | 2016-11-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:伍国强;
董事长:伍国强;
监事:夏烁;
总经理:伍国强; | 法定代表人:毛春花;
董事长:毛春花;
监事:夏烁;
总经理:毛春花; | 2016-11-09 |
高管人员 | 伍国强(总经理) [新增] | 毛春花(总经理) [退出] | 2016-11-09 |
董事长或执行董事成员 | 伍国强(执行董事) [新增] | 毛春花(执行董事) [退出] | 2016-11-09 |
高管人员 | 伍国强(总经理) [新增]
夏烁(监事)
伍国强(执行(常务)董事) [新增] | 夏烁(监事)
毛春花(总经理) [退出]
毛春花(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-09 |
董事成员 | 伍国强(总经理) [新增]
夏烁(监事)
伍国强(执行(常务)董事) [新增] | 夏烁(监事)
毛春花(总经理) [退出]
毛春花(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-09 |
法定代表人(负责人) | 伍国强 | 毛春花 | 2016-11-09 |
董事成员 | 伍国强(总经理) 夏烁(监事) 伍国强(执行(常务)董事) | 夏烁(监事) 毛春花(总经理) 毛春花(执行(常务)董事) | 2016-11-09 |
高管人员 | 伍国强(总经理) 夏烁(监事) 伍国强(执行(常务)董事) | 夏烁(监事) 毛春花(总经理) 毛春花(执行(常务)董事) | 2016-11-09 |
监事成员 | 夏烁(监事) 毛春花(总经理) 毛春花(执行(常务)董事) | 吴维(监事) 黄盛虎(执行(常务)董事) 黄盛虎(总经理) | 2015-12-03 |
注册资本 | 人民币6000 万元 | 人民币50 万元 | 2015-12-03 |
股东(投资人) | 深圳市兆唯科技有限公司 6000(万元) 100% | 黄盛虎 50(万元) 100% | 2015-12-03 |
董事成员 | 夏烁(监事) 毛春花(总经理) 毛春花(执行(常务)董事) | 吴维(监事) 黄盛虎(执行(常务)董事) 黄盛虎(总经理) | 2015-12-03 |
高管人员 | 夏烁(监事) 毛春花(总经理) 毛春花(执行(常务)董事) | 吴维(监事) 黄盛虎(执行(常务)董事) 黄盛虎(总经理) | 2015-12-03 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:=\"https://www.tianyancha.com/company/2351272841\" target=\"_blank\">深圳市兆唯科技有限公司,出资额:6000,出资比例:100 | 名称: = \"https://www.tianyancha.com/human/2300571408-c2320428307\" target = \"_blank\">黄盛虎,出资额:50,出资比例:100 | 2015-12-03 |
注册资本(万元) | 6000( + 11900% ) | 50 | 2015-12-03 |
成员 | 毛春花(总经理),毛春花(执行董事),夏烁(监事) | 吴维(监事),黄盛虎(执行董事),黄盛虎(总经理) | 2015-12-03 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市兆唯科技有限公司 6000(万元)100% | 黄盛虎 50(万元)100% | 2015-12-03 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 毛春花 | 黄盛虎 | 2015-12-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市兆唯科技有限公司、出资额:6000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:黄盛虎、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2015-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:毛春花;
董事长:毛春花;
监事:夏烁;
总经理:毛春花; | 法定代表人:黄盛虎;
总经理:黄盛虎;
股东:黄盛虎;
董事长:黄盛虎;
监事:吴维; | 2015-12-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:毛春花 [新增]
总经理:毛春花 [新增]
监事:夏烁 [新增] | 监事:吴维 [退出]
执行董事:黄盛虎 [退出]
总经理:黄盛虎 [退出] | 2015-12-03 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2015-12-03 |
监事信息 | 夏烁(监事) [新增] | 吴维(监事) [退出] | 2015-12-03 |
董事长或执行董事成员 | 毛春花(执行董事) [新增] | 黄盛虎(执行董事) [退出] | 2015-12-03 |
高管人员 | 毛春花(总经理) [新增] | 黄盛虎(总经理) [退出] | 2015-12-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:深圳市兆唯科技有限公司,出资额:6000,出资比例:100 [新增] | 名称:黄盛虎,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2015-12-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000( + 11900% ) | 50 | 2015-12-03 |
高管人员 | 夏烁(监事) [新增]
毛春花(总经理) [新增]
毛春花(执行(常务)董事) [新增] | 吴维(监事) [退出]
黄盛虎(执行(常务)董事) [退出]
黄盛虎(总经理) [退出] | 2015-12-03 |
董事成员 | 夏烁(监事) [新增]
毛春花(总经理) [新增]
毛春花(执行(常务)董事) [新增] | 吴维(监事) [退出]
黄盛虎(执行(常务)董事) [退出]
黄盛虎(总经理) [退出] | 2015-12-03 |
法定代表人(负责人) | 毛春花 | 黄盛虎 | 2015-12-03 |
股东(投资人) | 深圳市兆唯科技有限公司 6000(万元) 100% [新增] | 黄盛虎 50(万元) 100% [退出] | 2015-12-03 |
注册资本 | 人民币6000 万元( + 11900% ) | 人民币50 万元 | 2015-12-03 |
监事成员 | 夏烁(监事) [新增]
毛春花(总经理) [新增]
毛春花(执行(常务)董事) [新增] | 吴维(监事) [退出]
黄盛虎(执行(常务)董事) [退出]
黄盛虎(总经理) [退出] | 2015-12-03 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-03 |
住所 | 深圳市南山区南山街道常兴路83号国兴大厦15层1502 | 深圳市龙华新区龙华街道玉翠新村B区76栋101 | 2015-12-03 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道玉翠新村B区76栋101 | 深圳市龙华新区大浪街道办同胜社区上横朗同胜科技大厦A座808 | 2015-10-27 |
一照一码升级 | | | 2015-08-13 |
股权 | 黄盛虎 50(万元) 100% | 黄盛虎 12.5000(万元) 25% 吴维 12.5000(万元) 25% 程学迪 12.5000(万元) 25% 张富强 12.5000(万元) 25% | 2015-08-13 |
统一社会信用代码 | G | - | 2015-08-13 |
其他事项备案 | 股东名称:黄盛虎、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:张富强、出资额:12.500000、出资比例:25;股东名称:吴维、出资额:12.500000、出资比例:25;股东名称:程学迪、出资额:12.500000、出资比例:25;股东名称:黄盛虎、出资额:12.500000、出资比例:25; | 2015-08-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-08-13 |
其他事项备案 | G | - | 2015-08-13 |
股权 | 黄盛虎 50( + 300% )(万元) 100% | 黄盛虎 12.5000(万元) 25%
吴维 12.5000(万元) 25% [退出]
程学迪 12.5000(万元) 25% [退出]
张富强 12.5000(万元) 25% [退出] | 2015-08-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-08-13 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-13 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-08-10 |
补照 | - | - | 2015-08-10 |
补照 | | | 2015-08-10 |