变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市宝安区航城街道后瑞社区ICC产业城F栋综合楼401 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城智慧安防科技园B栋7层718 | 2021-07-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-21 | 2021-01-07 | 2021-07-22 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-07 | 2019-10-31 | 2021-01-21 |
地址 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城智慧安防科技园B栋7层718 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城智慧安防科技园B栋7层718-2 | 2021-01-21 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-21 |
章程备案 | 2019-10-31 | 2019-01-09 | 2019-11-06 |
地址变更 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航城智慧安防科技园B栋7层718-2 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区甜口工业区7号3层302 | 2019-11-06 |
章程备案 | 2019-01-09 | 1900-01-01 | 2019-01-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区甜口工业区7号3层302 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田定军山电影文化科技创意园B栋50B | 2019-01-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田定军山电影文化科技创意园B栋50B | 深圳市宝安区西乡街道臣田定军山电影文化科技创意园B栋604 | 2018-04-03 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2016-05-12 |
其他事项备案 | 工商联络员:王美香; | 工商联络员:张佩凡; | 2016-05-12 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2016-05-12 |
指定联系人 | 王美香 | 张佩凡 | 2016-05-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-12 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道臣田定军山电影文化科技创意园B栋604 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区前进二路4号楼丰恒苑一单元七层B3-1室 | 2016-05-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-12 |
一照一码升级 | | | 2016-05-12 |
股权 | 王美香 10(万元) 1% 岑敏 990(万元) 99% | 陈堃 480(万元) 48% 张乐 510(万元) 51% 岑敏 10(万元) 1% | 2016-03-18 |
其他事项备案 | 股东名称:岑敏、出资额:990、出资比例:99;股东名称:王美香、出资额:10、出资比例:1; | 股东名称:陈堃、出资额:480、出资比例:48;股东名称:张乐、出资额:510、出资比例:51;股东名称:岑敏、出资额:10、出资比例:1; | 2016-03-18 |
股权 | 王美香 10(万元) 1% [新增]
岑敏 990( + 9800% )(万元) 99% | 陈堃 480(万元) 48% [退出]
张乐 510(万元) 51% [退出]
岑敏 10(万元) 1% | 2016-03-18 |
实收资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2014-04-16 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2014-04-16 |
投资人 | 岑敏 10(万元)1% 陈堃 480(万元)48% 张乐 510(万元)51% | 岑敏 1(万元)1% 陈堃 48(万元)48% 张乐 51(万元)51% | 2014-04-16 |
投资人变更 | 股东名称:陈堃、出资额:480( + 900% )、出资比例:48;
股东名称:张乐、出资额:510( + 900% )、出资比例:51;
股东名称:岑敏、出资额:10( + 900% )、出资比例:1; | 股东名称:陈堃、出资额:48、出资比例:48;
股东名称:岑敏、出资额:1、出资比例:1;
股东名称:张乐、出资额:51、出资比例:51; | 2014-04-16 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2014-04-16 |
投资人变更 | 名称:陈堃,出资额:480( + 900% ),出资比例:48
名称:张乐,出资额:510( + 900% ),出资比例:51
名称:岑敏,出资额:10( + 900% ),出资比例:1 | 名称:岑敏,出资额:1,出资比例:1
名称:张乐,出资额:51,出资比例:51
名称:陈堃,出资额:48,出资比例:48 | 2014-04-16 |
实收资本 | 人民币1000万元( + 900% ) | 人民币100万元 | 2014-04-16 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2014-04-16 |
股东 | 陈堃 480( + 900% )(万元) 48%
张乐 510( + 900% )(万元) 51%
岑敏 10( + 900% )(万元) 1% | 陈堃 48(万元) 48%
岑敏 1(万元) 1%
张乐 51(万元) 51% | 2014-04-16 |
股东(投资人) | 陈堃 480(万元) 48% 张乐 510(万元) 51% 岑敏 10(万元) 1% | 陈堃 48(万元) 48% 岑敏 1(万元) 1% 张乐 51(万元) 51% | 2014-04-16 |
注册资本 | 人民币1000 万元 | 人民币100 万元 | 2014-04-16 |
实收资本 | 人民币1000万元 | 人民币100万元 | 2014-04-16 |
股东(投资人) | 陈堃 48(万元) 48% 岑敏 1(万元) 1% 张乐 51(万元) 51% | 岑敏 99(万元) 99% 王美香 1(万元) 1% | 2014-03-31 |
股权 | 陈堃 48(万元) 48% 岑敏 1(万元) 1% 张乐 51(万元) 51% | 岑敏 99(万元) 99% 王美香 1(万元) 1% | 2014-03-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-31 |
指定联系人 | 岑敏 1(万元)1% 张乐 51(万元)51% 陈堃 48(万元)48% | 岑敏 99(万元)99% 王美香 1(万元)1% | 2014-03-31 |
投资人 | 岑敏 1(万元)1% 陈堃 48(万元)48% 张乐 51(万元)51% | 岑敏 99(万元)99% 王美香 1(万元)1% | 2014-03-31 |
其他事项备案 | 工商联络员:张佩凡;股东:岑敏;股东:张乐;股东:陈堃; | 股东:王美香;工商联络员:王美香。余。S;股东:岑敏; | 2014-03-31 |
投资人变更 | 股东名称:陈堃、出资额:48、出资比例:48; [新增]
股东名称:岑敏、出资额:1( - 98.9899% )、出资比例:1;
股东名称:张乐、出资额:51、出资比例:51; [新增] | 股东名称:岑敏、出资额:99、出资比例:99;
股东名称:王美香、出资额:1、出资比例:1; [退出] | 2014-03-31 |
指定联系人 | 张佩凡 | 王美香。余。S | 2014-03-31 |
投资人变更 | 名称:岑敏,出资额:1( - 98.9899% ),出资比例:1
名称:张乐,出资额:51,出资比例:51 [新增]
名称:陈堃,出资额:48,出资比例:48 [新增] | 名称:岑敏,出资额:99,出资比例:99
名称:王美香,出资额:1,出资比例:1 [退出] | 2014-03-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-31 |
股权 | 陈堃 48(万元) 48% [新增]
岑敏 1( - 98.9899% )(万元) 1%
张乐 51(万元) 51% [新增] | 岑敏 99(万元) 99%
王美香 1(万元) 1% [退出] | 2014-03-31 |
股东 | 陈堃 48(万元) 48% [新增]
岑敏 1( - 98.9899% )(万元) 1%
张乐 51(万元) 51% [新增] | 岑敏 99(万元) 99%
王美香 1(万元) 1% [退出] | 2014-03-31 |
名称 | 深圳华讯天拓科技有限公司 | 深圳市烨华迅科技有限公司 | 2014-03-31 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-22 |
股权 | 岑敏(执行董事), [新增]
岑敏(总经理), [新增]
王美香(监事) [新增] | 王美香(总经理), [退出]
胡三喜(监事), [退出]
王美香(执行董事) [退出] | 2013-09-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-09-22 |
股权 | 岑敏 [新增] | 王美香 [退出] | 2013-09-22 |
负责人变更 | - | - | 2013-09-22 |
股权 | 岑敏 99(万元)99% [新增]
王美香 1( - 99% )(万元)1% | 王美香 100(万元)100% | 2013-09-22 |
成员 | 岑敏(执行董事),岑敏(总经理),王美香(监事) | 王美香(总经理),胡三喜(监事),王美香(执行董事) | 2013-09-22 |
负责人 | 岑敏 | 王美香 | 2013-09-22 |
高管人员 | 岑敏(总经理) [新增] | 王美香(总经理) [退出] | 2013-09-22 |
监事信息 | 王美香(监事) [新增] | 胡三喜(监事) [退出] | 2013-09-22 |
董事长或执行董事成员 | 岑敏(执行董事) [新增] | 王美香(执行董事) [退出] | 2013-09-22 |
经营范围变更 | 电子元器件及其周边产品的研发与销售;电子产品、通信产品、通信设备的技术开发与销售;计算机软硬件的技术开发与销售;移动电话机的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)^ | 电子元器件、电子及电子周边产品的研发与销售;数码产品、电脑及周边产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。^ | 2013-09-22 |