文彬模型制作有限公司成立于一九九五年,是专业从事手板制作的企业。自创建以来不断发展,对产品 制作工艺有着丰富的经验。结合传统精良工艺,竞展现代科学技术。
公司现有一批非常专业手板制作技师,公司有Zui新的3D打印、红蜡3D打印、SLA快速成型、CNC电脑锣加工等机器。还可以为客户提供产品抄数及产品小批量生产。主要制作产品包括:机壳、玩具、家电、大型医疗器材、航空模型、汽车模型、手机模型等。公司拥有完整、科学的质量管理体系,向每一位客户承诺产品在制作过程中,绝不以任何形式将客户专利与商业秘密泄露给第三方。坚持以精锐 的技术工艺与诚挚的善后服务,力争做到,为更多客户提供优质经济效益。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布翠山路二十一号四楼
- 固定电话:
- 0755-28778690 未核实,仅供参考
- 业务经理:
- 李国锋
- 电子邮件:
- wp@wenping.com.cn
- 邮政编码:
- 518000
- 传真号码:
- -
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市文彬模型制作有限公司 |
简称: | 文彬模型制作 |
主要经营产品: | CNC手板; 手板模型制作; 家用电器手板; 玩具手板手办; 通信手板手办; 手机手板; 3C产品手板; 模型制作; 汽车模型手板; 航空模型手板; 五金手板加工; 板金手板; 医疗器材; 3D打印; SLA激光快速成型; 红蜡3D打印; 手办模型制作 |
经营范围: | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。家电样板、玩具样板的生产加工、销售(以上不含禁止、限制项目)。 |
营业执照号码: | 440307102947957 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-10-08 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 生产加工 |
成立时间: | 2004年10月13日 |
职员人数: | 11人 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
所属分类: | 电脑产品加工公司 » 龙岗区电脑产品加工公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区南湾 |
顺企编码: | 21224128 |
深圳市文彬模型制作有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄爱存 | 100% | 人民币50万元 |
深圳市文彬模型制作有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-07-05 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-07-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-01 | 2022-04-16 | 2022-07-05 |
地址 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路达成工业区2号B厂房417 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛社区景芬路5号慢城18栋A单元1302 | 2022-07-05 |
章程修正案 | - | - | 2022-04-19 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-16 | 2021-07-14 | 2022-04-19 |
地址 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛社区景芬路5号慢城18栋A单元1302 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号禾坪岗高科技工业园C栋厂房401-405 | 2022-04-19 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-19 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号禾坪岗高科技工业园C栋厂房401-405 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布翠山路二十一号四楼 | 2021-07-19 |
升级换照 | - | - | 2021-07-19 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》(),深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复() | 2021-07-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-14 | 2020-11-16 | 2021-07-19 |
期限 | 永续经营 | 自2004-10-13至2019-10-13 | 2020-11-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-16 | 2018-03-19 | 2020-11-18 |
期限 | 2004-10-13,, | 2004-10-13,2019-10-13,15 | 2020-11-18 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-18 |
成员 | 黄爱存(总经理),黄爱存(执行董事),李国威(监事) | 张爱平(执行董事),张爱平(总经理),李国和(监事) | 2018-03-27 |
投资人 | 黄爱存 50(万元)100% | 张爱平 50(万元)100% | 2018-03-27 |
负责人 | 黄爱存 | 张爱平 | 2018-03-27 |
投资人变更 | 股东名称:黄爱存、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:张爱平、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2018-03-27 |
负责人变更 | 工商联络员:黄爱存; 董事长:黄爱存; 法定代表人:黄爱存; 股东:; 监事:李国威; 总经理:黄爱存; | 法定代表人:张爱平; 总经理:张爱平; 股东:张爱平; 监事:李国和; 工商联络员:薛映桂; 董事长:张爱平; | 2018-03-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄爱存 [新增] 总经理:黄爱存 [新增] 监事:李国威 [新增] | 总经理:张爱平 [退出] 监事:李国和 [退出] 执行董事:张爱平 [退出] | 2018-03-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-19 | 2014-11-04 | 2018-03-27 |
指定联系人 | 黄爱存 | 薛映桂 | 2018-03-27 |
董事长或执行董事成员 | 黄爱存(执行董事) [新增] | 张爱平(执行董事) [退出] | 2018-03-27 |
监事信息 | 李国威(监事) [新增] | 李国和(监事) [退出] | 2018-03-27 |
总经理 | 黄爱存(总经理) [新增] | 张爱平(总经理) [退出] | 2018-03-27 |
投资人变更 | 名称:黄爱存,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:张爱平,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2018-03-27 |
统一社会信用代码 | *****M | - | 2015-10-08 |
其他事项备案 | 审批文件名称:深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复、审批文件号:深龙环批2007-701498;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复、审批文件号:深龙环批2007-701498; | 2015-10-08 |
其他事项备案 | *****M | - | 2015-10-08 |
审批项目 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复 | 2015-10-08 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布翠山路二十一号四楼 | 深圳市龙岗区坂田街道办禾塘光村新河街国成工业园第一栋第四层 | 2015-10-08 |
审批项目 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深龙环批2007-701498 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深龙环批2007-701498 | 2015-10-08 |
一照一码升级 | - | - | 2015-10-08 |
审批项目 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深龙环批2007-701498 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 深圳市龙岗区环境保护局建设项目环境影响审查批复 深龙环批2007-701498 | 2015-10-08 |
一照一码升级 | 2015-10-08 | ||
经营期限 | 自2004年10月13日起至2019年10月13日止 | 自2004年10月13日起至2014年10月13日止 | 2014-11-04 |
期限 | 自2004-10-13至2019-10-13 | 自2004-10-13至2014-10-13 | 2014-11-04 |
期限变更 | 2004-10-13,2019-10-13 | 2004-10-13,2014-10-13 | 2014-11-04 |
期限变更 | 从2004-10-13至2019-10-13 | 从2004-10-13至2014-10-13 | 2014-11-04 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-15 |
负责人变更 | - | - | 2012-11-06 |
期限变更 | - | - | 2012-11-06 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2012-11-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-11-06 |
其他事项备案 | - | - | 2012-11-06 |
股权 | 张爱平 50(万元)100% [新增] | 李国和 23.5(万元)47% [退出] 李国球 3(万元)6% [退出] 严玉霞 23.5(万元)47% [退出] | 2012-11-06 |
成员 | 张爱平(执行董事),张爱平(总经理),李国和(监事) | 李国和(监事),李国球(总经理),李国球(执行董事) | 2012-11-06 |
负责人 | 张爱平 | 李国球 | 2012-11-06 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2012-11-06 |
董事长或执行董事成员 | 张爱平(执行董事) [新增] | 李国球(执行董事) [退出] | 2012-11-06 |
高管人员 | 张爱平(总经理) [新增] | 李国球(总经理) [退出] | 2012-11-06 |
章程备案 | - | - | 2012-11-06 |
负责人变更 | - | - | 2010-11-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-11-16 |
成员 | 李国和(监事),李国球(总经理),李国球(执行董事) | 李国和(监事),李艳媚(总经理),李艳媚(执行董事) | 2010-11-16 |
投资人 | 李国和 23.5(万元)47% 李国球 3(万元)6% 严玉霞 23.5(万元)47% | 李艳媚 3(万元)6% 严玉霞 23.5(万元)47% 李国和 23.5(万元)47% | 2010-11-16 |
负责人 | 李国球 | 李艳媚 | 2010-11-16 |
董事长或执行董事成员 | 李国球(执行董事) [新增] | 李艳媚(执行董事) [退出] | 2010-11-16 |
投资人变更 | 名称:严玉霞,出资额:23.5,出资比例:47 名称:李国和,出资额:23.5,出资比例:47 名称:李国球,出资额:3,出资比例:6 [新增] | 名称:严玉霞,出资额:23.5,出资比例:47 名称:李国和,出资额:23.5,出资比例:47 名称:李艳媚,出资额:3,出资比例:6 [退出] | 2010-11-16 |
章程备案 | - | - | 2010-11-16 |
高管人员 | 李国球(总经理) [新增] | 李艳媚(总经理) [退出] | 2010-11-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-10-24 |
其他事项备案 | ***** | *****30 | 2007-10-24 |
股权 | 李艳媚 3(万元)6% 严玉霞 23.5(万元)47% 李国和 23.5(万元)47% [新增] | 严玉霞 23.5(万元)47% 李艳媚 3(万元)6% 黄爱存 23.5(万元)47% [退出] | 2007-10-24 |
成员 | 李国和(监事),李艳媚(总经理),李艳媚(执行董事) | 黄爱存(监事),李艳媚(执行董事),李艳媚(总经理) | 2007-10-24 |
监事信息 | 李国和(监事) [新增] | 黄爱存(监事) [退出] | 2007-10-24 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****30 | 2007-10-24 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道办禾塘光村新河街国成工业园第一栋第四层 | 深圳市罗湖区金湖路36号厂房三楼 | 2007-06-11 |
经营范围变更 | 家电样板、玩具样板的生产加工、销售(以上不含禁止、限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 家电、玩具样板的加工、销售及其它国内商业、物资供销业(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。 | 2007-06-11 |
深圳市文彬模型制作有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李国和 | 监事 |
张爱平 | 执行(常务)董事 |
张爱平 | 总经理 |
本页是 [深圳市文彬模型制作有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。