致力于打造中国Zui大、Zui专业的保健品、保健品、化妆品企业,拥有庞大的团队力量
高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。
将以Zui专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市卓锐投资咨询有限公司 |
简称: | 卓锐投资咨询 |
主要经营产品: | 保健品; 保健品; 化妆品 |
经营范围: | 经济信息咨询、投资咨询、投资管理、企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业(具体项目另行审批)(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);财务顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);征集、利用企业信用信息,开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户... |
营业执照号码: | 440301109457932 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-05-28 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 商业服务 |
成立时间: | 2014年05月28日 |
职员人数: | 51人 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 罗湖区投资咨询公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 罗湖区 » 罗湖区南湖 |
顺企编码: | 21224771 |
深圳市卓锐投资咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴隽赟 | 100% | 人民币1000万元 |
深圳市卓锐投资咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事长或执行董事成员 | 徐静(总经理), [新增] 徐静(执行董事), [新增] 吴隽赟(监事) | 林健荣(监事), [退出] 吴隽赟(执行董事), 吴隽赟(总经理) | 2022-06-02 |
监事信息 | 徐静(总经理), [新增] 徐静(执行董事), [新增] 吴隽赟(监事) | 林健荣(监事), [退出] 吴隽赟(执行董事), 吴隽赟(总经理) | 2022-06-02 |
总经理 | 徐静(总经理), [新增] 徐静(执行董事), [新增] 吴隽赟(监事) | 林健荣(监事), [退出] 吴隽赟(执行董事), 吴隽赟(总经理) | 2022-06-02 |
成员 | 徐静(总经理),徐静(执行董事),吴隽赟(监事) | 林健荣(监事),吴隽赟(执行董事),吴隽赟(总经理) | 2022-06-02 |
负责人 | 徐静 | 吴隽赟 | 2022-06-02 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9678号大冲商务中心(二期)1栋2号楼26A-2603 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9678号大冲商务中心(二期)1栋2号楼26C2611 | 2020-11-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-26 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |
章程 | - | - | 2020-11-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-11-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-25 |
章程 | - | - | 2020-11-25 |
投资人 | 吴隽赟 1000(万元)100% | 吴隽赟 200(万元)20% 林健荣 800(万元)80% [退出] | 2020-11-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-25 | 2020-09-11 | 2020-11-25 |
股权和公证书 | - | - | 2020-11-25 |
许可经营 | 二类医疗器械销售及供应链管理;预包装食品、酒类的销售;普通货运; 仓储服务(除危险物品). | 预包装食品、酒类的销售。 | 2020-09-11 |
章程 | - | - | 2020-09-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-11 | 2020-09-04 | 2020-09-11 |
一般经营项目 | 投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业、餐饮管理,投资兴办实业,会员俱乐部运营(以上具体项目另行审批); 财务顾问;征集、利用企业信用信息;开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务;企业管理策划;商务信息咨询;计算机数据的技术开发,电子商务技术开发、技术服务、技术咨询;企业管理咨询。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 一类医疗器械销售及供应链管理;供应链管理;信息科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务;货运代理;搬运装缷服务 ;票务代理;物流信息咨询;工程项目管理 ,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,软件开发,翻译服务,企业策划,从事广告业务;会议服务;市场营销策划;展览展示策划;文化活动策划;汽车租赁;声乐培训、 舞蹈培训;体育运动项目策划;计算机、 软件及辅助设备、电子产品、 文化用品、体育用品、机械设备、 消防器材、 日用百货、化妆品、汽车、家用电器、玩具、家具、塑料制品、橡胶制品、玻璃制品、金属制品、建筑材料、 装饰材料的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业、餐饮管理,投资兴办实业,会员俱乐部运营(以上具体项目另行审批); 财务顾问;征集、利用企业信用信息;开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务;企业管理策划;商务信息咨询;计算机数据的技术开发。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-09-11 |
许可信息 | 《食品流通许可证》(),《医疗器械经营企业许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《酒类批发许可证》(),《食品流通许可证》() | 2020-09-11 |
许可信息 | 林健荣(监事) | 瞿小曼(监事) | 2020-09-09 |
许可信息 | 吴隽赟 200(万元)20% 林健荣 800(万元)80% | 吴隽赟 1000(万元)100% | 2020-09-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-09 |
成员 | 林健荣(监事) | 瞿小曼(监事) | 2020-09-09 |
许可经营 | 预包装食品、酒类的销售。 | - | 2020-09-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-04 | 2018-11-15 | 2020-09-09 |
一般经营项目 | 投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业、餐饮管理,投资兴办实业,会员俱乐部运营(以上具体项目另行审批); 财务顾问;征集、利用企业信用信息;开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务;企业管理策划;商务信息咨询;计算机数据的技术开发。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 经济信息咨询、投资咨询、投资管理、企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业(具体项目另行审批)(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 财务顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);征集、利用企业信用信息,开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务(不含金融业务,凭银行委托协议开展服务);企业管理策划;商务信息咨询、经济信息咨询;计算机数据的技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-09-09 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9678号大冲商务中心(二期)1栋2号楼26C2611 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路21号文体大厦907 | 2020-09-09 |
许可信息 | 《酒类批发许可证》(),《食品流通许可证》() | - | 2020-09-09 |
投资人 | 吴隽赟 200(万元)20% 林健荣 800(万元)80% [新增] | 吴隽赟 1000(万元)100% | 2020-09-09 |
升级换照 | - | - | 2020-09-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-09 |
监事信息 | 林健荣(监事) [新增] | 瞿小曼(监事) [退出] | 2020-09-09 |
指定联系人 | 吴隽赟 | 杜燕霞 | 2018-11-23 |
指定联系人 | 吴隽赟 1000(万元)100% | 杜燕霞 50(万元)10% 陈碧英 400(万元)80% 吕斌 50(万元)10% | 2018-11-23 |
指定联系人 | 瞿小曼(监事), 吴隽赟(总经理), 吴隽赟(执行董事) | 杜燕霞(总经理), 陈碧英(监事), 杜燕霞(执行董事) | 2018-11-23 |
指定联系人 | 吴隽赟 | 胡超琼 | 2018-11-23 |
投资人 | 吴隽赟 1000(万元)100% | 杜燕霞 50(万元)10% 陈碧英 400(万元)80% 吕斌 50(万元)10% | 2018-11-23 |
成员 | 瞿小曼(监事),吴隽赟(总经理),吴隽赟(执行董事) | 杜燕霞(总经理),陈碧英(监事),杜燕霞(执行董事) | 2018-11-23 |
负责人 | 吴隽赟 | 杜燕霞 | 2018-11-23 |
注册资本 | 1000 人民币( + 100% ) | 500 人民币 | 2018-11-23 |
高级管理人员备案 | 监事:瞿小曼 [新增] 总经理:吴隽赟 [新增] 执行董事:吴隽赟 [新增] | 监事:陈碧英 [退出] 执行董事:杜燕霞 [退出] 总经理:杜燕霞 [退出] | 2018-11-23 |
负责人变更 | 监事:瞿小曼; 总经理:吴隽赟; 工商联络员:吴隽赟; 法定代表人:吴隽赟; 股东:; 董事长:吴隽赟; | 总经理:杜燕霞; 股东:吕斌; 监事:陈碧英; 工商联络员:胡超琼; 股东:陈碧英; 董事长:杜燕霞; 股东:杜燕霞; 法定代表人:杜燕霞; | 2018-11-23 |
投资人变更 | 股东名称:吴隽赟、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杜燕霞、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:吕斌、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:陈碧英、出资额:400、出资比例:80; [退出] | 2018-11-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-11-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-11-23 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2018-11-23 |
章程备案 | 2018-11-15 | 2018-10-11 | 2018-11-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路21号文体大厦907 | 深圳市罗湖区南湖街道春风路3007号桂都大厦1001 | 2018-11-23 |
投资人 | 杜燕霞 50(万元)10% 陈碧英 400(万元)80% 吕斌 50(万元)10% | 杜燕霞 50(万元)10% 陈碧英 450(万元)90% | 2018-10-11 |
投资人变更 | 股东名称:杜燕霞、出资额:50、出资比例:10; 股东名称:吕斌、出资额:50、出资比例:10; [新增] 股东名称:陈碧英、出资额:400( - 11.11111% )、出资比例:80; | 股东名称:杜燕霞、出资额:50、出资比例:10; 股东名称:陈碧英、出资额:450、出资比例:90; | 2018-10-11 |
章程备案 | 2018-10-11 | 2017-06-16 | 2018-10-11 |
成员 | 杜燕霞 | 范泽彬 | 2017-06-23 |
成员 | 陈碧英 450(万元)90% 杜燕霞 50(万元)10% | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元)100% | 2017-06-23 |
负责人 | 杜燕霞 | 范泽彬 | 2017-06-23 |
投资人 | 陈碧英 450(万元)90% 杜燕霞 50(万元)10% | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元)100% | 2017-06-23 |
成员 | 陈碧英(监事),杜燕霞(总经理),杜燕霞(执行董事) | 徐慧敏(监事),范泽彬(总经理),范泽彬(执行董事) | 2017-06-23 |
高级管理人员备案 | 监事:陈碧英 [新增] 总经理:杜燕霞 [新增] 执行董事:杜燕霞 [新增] | 监事:徐慧敏 [退出] 总经理:范泽彬 [退出] 执行董事:范泽彬 [退出] | 2017-06-23 |
投资人变更 | 股东名称:陈碧英、出资额:450、出资比例:90; [新增] 股东名称:杜燕霞、出资额:50、出资比例:10; [新增] | 股东名称:深圳市中恒信达科技有限公司、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2017-06-23 |
负责人变更 | 监事:陈碧英; 总经理:杜燕霞; 董事长:杜燕霞; 法定代表人:杜燕霞; 股东:; 股东:; | 监事:徐慧敏; 总经理:范泽彬; 股东:深圳市中恒信达科技有限公司; 董事长:范泽彬; 法定代表人:范泽彬; | 2017-06-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-06-23 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-06-23 |
投资人变更 | 名称:陈碧英,出资额:450,出资比例:90 [新增] 名称:杜燕霞,出资额:50,出资比例:10 [新增] | 名称:深圳市中恒信达科技有限公司,出资额:500,出资比例:100 [退出] | 2017-06-23 |
董事长或执行董事成员 | 杜燕霞(执行董事) [新增] | 范泽彬(执行董事) [退出] | 2017-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-16 | 2017-05-17 | 2017-06-23 |
总经理 | 杜燕霞(总经理) [新增] | 范泽彬(总经理) [退出] | 2017-06-23 |
监事信息 | 陈碧英(监事) [新增] | 徐慧敏(监事) [退出] | 2017-06-23 |
股东 | 陈碧英 450(万元) 90% [新增] 杜燕霞 50(万元) 10% [新增] | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元) 100% [退出] | 2017-06-23 |
董事成员 | 杜燕霞(总经理) [新增] 陈碧英(监事) [新增] 杜燕霞(执行(常务)董事) [新增] | 范泽彬(执行(常务)董事) [退出] 范泽彬(总经理) [退出] 徐慧敏(监事) [退出] | 2017-06-23 |
监事成员 | 杜燕霞(总经理) [新增] 陈碧英(监事) [新增] 杜燕霞(执行(常务)董事) [新增] | 范泽彬(执行(常务)董事) [退出] 范泽彬(总经理) [退出] 徐慧敏(监事) [退出] | 2017-06-23 |
高管人员 | 杜燕霞(总经理) [新增] 陈碧英(监事) [新增] 杜燕霞(执行(常务)董事) [新增] | 范泽彬(执行(常务)董事) [退出] 范泽彬(总经理) [退出] 徐慧敏(监事) [退出] | 2017-06-23 |
住所 | 深圳市罗湖区南湖街道春风路3007号桂都大厦1001 | 深圳市福田区福田街道福华路322号文蔚大厦19C | 2017-06-23 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-06-23 |
法定代表人 | 杜燕霞 | 范泽彬 | 2017-06-23 |
成员 | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元)100% | 杨丽萍 245(万元)49% 胡超琼 255(万元)51% | 2017-06-02 |
成员 | 范泽彬 | 胡超琼 | 2017-06-02 |
统一社会信用代码 | *****E | - | 2017-06-02 |
投资人 | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元)100% | 杨丽萍 245(万元)49% 胡超琼 255(万元)51% | 2017-06-02 |
成员 | 徐慧敏(监事),范泽彬(总经理),范泽彬(执行董事) | 胡超琼(总经理),杨丽萍(监事),胡超琼(执行董事) | 2017-06-02 |
负责人 | 范泽彬 | 胡超琼 | 2017-06-02 |
高级管理人员备案 | 监事:徐慧敏 [新增] 执行董事:范泽彬 [新增] 总经理:范泽彬 [新增] | 总经理:胡超琼 [退出] 执行董事:胡超琼 [退出] 监事:杨丽萍 [退出] | 2017-06-02 |
负责人变更 | 监事:徐慧敏; 法定代表人:范泽彬; 总经理:范泽彬; 董事长:范泽彬; 股东:; | 总经理:胡超琼; 监事:杨丽萍; 法定代表人:胡超琼; 股东:杨丽萍; 董事长:胡超琼; 股东:胡超琼; | 2017-06-02 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市中恒信达科技有限公司、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杨丽萍、出资额:245、出资比例:49; [退出] 股东名称:胡超琼、出资额:255、出资比例:51; [退出] | 2017-06-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-02 |
其他事项备案 | *****E | - | 2017-06-02 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-06-02 |
投资人变更 | 名称:深圳市中恒信达科技有限公司,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:杨丽萍,出资额:245,出资比例:49 [退出] 名称:胡超琼,出资额:255,出资比例:51 [退出] | 2017-06-02 |
监事信息 | 徐慧敏(监事) [新增] | 杨丽萍(监事) [退出] | 2017-06-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-17 | 1900-01-01 | 2017-06-02 |
总经理 | 范泽彬(总经理) [新增] | 胡超琼(总经理) [退出] | 2017-06-02 |
董事长或执行董事成员 | 范泽彬(执行董事) [新增] | 胡超琼(执行董事) [退出] | 2017-06-02 |
股东 | 深圳市中恒信达科技有限公司 500(万元) 100% [新增] | 杨丽萍 245(万元) 49% [退出] 胡超琼 255(万元) 51% [退出] | 2017-06-02 |
董事成员 | 范泽彬(执行(常务)董事) [新增] 范泽彬(总经理) [新增] 徐慧敏(监事) [新增] | 杨丽萍(监事) [退出] 胡超琼(总经理) [退出] 胡超琼(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-02 |
监事成员 | 范泽彬(执行(常务)董事) [新增] 范泽彬(总经理) [新增] 徐慧敏(监事) [新增] | 杨丽萍(监事) [退出] 胡超琼(总经理) [退出] 胡超琼(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-02 |
高管人员 | 范泽彬(执行(常务)董事) [新增] 范泽彬(总经理) [新增] 徐慧敏(监事) [新增] | 杨丽萍(监事) [退出] 胡超琼(总经理) [退出] 胡超琼(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-02 |
一照一码升级 | - | - | 2017-06-02 |
住所 | 深圳市福田区福田街道福华路322号文蔚大厦19C | 深圳市福田区彩田路星河世纪大厦B座二单元1318 | 2017-06-02 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-02 |
经营范围 | 经济信息咨询、投资咨询、投资管理、企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;投资文化产业(具体项目另行审批)(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 财务顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);征集、利用企业信用信息,开展企业信用评估、咨询;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务(不含金融业务,凭银行委托协议开展服务);企业管理策划;商务信息咨询、经济信息咨询;计算机数据的技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 经济信息咨询、投资咨询、投资管理、企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;保健用品的销售;健康养生管理咨询(不含医疗行为);投资兴办实业,投资文化产业(具体项目另行审批)。(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)^ | 2017-06-02 |
法定代表人 | 范泽彬 | 胡超琼 | 2017-06-02 |
深圳市卓锐投资咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨丽萍 | 监事 |
胡超琼 | 执行(常务)董事 |
胡超琼 | 总经理 |
深圳市卓锐投资咨询有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市卓锐投资咨询有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓楼区西洪路508号1座07店面(注册地址) | 2017-11-20 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市卓锐投资咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。