深圳市聚合和科技有限公司是一家专业从事音频技术产品的研发和生产。公司一直不断地致力于音频技术与蓝牙的完美结合,追踪世界Zui先进的音频产品和技术,凭借多年来在专业音频领域的丰富经验和强大的专业技术能力,为广大用户提供Zui专业的技术支持和服务。
聚合和科技有限公司拥有一支技术实力雄厚的硬件和嵌入式软件开发队伍,具有独立创新的软硬件开发实力,我们的所有产品都拥有自主的知识产权。我们可以根据客户需要研发、生产各类视听产品。
深圳聚合和科技有限公司凭多年在高清、影音、互联网领域的技术积累,锐意进取,立志创新,必将在新兴的视听产品领域占据一席之地。我们诚邀志同道合的经销商,加盟合作,共创未来。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市聚合和网络科技有限公司 |
简称: | 聚合和网络 |
主要经营产品: | 蓝牙音箱; 蓝牙音频接收器; 音箱周边 |
经营范围: | 网络技术开发;在网上从事计算机软件的技术开发;在网上从事计算机软硬件的设计、销售及其他国内贸易;在网上从事经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询、企业营销策划;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营).^; |
营业执照号码: | 440301105896381 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 生产加工 |
成立时间: | 2011年12月14日 |
职员人数: | 11人 |
注册资本: | 人民币100万元 (万元) |
所属分类: | » 龙岗区 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙城 |
顺企编码: | 21262053 |
深圳市聚合和网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
叶伟丰 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市聚合和网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2022-03-25 |
地址 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区黄金北路5号景好电商园317 | 深圳市龙岗区南湾街道黄金南路黄金豪庭3栋812 | 2022-03-25 |
章程修正案 | - | - | 2022-03-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-23 | 2021-08-16 | 2022-03-25 |
期限 | 永续经营 | 自2011-12-14至2021-12-14 | 2021-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-16 | 2018-03-22 | 2021-08-18 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-18 |
期限 | 2011-12-14,, | 2011-12-14,2021-12-14,10 | 2021-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-22 | 2018-01-24 | 2018-03-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道黄金南路黄金豪庭3栋812 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路布龙城A1205 | 2018-03-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路布龙城A1205 | 深圳市福田区园岭街道八卦二路535栋508 | 2018-01-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-24 | 2017-12-17 | 2018-01-29 |
地址变更 | 深圳市福田区园岭街道八卦二路535栋508 | 深圳市龙岗区南湾街道黄金南路黄金豪庭A31商铺 | 2017-12-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-17 | 2017-07-12 | 2017-12-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道黄金南路黄金豪庭A31商铺 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路布龙城a1305 | 2017-07-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-12 | 2015-05-20 | 2017-07-17 |
成员 | 廖威文(监事),叶伟丰(总经理),叶伟丰(执行董事) | 廖威龙(执行董事),廖威龙(总经理),廖威文(监事) | 2016-08-31 |
投资人 | 叶伟丰 100(万元)100% | 廖威文 40(万元)40% 廖威龙 60(万元)60% | 2016-08-31 |
负责人 | 叶伟丰 | 廖威龙 | 2016-08-31 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-31 |
负责人变更 | 总经理:叶伟丰; 法定代表人:叶伟丰; 董事长:叶伟丰; 股东:叶伟丰; 监事:廖威文; | 股东:廖威文; 法定代表人:廖威龙; 股东:廖威龙; 监事:廖威文; 总经理:廖威龙; 董事长:廖威龙; | 2016-08-31 |
投资人变更 | 股东名称:叶伟丰、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:廖威龙、出资额:60、出资比例:60; [退出] 股东名称:廖威文、出资额:40、出资比例:40; [退出] | 2016-08-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:叶伟丰 [新增] 监事:廖威文 执行董事:叶伟丰 [新增] | 总经理:廖威龙 [退出] 执行董事:廖威龙 [退出] 监事:廖威文 | 2016-08-31 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-08-31 |
高管人员 | 叶伟丰(总经理) [新增] | 廖威龙(总经理) [退出] | 2016-08-31 |
投资人变更 | 名称:叶伟丰,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:廖威龙,出资额:60,出资比例:60 [退出] 名称:廖威文,出资额:40,出资比例:40 [退出] | 2016-08-31 |
董事长或执行董事成员 | 叶伟丰(执行董事) [新增] | 廖威龙(执行董事) [退出] | 2016-08-31 |
高管人员 | 叶伟丰(总经理) 廖威文(监事) 叶伟丰(执行(常务)董事) | 廖威文(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 2016-08-31 |
股东(投资人) | 叶伟丰 100(万元) 100% | 廖威龙 60(万元) 60% 廖威文 40(万元) 40% | 2016-08-31 |
法定代表人(负责人) | 叶伟丰 | 廖威龙 | 2016-08-31 |
章程 | 2016-08-31 | ||
董事成员 | 叶伟丰(总经理) 廖威文(监事) 叶伟丰(执行(常务)董事) | 廖威文(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 2016-08-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-08-31 |
董事成员 | 叶伟丰(总经理) [新增] 廖威文(监事) 叶伟丰(执行(常务)董事) [新增] | 廖威文(监事) 廖威龙(总经理) [退出] 廖威龙(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-31 |
章程 | - | - | 2016-08-31 |
股东 | 叶伟丰 100(万元) 100% [新增] | 廖威龙 60(万元) 60% [退出] 廖威文 40(万元) 40% [退出] | 2016-08-31 |
高管人员 | 叶伟丰(总经理) [新增] 廖威文(监事) 叶伟丰(执行(常务)董事) [新增] | 廖威文(监事) 廖威龙(总经理) [退出] 廖威龙(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-31 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路布龙城a1305 | 深圳市龙岗区布吉街道三联社区富民城3110 | 2016-04-21 |
监事成员 | 廖威文(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 周扬(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 2016-04-18 |
股东(投资人) | 廖威龙 60(万元) 60% 廖威文 40(万元) 40% | 周扬 25(万元) 25% 廖威龙 25(万元) 25% 严凯波 50(万元) 50% | 2016-04-18 |
成员 | 廖威龙(执行董事),廖威文(监事),廖威龙(总经理) | 廖威龙(执行董事),周扬(监事),廖威龙(总经理) | 2016-04-18 |
投资人 | 廖威文 40(万元)40% 廖威龙 60(万元)60% | 严凯波 50(万元)50% 周扬 25(万元)25% 廖威龙 25(万元)25% | 2016-04-18 |
高级管理人员备案 | 监事:廖威文 [新增] 总经理:廖威龙 执行董事:廖威龙 | 执行董事:廖威龙 监事:周扬 [退出] 总经理:廖威龙 | 2016-04-18 |
投资人变更 | 股东名称:廖威龙、出资额:60( + 140% )、出资比例:60; 股东名称:廖威文、出资额:40、出资比例:40; [新增] | 股东名称:严凯波、出资额:50、出资比例:50; [退出] 股东名称:周扬、出资额:25、出资比例:25; [退出] 股东名称:廖威龙、出资额:25、出资比例:25; | 2016-04-18 |
监事信息 | 廖威文(监事) [新增] | 周扬(监事) [退出] | 2016-04-18 |
投资人变更 | 名称:廖威龙,出资额:60( + 140% ),出资比例:60 名称:廖威文,出资额:40,出资比例:40 [新增] | 名称:周扬,出资额:25,出资比例:25 [退出] 名称:严凯波,出资额:50,出资比例:50 [退出] 名称:廖威龙,出资额:25,出资比例:25 | 2016-04-18 |
股东 | 廖威龙 60( + 140% )(万元) 60% 廖威文 40(万元) 40% [新增] | 周扬 25(万元) 25% [退出] 廖威龙 25(万元) 25% 严凯波 50(万元) 50% [退出] | 2016-04-18 |
监事成员 | 廖威文(监事) [新增] 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 周扬(监事) [退出] 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 2016-04-18 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2015-11-12 |
成员 | 廖威龙(执行董事),周扬(监事),廖威龙(总经理) | 韩希(监事),陈志(总经理),陈志(执行董事) | 2015-11-12 |
投资人 | 严凯波 50(万元)50% 周扬 25(万元)25% 廖威龙 25(万元)25% | 陈勇 5(万元)5% 韩希 5(万元)5% 王颖 5(万元)5% 陈志 85(万元)85% | 2015-11-12 |
负责人 | 廖威龙 | 陈志 | 2015-11-12 |
负责人变更 | 董事长:廖威龙; 工商联络员:廖威龙; 法定代表人:廖威龙; 总经理:廖威龙; 股东:周扬; 监事:周扬; 股东:严凯波; 股东:廖威龙; | 股东:王颖; 总经理:陈志; 监事:韩希; 工商联络员:韩希; 法定代表人:陈志; 董事长:陈志; 股东:陈勇; 股东:韩希; 股东:陈志; | 2015-11-12 |
投资人变更 | 股东名称:严凯波、出资额:50、出资比例:50; [新增] 股东名称:周扬、出资额:25、出资比例:25; [新增] 股东名称:廖威龙、出资额:25、出资比例:25; [新增] | 股东名称:王颖、出资额:5、出资比例:5; [退出] 股东名称:陈勇、出资额:5、出资比例:5; [退出] 股东名称:韩希、出资额:5、出资比例:5; [退出] 股东名称:陈志、出资额:85、出资比例:85; [退出] | 2015-11-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:廖威龙 [新增] 总经理:廖威龙 [新增] 监事:周扬 [新增] | 总经理:陈志 [退出] 监事:韩希 [退出] 执行董事:陈志 [退出] | 2015-11-12 |
其他事项备案 | *****B | - | 2015-11-12 |
指定联系人 | 廖威龙 | 韩希 | 2015-11-12 |
董事长或执行董事成员 | 廖威龙(执行董事) [新增] | 陈志(执行董事) [退出] | 2015-11-12 |
高管人员 | 廖威龙(总经理) [新增] | 陈志(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
监事信息 | 周扬(监事) [新增] | 韩希(监事) [退出] | 2015-11-12 |
投资人变更 | 名称:周扬,出资额:25,出资比例:25 [新增] 名称:严凯波,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:廖威龙,出资额:25,出资比例:25 [新增] | 名称:王颖,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:韩希,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:陈勇,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:陈志,出资额:85,出资比例:85 [退出] | 2015-11-12 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-12 |
董事成员 | 周扬(监事) [新增] 廖威龙(总经理) [新增] 廖威龙(执行(常务)董事) [新增] | 韩希(监事) [退出] 陈志(执行(常务)董事) [退出] 陈志(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-11-12 |
监事成员 | 周扬(监事) [新增] 廖威龙(总经理) [新增] 廖威龙(执行(常务)董事) [新增] | 韩希(监事) [退出] 陈志(执行(常务)董事) [退出] 陈志(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道三联社区富民城3110 | 深圳市龙岗区横岗街道六约红棉路与埔厦路交汇处亿立方商业广场3楼320室 | 2015-11-12 |
高管人员 | 周扬(监事) [新增] 廖威龙(总经理) [新增] 廖威龙(执行(常务)董事) [新增] | 韩希(监事) [退出] 陈志(执行(常务)董事) [退出] 陈志(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
股东 | 周扬 25(万元) 25% [新增] 廖威龙 25(万元) 25% [新增] 严凯波 50(万元) 50% [新增] | 韩希 5(万元) 5% [退出] 陈志 85(万元) 85% [退出] 陈勇 5(万元) 5% [退出] 王颖 5(万元) 5% [退出] | 2015-11-12 |
一照一码升级 | 2015-11-12 | ||
股东(投资人) | 周扬 25(万元) 25% 廖威龙 25(万元) 25% 严凯波 50(万元) 50% | 韩希 5(万元) 5% 陈志 85(万元) 85% 陈勇 5(万元) 5% 王颖 5(万元) 5% | 2015-11-12 |
高管人员 | 周扬(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 韩希(监事) 陈志(执行(常务)董事) 陈志(总经理) | 2015-11-12 |
监事成员 | 周扬(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 韩希(监事) 陈志(执行(常务)董事) 陈志(总经理) | 2015-11-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-11-12 |
董事成员 | 周扬(监事) 廖威龙(总经理) 廖威龙(执行(常务)董事) | 韩希(监事) 陈志(执行(常务)董事) 陈志(总经理) | 2015-11-12 |
法定代表人(负责人) | 廖威龙 | 陈志 | 2015-11-12 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2015-05-20 |
股东(投资人) | 韩希 5(万元) 5% 陈志 85(万元) 85% 陈勇 5(万元) 5% 王颖 5(万元) 5% | 陈志 8.5000(万元) 85% 韩希 0.5000(万元) 5% 王颖 0.5000(万元) 5% 陈勇 0.5000(万元) 5% | 2015-05-20 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-05-20 |
投资人 | 陈勇 5(万元)5% 韩希 5(万元)5% 王颖 5(万元)5% 陈志 85(万元)85% | 陈志 8.5(万元)85% 韩希 0.5(万元)5% 王颖 0.5(万元)5% 陈勇 0.5(万元)5% | 2015-05-20 |
投资人变更 | 股东名称:王颖、出资额:5( - 99.999% )、出资比例:5; 股东名称:陈勇、出资额:5( - 99.999% )、出资比例:5; 股东名称:韩希、出资额:5( - 99.999% )、出资比例:5; 股东名称:陈志、出资额:85( + 900% )、出资比例:85; | 股东名称:陈志、出资额:8.500000、出资比例:85; 股东名称:王颖、出资额:.500000、出资比例:5; 股东名称:陈勇、出资额:.500000、出资比例:5; 股东名称:韩希、出资额:.500000、出资比例:5; | 2015-05-20 |
投资人变更 | 名称:王颖,出资额:5,出资比例:5 名称:韩希,出资额:5,出资比例:5 名称:陈勇,出资额:5,出资比例:5 名称:陈志,出资额:85( + 900% ),出资比例:85 | 名称:韩希,出资额:.5,出资比例:5 名称:陈勇,出资额:.5,出资比例:5 名称:陈志,出资额:8.5,出资比例:85 名称:王颖,出资额:.5,出资比例:5 | 2015-05-20 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-05-20 |
股东 | 韩希 5( + 900% )(万元) 5% 陈志 85( + 900% )(万元) 85% 陈勇 5( + 900% )(万元) 5% 王颖 5( + 900% )(万元) 5% | 陈志 8.5000(万元) 85% 韩希 0.5000(万元) 5% 王颖 0.5000(万元) 5% 陈勇 0.5000(万元) 5% | 2015-05-20 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 900% ) | 人民币10 万元 | 2015-05-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-04-30 |
章程 | - | - | 2015-04-30 |
章程 | 2015-04-30 | ||
住所 | 深圳市龙岗区横岗街道六约红棉路与埔厦路交汇处亿立方商业广场3楼320室 | 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房2栋5楼2509房(入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司) | 2015-04-30 |
商事登记换照 | 2014-03-26 | ||
股东(投资人) | 陈志 8.5000(万元) 85% 韩希 0.5000(万元) 5% 王颖 0.5000(万元) 5% 陈勇 0.5000(万元) 5% | 李函澈 0.8000(万元) 8% 王颖 0.8000(万元) 8% 徐江 0.8000(万元) 8% 陈志 6(万元) 60% 胡嶷 0.8000(万元) 8% 韩希 0.8000(万元) 8% | 2014-03-26 |
法定代表人(负责人) | 陈志 | 李函澈 | 2014-03-26 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-26 |
股东 | 陈志 8.5000( + 41.66667% )(万元) 85% 韩希 0.5000( - 37.5% )(万元) 5% 王颖 0.5000( - 37.5% )(万元) 5% 陈勇 0.5000(万元) 5% [新增] | 李函澈 0.8000(万元) 8% [退出] 王颖 0.8000(万元) 8% 徐江 0.8000(万元) 8% [退出] 陈志 6(万元) 60% 胡嶷 0.8000(万元) 8% [退出] 韩希 0.8000(万元) 8% | 2014-03-26 |
商事登记换照 | - | - | 2014-03-26 |
成员 | 韩希(监事),陈志(总经理),陈志(执行董事) | 李函澈(执行董事),徐江(监事),李函澈(总经理) | 2014-03-26 |
投资人 | 陈志 8.5(万元)85% 韩希 0.5(万元)5% 王颖 0.5(万元)5% 陈勇 0.5(万元)5% | 韩希 0.8(万元)8% 王颖 0.8(万元)8% 李函澈 0.8(万元)8% 陈志 6(万元)60% 胡嶷 0.8(万元)8% 徐江 0.8(万元)8% | 2014-03-26 |
负责人 | 陈志 | 李函澈 | 2014-03-26 |
负责人变更 | 法定代表人:陈志; 工商联络员:韩希; 监事:韩希; 股东:陈志; 总经理:陈志; 股东:韩希; 董事长:陈志; 股东:陈勇; 股东:王颖; | 法定代表人:李函澈; 股东:陈志; 股东:胡嶷; 股东:王颖; 监事:徐江; 股东:徐江; 股东:李函澈; 董事长:李函澈; 总经理:李函澈; 股东:韩希; | 2014-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:陈志、出资额:8.500000( + 41.66667% )、出资比例:85; 股东名称:王颖、出资额:.500000( - 37.5% )、出资比例:5; 股东名称:陈勇、出资额:.500000、出资比例:5; [新增] 股东名称:韩希、出资额:.500000( - 37.5% )、出资比例:5; | 股东名称:陈志、出资额:6、出资比例:60; 股东名称:王颖、出资额:.800000、出资比例:8; 股东名称:徐江、出资额:.800000、出资比例:8; [退出] 股东名称:韩希、出资额:.800000、出资比例:8; 股东名称:胡嶷、出资额:.800000、出资比例:8; [退出] 股东名称:李函澈、出资额:.800000、出资比例:8; [退出] | 2014-03-26 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-26 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈志 [新增] 监事:韩希 [新增] 总经理:陈志 [新增] | 执行董事:李函澈 [退出] 总经理:李函澈 [退出] 监事:徐江 [退出] | 2014-03-26 |
投资人变更 | 名称:韩希,出资额:.5( - 37.5% ),出资比例:5 名称:陈勇,出资额:.5,出资比例:5 [新增] 名称:陈志,出资额:8.5( + 41.66667% ),出资比例:85 名称:王颖,出资额:.5( - 37.5% ),出资比例:5 | 名称:胡嶷,出资额:.8,出资比例:8 [退出] 名称:陈志,出资额:6,出资比例:60 名称:徐江,出资额:.8,出资比例:8 [退出] 名称:韩希,出资额:.8,出资比例:8 名称:王颖,出资额:.8,出资比例:8 名称:李函澈,出资额:.8,出资比例:8 [退出] | 2014-03-26 |
指定联系人 | 韩希 | - | 2014-03-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈志(执行董事) [新增] | 李函澈(执行董事) [退出] | 2014-03-26 |
监事信息 | 韩希(监事) [新增] | 徐江(监事) [退出] | 2014-03-26 |
高管人员 | 陈志(总经理) [新增] | 李函澈(总经理) [退出] | 2014-03-26 |
董事成员 | 韩希(监事) [新增] 陈志(执行(常务)董事) [新增] 陈志(总经理) [新增] | 徐江(监事) [退出] 李函澈(总经理) [退出] 李函澈(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-26 |
高管人员 | 韩希(监事) [新增] 陈志(执行(常务)董事) [新增] 陈志(总经理) [新增] | 徐江(监事) [退出] 李函澈(总经理) [退出] 李函澈(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-26 |
监事成员 | 韩希(监事) [新增] 陈志(执行(常务)董事) [新增] 陈志(总经理) [新增] | 徐江(监事) [退出] 李函澈(总经理) [退出] 李函澈(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-26 |
深圳市聚合和网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
廖威文 | 监事 |
叶伟丰 | 执行(常务)董事 |
叶伟丰 | 总经理 |
深圳市聚合和网络科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
19885912 | 奥瑟洛 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-09 | |
3182917 | AOSAILO;A | 科学仪器 | 9 | 商标转让完成 | 2002-05-21 | |
19885912 | 奥瑟洛 | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-09 | |
3182917 | AOSAILO;A | 科学仪器 | 9 | 商标转让完成 | 2002-05-21 |
本页是 [深圳市聚合和网络科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。