变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 监事:丁和鸿;
总经理:阳忠保;
董事长:阳忠保;
法定代表人:阳忠保; | 监事:丁和鸿;
董事长:王咪区;
总经理:王咪区;
法定代表人:王咪区; | 2016-08-29 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-08-29 |
高级管理人员备案 | 总经理:阳忠保 [新增]
监事:丁和鸿
执行董事:阳忠保 [新增] | 执行董事:王咪区 [退出]
总经理:王咪区 [退出]
监事:丁和鸿 | 2016-08-29 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-08-29 |
董事长或执行董事成员 | 阳忠保(执行董事) [新增] | 王咪区(执行董事) [退出] | 2016-08-29 |
高管人员 | 阳忠保(总经理) [新增] | 王咪区(总经理) [退出] | 2016-08-29 |
董事成员 | 丁和鸿(监事)
阳忠保(执行(常务)董事) [新增]
阳忠保(总经理) [新增] | 王咪区(总经理) [退出]
王咪区(执行(常务)董事) [退出]
丁和鸿(监事) | 2016-08-29 |
高管人员 | 丁和鸿(监事)
阳忠保(执行(常务)董事) [新增]
阳忠保(总经理) [新增] | 王咪区(总经理) [退出]
王咪区(执行(常务)董事) [退出]
丁和鸿(监事) | 2016-08-29 |
法定代表人 | 阳忠保 | 王咪区 | 2016-08-29 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-29 |
经营范围 | 安防产品、塑胶制品、五金制品、移动通讯设备、数码产品、电子元器件、摄像组件、显示屏、电子配件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^安防产品、塑胶制品、五金制品、移动通讯设备、数码产品、电子元器件、摄像组件、显示屏、电子配件的生产。 | 安防产品、塑胶制品、五金制品、移动通讯设备、数码产品、电子元器件、摄像组件、显示屏、电子配件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2016-08-29 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道福永大洋田工业区5栋4楼南 | 深圳市宝安区福永街道宝安大道6301伟丰大厦810 | 2016-08-29 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-29 |
高管人员 | 丁和鸿(监事) 阳忠保(执行(常务)董事) 阳忠保(总经理) | 王咪区(总经理) 王咪区(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) | 2016-08-29 |
董事成员 | 丁和鸿(监事) 阳忠保(执行(常务)董事) 阳忠保(总经理) | 王咪区(总经理) 王咪区(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) | 2016-08-29 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道宝安大道6301伟丰大厦810 | 深圳市宝安区西乡街道九围立兴硅胶595号 | 2015-11-19 |
投资人变更 | 股东名称:王咪区、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:丁度奇、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2015-11-12 |
负责人变更 | 监事:丁和鸿;
董事长:王咪区;
总经理:王咪区;
股东:王咪区;
法定代表人:王咪区; | 股东:丁度奇;
董事长:丁度奇;
总经理:丁度奇;
监事:丁和鸿;
法定代表人:丁度奇; | 2015-11-12 |
高级管理人员备案 | 监事:丁和鸿
总经理:王咪区 [新增]
执行董事:王咪区 [新增] | 监事:丁和鸿
执行董事:丁度奇 [退出]
总经理:丁度奇 [退出] | 2015-11-12 |
其他事项备案 | *****Q | - | 2015-11-12 |
董事长或执行董事成员 | 王咪区(执行董事) [新增] | 丁度奇(执行董事) [退出] | 2015-11-12 |
投资人变更 | 名称:王咪区,出资额:200,出资比例:100 [新增] | 名称:丁度奇,出资额:200,出资比例:100 [退出] | 2015-11-12 |
高管人员 | 王咪区(总经理) [新增] | 丁度奇(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
董事成员 | 王咪区(总经理) [新增]
王咪区(执行(常务)董事) [新增]
丁和鸿(监事) | 丁度奇(执行(常务)董事) [退出]
丁和鸿(监事)
丁度奇(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
股东 | 王咪区 200(万元) 100% [新增] | 丁度奇 200(万元) 100% [退出] | 2015-11-12 |
法定代表人 | 王咪区 | 丁度奇 | 2015-11-12 |
高管人员 | 王咪区(总经理) [新增]
王咪区(执行(常务)董事) [新增]
丁和鸿(监事) | 丁度奇(执行(常务)董事) [退出]
丁和鸿(监事)
丁度奇(总经理) [退出] | 2015-11-12 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-12 |
一照一码升级 | | | 2015-11-12 |
高管人员 | 王咪区(总经理) 王咪区(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) | 丁度奇(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) 丁度奇(总经理) | 2015-11-12 |
股东(投资人) | 王咪区 200(万元) 100% | 丁度奇 200(万元) 100% | 2015-11-12 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道九围立兴硅胶595号 | 深圳市宝安区福永街道宝安大道6301伟丰大厦810 | 2015-11-12 |
董事成员 | 王咪区(总经理) 王咪区(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) | 丁度奇(执行(常务)董事) 丁和鸿(监事) 丁度奇(总经理) | 2015-11-12 |
经营范围 | 安防产品、塑胶制品、五金制品、移动通讯设备、数码产品、电子元器件、摄像组件、显示屏、电子配件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 通讯设备、安防产品、电脑产品、手机及配件的销售;塑胶制品、五金制品、数码产品及电子配件的技术研发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2015-05-20 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道宝安大道6301伟丰大厦810 | 深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第23栋1楼北侧 | 2015-05-20 |
实收资本 | 200 | 0 | 2014-11-13 |
实收资本 | 人民币200万元 | 人民币0万元 | 2014-11-13 |