变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2021-10-22 |
许可信息 | 《食品经营许可证》(),《建设工程消防验收意见书》(),《道路运输经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设工程消防验收意见书》(),《食品经营许可证》(),《道路运输经营许可证》() | 2021-10-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-19 | 2021-01-21 | 2021-10-22 |
地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰水坣三区18-1203 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区大围老屋区0300036号卡连劳皮具(深圳)有限公司B栋102 | 2021-10-22 |
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2021-01-21 |
成员 | 陈妙丽(监事) | 彭旅辉(监事) | 2021-01-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-21 | 2020-12-11 | 2021-01-21 |
投资人 | 陈妙丽 30(万元)3%董土龙 970(万元)97% | 蓝宏辉 70(万元)70%董土龙 30(万元)30% | 2021-01-21 |
一般经营项目 | 粮谷(米、面)、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品、肉丸、豆制品的购销;日用百货、文具用品、劳保用品、厨具、厨房设备的销售;餐饮企业管理;国内贸易;货物及技术进出口。 | 初级农产品、日用百货的批发与零售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2021-01-21 |
监事信息 | 陈妙丽(监事) [新增] | 彭旅辉(监事) [退出] | 2021-01-21 |
许可经营 | 预包装食品、散装食品的批发;普通货运;水产品、农副产品的加工;净菜的配送,农产品、农副产品、农畜产品的配送,货物仓储服务;中餐制售;农产品种植;畜牧业养殖;水产品养殖。 | 预包装食品的批发与零售。 | 2021-01-21 |
许可信息 | 《食品经营许可证》(),《道路运输经营许可证》(),《建设工程消防验收意见书》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《食品经营许可证》() | 2021-01-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-11 | 2020-11-23 | 2020-12-14 |
成员 | 董土龙(总经理),董土龙(执行董事) | 钟宝泉(总经理),钟宝泉(执行董事) | 2020-12-14 |
投资人 | 蓝宏辉 70(万元)70% 董土龙 30(万元)30% | 彭旅辉 30(万元)30% 蓝宏辉 70(万元)70% | 2020-12-14 |
负责人 | 董土龙 | 钟宝泉 | 2020-12-14 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-26 |
地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区大围老屋区0300036号卡连劳皮具(深圳)有限公司B栋102 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区香园新村65-1商铺 | 2020-11-26 |
升级换照 | - | - | 2020-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-23 | 2018-12-01 | 2020-11-26 |
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 《食品流通许可证》(),《食品流通许可证》() | 2020-11-26 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | 《食品流通许可证》() | 2018-12-05 |
成员 | 钟宝泉(执行董事),钟宝泉(总经理) | 范志威(执行董事),范志威(总经理) | 2018-12-05 |
负责人 | 钟宝泉 | 范志威 | 2018-12-05 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 2018-12-05 |
负责人变更 | 董事长:钟宝泉;
总经理:钟宝泉;
法定代表人:钟宝泉; | 董事长:范志威;
总经理:范志威;
法定代表人:范志威; | 2018-12-05 |
高级管理人员备案 | 执行董事:钟宝泉 [新增]
总经理:钟宝泉 [新增] | 执行董事:范志威 [退出]
总经理:范志威 [退出] | 2018-12-05 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区香园新村65-1商铺 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区教育北路22-2 | 2018-12-05 |
章程备案 | 2018-12-01 | 2014-12-10 | 2018-12-05 |
成员 | 彭旅辉(监事),范志威(执行董事),范志威(总经理) | 彭旅辉(监事),蓝宏辉(总经理),蓝宏辉(执行董事) | 2016-07-06 |
负责人 | 范志威 | 蓝宏辉 | 2016-07-06 |
负责人变更 | 总经理:范志威;
监事:彭旅辉;
董事长:范志威;
法定代表人:范志威; | 监事:彭旅辉;
总经理:蓝宏辉;
董事长:蓝宏辉;
法定代表人:蓝宏辉; | 2016-07-06 |
高级管理人员备案 | 执行董事:范志威 [新增]
总经理:范志威 [新增]
监事:彭旅辉 | 监事:彭旅辉
执行董事:蓝宏辉 [退出]
总经理:蓝宏辉 [退出] | 2016-07-06 |
董事长或执行董事成员 | 范志威(执行董事) [新增] | 蓝宏辉(执行董事) [退出] | 2016-07-06 |
高管人员 | 范志威(总经理) [新增] | 蓝宏辉(总经理) [退出] | 2016-07-06 |
高管人员 | 彭旅辉(监事)
范志威(执行(常务)董事) [新增]
范志威(总经理) [新增] | 彭旅辉(监事)
蓝宏辉(总经理) [退出]
蓝宏辉(执行(常务)董事) [退出] | 2016-07-06 |
董事成员 | 彭旅辉(监事) 范志威(执行(常务)董事) 范志威(总经理) | 彭旅辉(监事) 蓝宏辉(总经理) 蓝宏辉(执行(常务)董事) | 2016-07-06 |
高管人员 | 彭旅辉(监事) 范志威(执行(常务)董事) 范志威(总经理) | 彭旅辉(监事) 蓝宏辉(总经理) 蓝宏辉(执行(常务)董事) | 2016-07-06 |
董事成员 | 彭旅辉(监事)
范志威(执行(常务)董事) [新增]
范志威(总经理) [新增] | 彭旅辉(监事)
蓝宏辉(总经理) [退出]
蓝宏辉(执行(常务)董事) [退出] | 2016-07-06 |
法定代表人 | 范志威 | 蓝宏辉 | 2016-07-06 |
统一社会信用代码 | *****K | - | 2016-04-19 |
其他事项备案 | *****K | - | 2016-04-19 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区教育北路22-2 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑海吉星农批发市场6栋C2025 | 2016-04-19 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-19 |
住所 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区教育北路22-2 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑海吉星农批发市场6栋C2025 | 2016-04-19 |
一照一码升级 | | | 2016-04-19 |
实收资本 | 100 | 0 | 2014-12-10 |
实收资本 | 人民币100万元 | 人民币0万元 | 2014-12-10 |