变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2022-07-25 |
监事信息 | 付昭宝(总经理), [新增]
向玉源(监事), [新增]
付昭宝(执行董事) [新增] | 陈迪逊(董事), [退出]
张文鸿(董事长), [退出]
林琳(董事), [退出]
张文鸿(总经理), [退出]
吴业敏(监事), [退出]
徐正亮(董事) [退出] | 2022-07-25 |
董事长或执行董事成员 | 付昭宝(总经理), [新增]
向玉源(监事), [新增]
付昭宝(执行董事) [新增] | 陈迪逊(董事), [退出]
张文鸿(董事长), [退出]
林琳(董事), [退出]
张文鸿(总经理), [退出]
吴业敏(监事), [退出]
徐正亮(董事) [退出] | 2022-07-25 |
总经理 | 付昭宝(总经理), [新增]
向玉源(监事), [新增]
付昭宝(执行董事) [新增] | 陈迪逊(董事), [退出]
张文鸿(董事长), [退出]
林琳(董事), [退出]
张文鸿(总经理), [退出]
吴业敏(监事), [退出]
徐正亮(董事) [退出] | 2022-07-25 |
许可经营 | 道路货物运输(不含危险货物);停车场服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 普通货运。 | 2022-07-25 |
许可信息 | 道路运输经营许可证(),《道路运输经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《道路运输经营许可证》() | 2022-07-25 |
一般经营项目 | 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仓储设备租赁服务;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 在国家允许外商投资的领域内依法进行投资;供应链管理及相关配套服务(不含限制、禁止项目);普通货物装卸;国内货运代理;信息咨询(不含限制项目);仓储服务(由分支机构经营,另行申办营业执照);商品展览、展示;会议、会展服务;市场营销策划;计算机网络系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程。 | 2022-07-25 |
指定联系人 | 张泽帆 | 张晴 | 2022-07-25 |
成员 | 付昭宝(总经理),向玉源(监事),付昭宝(执行董事) | 陈迪逊(董事),张文鸿(董事长),林琳(董事),张文鸿(总经理),吴业敏(监事),徐正亮(董事) | 2022-07-25 |
负责人 | 付昭宝 | 张文鸿 | 2022-07-25 |
名称 | 深圳市深和综合物流港发展有限公司 | 深圳市乾龙运营管理有限公司 | 2022-07-25 |
成员 | 陈迪逊(董事),徐正亮(董事),林琳(董事) | 陈迪逊(董事),林琳(董事) | 2021-09-24 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-09-24 |
其他董事信息 | 陈迪逊(董事),
徐正亮(董事), [新增]
林琳(董事) | 陈迪逊(董事),
林琳(董事) | 2021-09-24 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南城总部大楼401 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道3号乾龙物流园3栋乾龙物流园202 | 2021-08-03 |
许可信息 | 《道路运输经营许可证》() | 《道路运输经营许可证》() | 2021-08-03 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-08-03 |
成员 | 林琳(董事),陈迪逊(董事) | 谢文瑜(董事),林琳(董事) | 2020-11-19 |
其他董事信息 | 林琳(董事),
陈迪逊(董事) [新增] | 谢文瑜(董事), [退出]
林琳(董事) | 2020-11-19 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道3号乾龙物流园3栋乾龙物流园202 | 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号1号交易广场6楼F区080 | 2019-08-02 |
许可信息 | 《道路运输经营许可证》() | 《道路运输经营许可证》(无) | 2019-08-02 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-08-02 |
章程备案 | - | - | 2019-08-02 |
投资人变更 | 股东名称:轩荣控股有限公司、出资额:100000、出资比例:100; | 股东名称:轩荣控股有限公司、出资额:20000、出资比例:100; | 2018-07-23 |
注册资本变更 | 100000 | 20000 | 2018-07-23 |
股东 | 轩荣控股有限公司 100000( + 400% )(万元)100% | 轩荣控股有限公司 20000(万元)100% | 2018-07-23 |
投资总额 | 100000( + 400% ) | 20000 | 2018-07-23 |
注册资本 | 100000 人民币( + 400% ) | 20000 人民币 | 2018-07-23 |
投资人 | 轩荣控股有限公司 100000(万元)100% | 轩荣控股有限公司 20000(万元)100% | 2018-07-23 |
投资人变更 | 股东名称:轩荣控股有限公司、出资额:100000( + 400% )、出资比例:100; | 股东名称:轩荣控股有限公司、出资额:20000、出资比例:100; | 2018-07-23 |
注册资本变更 | 100000( + 400% ) | 20000 | 2018-07-23 |
注册资本变更 | 100000人民币( + 400% ) | 20000人民币 | 2018-07-23 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2018-07-23 |
一般经营项目 | 在国家允许外商投资的领域内依法进行投资;供应链管理及相关配套服务(不含限制、禁止项目);普通货物装卸;国内货运代理;信息咨询(不含限制项目);仓储服务(由分支机构经营,另行申办营业执照);商品展览、展示;会议、会展服务;市场营销策划;计算机网络系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程。 | 供应链管理及相关配套服务(不含限制、禁止项目);普通货物装卸;国内货运代理;信息咨询(不含限制项目);仓储服务(由分支机构经营,另行申办营业执照);商品展览、展示;会议、会展服务;市场营销策划;计算机网络系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程。 | 2018-07-23 |
投资人变更 | 名称:轩荣控股有限公司,出资额:100000( + 400% ),出资比例:100 | 名称:轩荣控股有限公司,出资额:20000,出资比例:100 | 2018-07-23 |
投资总额变更 | 100000( + 400% ) | 20000 | 2018-07-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:张文鸿;董事长:张文鸿; | 总经理:徐燕;董事长:徐燕; | 2017-10-26 |
负责人变更 | 法定代表人:张文鸿;董事长:张文鸿;总经理:张文鸿; | 总经理:徐燕;法定代表人:徐燕;董事长:徐燕; | 2017-10-26 |
成员 | 张文鸿 | 徐燕 | 2017-10-26 |
成员 | 张文鸿(总经理),张文鸿(董事长) | 徐燕(总经理),徐燕(董事长) | 2017-10-26 |
负责人 | 张文鸿 | 徐燕 | 2017-10-26 |
负责人变更 | 法定代表人:张文鸿;
董事长:张文鸿;
总经理:张文鸿; | 总经理:徐燕;
法定代表人:徐燕;
董事长:徐燕; | 2017-10-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:张文鸿 [新增]
董事长:张文鸿 [新增] | 总经理:徐燕 [退出]
董事长:徐燕 [退出] | 2017-10-26 |
总经理 | 张文鸿(总经理) [新增] | 徐燕(总经理) [退出] | 2017-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 张文鸿(董事长) [新增] | 徐燕(董事长) [退出] | 2017-10-26 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-06-12 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-12 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-06-12 |
一照一码换照 | - | - | 2016-06-12 |
一照一码换照 | | | 2016-06-12 |
一照一码升级 | | | 2016-06-12 |
董事成员 | 谢文瑜(董事) 林琳(董事) 徐燕(董事长) 吴业敏(监事) 徐燕(总经理) | 余少光(董事) 林琳(董事) 徐燕(总经理) 姜玲(监事) 徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
监事成员 | 谢文瑜(董事) 林琳(董事) 徐燕(董事长) 吴业敏(监事) 徐燕(总经理) | 余少光(董事) 林琳(董事) 徐燕(总经理) 姜玲(监事) 徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
董事成员 | 谢文瑜(董事) [新增]
林琳(董事)
徐燕(董事长)
吴业敏(监事) [新增]
徐燕(总经理) | 余少光(董事) [退出]
林琳(董事)
徐燕(总经理)
姜玲(监事) [退出]
徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:徐燕;董事:林琳;董事长:徐燕;监事:吴业敏;董事:谢文瑜; | 董事:余少光;总经理:徐燕;监事:姜玲;董事长:徐燕;董事:林琳; | 2015-04-16 |
成员 | 谢文瑜(董事),徐燕(董事长),林琳(董事),吴业敏(监事),徐燕(总经理) | 徐燕(总经理),姜玲(监事),林琳(董事),余少光(董事),徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:徐燕
董事:林琳
董事长:徐燕
监事:吴业敏 [新增]
董事:谢文瑜 [新增] | 董事:余少光 [退出]
总经理:徐燕
监事:姜玲 [退出]
董事长:徐燕
董事:林琳 | 2015-04-16 |
监事信息 | 吴业敏(监事) [新增] | 姜玲(监事) [退出] | 2015-04-16 |
董事长或执行董事成员 | 徐燕(董事长) | 徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
监事成员 | 谢文瑜(董事) [新增]
林琳(董事)
徐燕(董事长)
吴业敏(监事) [新增]
徐燕(总经理) | 余少光(董事) [退出]
林琳(董事)
徐燕(总经理)
姜玲(监事) [退出]
徐燕(董事长) | 2015-04-16 |
投资总额 | 20000 | - | 2015-02-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-02-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-02-11 |
其他事项备案 | 股东名称:轩荣控股有限公司、出资额:20000、出资比例:100; | 股东名称:华南国际工业原料城(深圳)有限公司、出资额:20000、出资比例:100; | 2015-02-11 |
市场主体类型变更 | 51B0 | 1152 | 2015-02-11 |
投资总额变更 | 20000 | - | 2015-02-11 |
章程 | - | - | 2015-02-11 |
投资总额 | 20000 万元 | - | 2015-02-11 |
股权 | 轩荣控股有限公司 20000(万元) 100% [新增] | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 20000(万元) 100% [退出] | 2015-02-11 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2015-02-11 |
股权 | 轩荣控股有限公司 20000(万元) 100% | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 20000(万元) 100% | 2015-02-11 |
投资总额 | 20000 万元 | | 2015-02-11 |
章程 | | | 2015-02-11 |
市场主体类型变更 | 51B0 | 1152 | 2015-02-10 |
投资总额变更 | 20000 | - | 2015-02-10 |