皮特活动策划机构是深圳皮特文化传播有限公司旗下的专业型服务机构,致力为企业提供专业的各类活动策划、组织及运营管理。
在海南及中国南方地区拥有广泛的资源调集渠道及媒体传播资源,成立数年间,为近百各类知名企业提供专业化一体式服务,积累了丰富的经验,并得到业内高度评价。
皮特活动策划机构是一家集商务会议、展览展示、大型庆典、市场推广、产品推介、活动招商、体育赛事、文艺演出策划、执行;活动展览设备租赁;演出、演员经纪;媒体联络、公关服务、营销咨询的专业文化传播公司。
核心理念:只有专注的精神和专业的能力,才能塑造完美品牌
服务理念:**专注**服务
执行理念:活动没有彩排,只有直播
在海南及中国南方地区拥有广泛的资源调集渠道及媒体传播资源,成立数年间,为近百各类知名企业提供专业化一体式服务,积累了丰富的经验,并得到业内高度评价。
皮特活动策划机构是一家集商务会议、展览展示、大型庆典、市场推广、产品推介、活动招商、体育赛事、文艺演出策划、执行;活动展览设备租赁;演出、演员经纪;媒体联络、公关服务、营销咨询的专业文化传播公司。
核心理念:只有专注的精神和专业的能力,才能塑造完美品牌
服务理念:**专注**服务
执行理念:活动没有彩排,只有直播
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳皮特文化传媒有限公司 |
简称: | 皮特文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 礼仪庆典服务;摄像服务;平面、图文、标识设计;文化艺术交流策划,舞台艺术造型策划,企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划,市场营销策划,公关活动策划,演艺庆典活动策划及咨询,展览展示服务,会议会展服务,赛事活动策划;企业文化活动策划及推广,品牌营销策划,房地产营销策划。^国内广告代理设计、制作及发布; |
营业执照号码: | 91440300319540228C |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-26 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年11月07日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 宝安区传媒广电公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 21801676 |
深圳皮特文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李英司 | 90% | 人民币900万元 |
何艳芳 | 10% | 人民币100万元 |
深圳皮特文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-29 | 2021-06-16 | 2021-07-30 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道222东边商业大厦4楼整层4043室 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河丹堤E区2栋2单元3103 | 2021-07-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-30 |
成员 | 李英司(总经理),李英司(执行董事) | 李莎(执行董事),李莎(总经理) | 2021-06-17 |
指定联系人 | 李英司 | 夏小川 | 2021-06-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-16 | 2020-11-03 | 2021-06-17 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-17 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何艳芳 100(万元)10%李英司 900(万元)90% | 何艳芳 100(万元)10%陈银珍 900(万元)90% | 2021-06-17 |
董事长或执行董事成员 | 李英司(总经理), [新增] 李英司(执行董事) [新增] | 李莎(执行董事), [退出] 李莎(总经理) [退出] | 2021-06-17 |
章程 | - | - | 2021-06-17 |
总经理 | 李英司(总经理), [新增] 李英司(执行董事) [新增] | 李莎(执行董事), [退出] 李莎(总经理) [退出] | 2021-06-17 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 李英司 | 李莎 | 2021-06-17 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河丹堤E区2栋2单元3103 | 深圳市宝安区西乡街道流塘榕树路68号四栋207-1 | 2020-11-04 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-03 | 2017-11-08 | 2020-11-04 |
成员 | 李莎 | 陈银珍 | 2020-06-18 |
成员 | 李莎(总经理),李莎(执行董事) | 陈银珍(执行董事),陈银珍(总经理) | 2020-06-18 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 李莎 [新增] | 陈银珍 [退出] | 2020-06-18 |
董事长或执行董事成员 | 李莎(总经理), [新增] 李莎(执行董事) [新增] | 陈银珍(执行董事), [退出] 陈银珍(总经理) [退出] | 2020-06-18 |
总经理 | 李莎(总经理), [新增] 李莎(执行董事) [新增] | 陈银珍(执行董事), [退出] 陈银珍(总经理) [退出] | 2020-06-18 |
统一社会信用代码 | C | - | 2020-06-16 |
补照 | - | - | 2020-06-16 |
一照一码升级 | C | - | 2020-06-16 |
升级换照 | - | - | 2020-06-16 |
成员 | 陈银珍 | 黄朝 | 2017-11-16 |
成员 | 何艳芳 100(万元)10% 陈银珍 900(万元)90% | 何艳芳 100(万元)10% 黄朝 900(万元)90% | 2017-11-16 |
成员 | 陈银珍(总经理),陈银珍(执行董事) | 黄朝(执行董事),黄朝(总经理) | 2017-11-16 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何艳芳 100(万元)10% 陈银珍 900(万元)90% | 黄朝 900(万元)90% 何艳芳 100(万元)10% | 2017-11-16 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 陈银珍 | 黄朝 | 2017-11-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:陈银珍; 股东:; 股东:; 法定代表人:陈银珍; 董事长:陈银珍; | 股东:何艳芳; 股东:黄朝; 法定代表人:黄朝; 总经理:黄朝; 董事长:黄朝; | 2017-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:陈银珍 [新增] 执行董事:陈银珍 [新增] | 总经理:黄朝 [退出] 执行董事:黄朝 [退出] | 2017-11-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:何艳芳、出资额:100、出资比例:10; 股东名称:陈银珍、出资额:900、出资比例:90; [新增] | 股东名称:黄朝、出资额:900、出资比例:90; [退出] 股东名称:何艳芳、出资额:100、出资比例:10; | 2017-11-16 |
总经理 | 陈银珍(总经理) [新增] | 黄朝(总经理) [退出] | 2017-11-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:何艳芳,出资额:100,出资比例:10 名称:陈银珍,出资额:900,出资比例:90 [新增] | 名称:黄朝,出资额:900,出资比例:90 [退出] 名称:何艳芳,出资额:100,出资比例:10 | 2017-11-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-08 | 1900-01-01 | 2017-11-16 |
董事长或执行董事成员 | 陈银珍(执行董事) [新增] | 黄朝(执行董事) [退出] | 2017-11-16 |
成员 | 黄朝 | 徐小曼 | 2016-05-26 |
成员 | 黄朝(执行董事),陈丽花(监事),黄朝(总经理) | 徐小曼(执行董事),黄朝(监事),徐小曼(总经理) | 2016-05-26 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 黄朝 | 徐小曼 | 2016-05-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄朝; 监事:陈丽花; 总经理:黄朝; 董事长:黄朝; | 董事长:徐小曼; 法定代表人:徐小曼; 总经理:徐小曼; 监事:黄朝; | 2016-05-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:陈丽花 [新增] 总经理:黄朝 [新增] 执行董事:黄朝 [新增] | 总经理:徐小曼 [退出] 执行董事:徐小曼 [退出] 监事:黄朝 [退出] | 2016-05-26 |
监事信息 | 陈丽花(监事) [新增] | 黄朝(监事) [退出] | 2016-05-26 |
高管人员 | 黄朝(总经理) [新增] | 徐小曼(总经理) [退出] | 2016-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 黄朝(执行董事) [新增] | 徐小曼(执行董事) [退出] | 2016-05-26 |
高管人员 | 陈丽花(监事) [新增] 黄朝(执行(常务)董事) 黄朝(总经理) | 徐小曼(总经理) [退出] 徐小曼(执行(常务)董事) [退出] 黄朝(监事) | 2016-05-26 |
董事成员 | 陈丽花(监事) [新增] 黄朝(执行(常务)董事) 黄朝(总经理) | 徐小曼(总经理) [退出] 徐小曼(执行(常务)董事) [退出] 黄朝(监事) | 2016-05-26 |
法定代表人(负责人) | 黄朝 | 徐小曼 | 2016-05-26 |
监事成员 | 陈丽花(监事) [新增] 黄朝(执行(常务)董事) 黄朝(总经理) | 徐小曼(总经理) [退出] 徐小曼(执行(常务)董事) [退出] 黄朝(监事) | 2016-05-26 |
监事成员 | 黄朝(监事) 徐小曼(执行(常务)董事) 徐小曼(总经理) | 黄朝(执行(常务)董事) 陈丽花(监事) 黄朝(总经理) | 2016-05-26 |
高管人员 | 黄朝(监事) 徐小曼(执行(常务)董事) 徐小曼(总经理) | 黄朝(执行(常务)董事) 陈丽花(监事) 黄朝(总经理) | 2016-05-26 |
董事成员 | 黄朝(监事) 徐小曼(执行(常务)董事) 徐小曼(总经理) | 黄朝(执行(常务)董事) 陈丽花(监事) 黄朝(总经理) | 2016-05-26 |
法定代表人(负责人) | 徐小曼 | 黄朝 | 2016-05-26 |
一照一码升级 | 2016-04-21 | ||
住所 | 深圳市宝安区西乡街道79区广深公路边河东大厦B座906-1 | 深圳市宝安区西乡街道流塘榕树路68号四栋207-1 | 2016-04-21 |
统一社会信用代码 | C | - | 2016-04-21 |
其他事项备案 | C | - | 2016-04-21 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道流塘榕树路68号四栋207-1 | 深圳市宝安区西乡街道79区广深公路边河东大厦B座906-1 | 2016-04-21 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-21 |
本页是 [深圳皮特文化传媒有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。