欢迎来到石家庄市责哲商贸有限公司,自2013年01月31日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于石家庄这个充满活力和机遇的城市。距首都Zui近的省会城市,河北省省会石家庄作为我们的总部所在地,我们的公司定位于纺织业,针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、箱包、工艺美术品、办公用品、眼镜、家用电器、化妆品、五金交电、计算机及配件、灯具、机电设备、汽车配件、家具、电器设备、五金设备、通讯设备的的销售是我们的强项 。
责哲商贸以1000万人民币注册资本为基础,凭借着廉翔鹏法人代表的领导力,成功走过12年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 石家庄新华区中山东路81号品汇大厦1-1908室
- 经理:
- 杨威
- 经理手机:
- 139****5959 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 050000
- 地区编码:
- 130100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 173****4519 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 石家庄市责哲商贸有限公司 |
简称: | 责哲商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、箱包、工艺美术品(古玩除外)、办公用品、眼镜、家用电器、化妆品、五金交电、计算机及配件、灯具、机电设备、汽车配件、家具、电器设备、五金设备、通讯设备(卫星地面接收设施除外)的的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91130100061676485X |
发证机关: | 新华区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-09-25 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年01月31日 |
注册资本: | 1000万人民币 (万元) |
所属分类: | 纺织业 » 桥东区纺织业 |
所属城市: | 石家庄企业网 » 桥东区 » 桥东区中山东路 |
顺企编码: | 11405584 |
石家庄市责哲商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
大太行河北文化旅游集团有限公司 | 80% | 人民币800.0万元 |
河北旭开宇科技有限公司 | 20% | 人民币200.0万元 |
石家庄市责哲商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 朱喜芬 [新增] | 李书扛 [退出] | 2022-05-23 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-05-23 |
地址变更 | 河北省石家庄市新华区新华路351号领世商务大厦1204室 | 河北省石家庄市新华区联盟路729号安居园小区13-5-602 | 2022-05-23 |
名称变更 | 河北仰世科技有限公司 | 石家庄市责哲商贸有限公司 | 2022-05-23 |
经营范围变更 | 环保材料、防火材料、新材料(危险化学品除外)、建筑材料的研发与销售;机电设备、厨房卫具、办公用品、文具、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、医疗器械(凭许可证经营)的销售,环保技术、生物技术的技术开发、技术咨询、技术转让;环境保护监测;清洁服务;检验检测服务;保健服务;设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、箱包、工艺美术品(古玩除外)、办公用品、眼镜、家用电器、化妆品、五金交电、计算机及配件、灯具、机电设备、汽车配件、家具、电器设备、五金设备、通讯设备(卫星地面接收设施除外)的的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-05-23 |
高级管理人员备案 | 吴传磊 [新增] | 崔博文 [退出] | 2022-05-23 |
投资人变更 | 大太行河北文化旅游集团有限公司 出资 800万人民币; [新增] 河北旭开宇科技有限公司 出资 200万人民币; [新增] | 李书扛 出资 510万人民币; [退出] 崔博文 出资 490万人民币; [退出] | 2022-05-23 |
章程备案 | 2022-05-20新章程 | 无 | 2022-05-23 |
联络员备案 | 朱喜芬 *** 备案手机:*** | 梅小康 *** 备案手机:*** | 2022-05-23 |
法定代表人变更 | 朱喜芬 | 李书扛 | 2022-05-23 |
法定代表人变更 | 李书扛 | 廉翔鹏 | 2018-05-02 |
地址变更 | 河北省石家庄市新华区联盟路729号安居园小区13-5-602 | 河北省石家庄市新华区211号鹿诚苑小区10号楼2603 | 2018-05-02 |
投资人变更 | 李书扛 出资 510万人民币; [新增] 崔博文 出资 490万人民币; [新增] | 廉翔鹏 出资 510万人民币; [退出] 王磊 出资 490万人民币; [退出] | 2018-05-02 |
章程备案 | 2018-04-08公司章程备案 | 无 | 2018-05-02 |
联络员备案 | 梅小康 *** 备案手机:*** | 吕林枫 *** 备案手机:*** | 2018-05-02 |
高级管理人员备案 | 崔博文 [新增] | 王磊 [退出] | 2018-05-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李书扛; [新增] 崔博文; [新增] | 廉翔鹏; [退出] 王磊; [退出] | 2018-05-02 |
高级管理人员备案 | 李书扛 [新增] | 廉翔鹏 [退出] | 2018-05-02 |
住所变更 | 河北省石家庄市新华区211号鹿诚苑小区10号楼2603 | 河北省石家庄市长安区广安大街国际大厦B座1701 | 2016-10-14 |
章程修正案备案 | ; 地址变更 | 无 | 2016-10-14 |
章程修正案备案 | 无 | 2016-09-25 | |
股东(发起人)认缴出资额 | 廉翔鹏 出资 510万人民币;王磊 出资 490万人民币; | 廉翔鹏 出资 153万人民币;王磊 出资 147万人民币; | 2016-09-25 |
注册资本(金)变更 | 1000万人民币 | 300万人民币 | 2016-09-25 |
注册资本变更 | 1000万人民币( + 233.33333% ) | 300万人民币 | 2016-09-25 |
住所变更 | 河北省石家庄市长安区广安大街国际大厦B座1701 | 河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心写字楼A座2506室 | 2016-09-25 |
经营范围变更 | 针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、箱包、工艺美术品(古玩除外)、办公用品、眼镜、家用电器、化妆品、五金交电、计算机及配件、灯具、机电设备、汽车配件、家具、电器设备、五金设备、通讯设备(卫星地面接收设施除外)的的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、箱包、工艺美术品(古玩除外)、办公用品、眼镜、家用电器、化妆品、五金交电、计算机及配件、灯具的销售。(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营) | 2016-09-25 |
股东认缴出资额 | 廉翔鹏 出资 510万人民币; 王磊 出资 490万人民币; | 廉翔鹏 出资 153万人民币; 王磊 出资 147万人民币; | 2016-09-25 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2016-09-25 |
高级管理人员备案 | 王磊 [新增] | 杨帆 [退出] | 2016-08-10 |
高级管理人员备案 | 廉翔鹏 [新增] | 李龙 [退出] | 2016-08-10 |
董事备案 | 廉翔鹏 [新增] | 李龙 [退出] | 2016-08-10 |
投资人变更 | 廉翔鹏; [新增] 王磊; [新增] | 李龙; [退出] | 2016-08-10 |
经理备案 | 廉翔鹏 [新增] | 李龙 [退出] | 2016-08-10 |
章程备案 | - | 无 | 2016-08-10 |
股东认缴出资额 | 廉翔鹏 出资 153万人民币; 王磊 出资 147万人民币; | 李龙 出资 300万人民币; | 2016-08-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-10 |
监事备案 | 王磊 [新增] | 杨帆 [退出] | 2016-08-10 |
监事备案 | 王磊 | 杨帆 | 2016-08-10 |
股东(发起人)认缴出资额 | 廉翔鹏 出资 153万人民币;王磊 出资 147万人民币; | 李龙 出资 300万人民币; | 2016-08-10 |
章程备案 | 无 | 2016-08-10 | |
经理备案 | 廉翔鹏 | 李龙 | 2016-08-10 |
法定代表人变更 | 廉翔鹏 | 李龙 | 2016-08-10 |
投资人(股权)变更 | 廉翔鹏;王磊; | 李龙; | 2016-08-10 |
董事备案 | 廉翔鹏 | 李龙 | 2016-08-10 |
投资人(股权)变更 | 李龙 出资 300万人民币; | 杨威 出资 300万人民币; | 2016-03-03 |
联络员备案 | 吕林枫 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-03-03 |
董事备案 | 李龙 | 杨威 | 2016-03-03 |
经理备案 | 李龙 | 杨威 | 2016-03-03 |
监事备案 | 杨帆 | 杨天群 | 2016-03-03 |
章程备案 | 无 | 2016-03-03 | |
财务负责人 | 2016-03-03 | ||
高级管理人员备案 | 李龙 [新增] | 杨威 [退出] | 2016-03-03 |
高级管理人员备案 | 杨帆 [新增] | 杨天群 [退出] | 2016-03-03 |
财务负责人 | - | - | 2016-03-03 |
章程备案 | - | 无 | 2016-03-03 |
监事备案 | 杨帆 [新增] | 杨天群 [退出] | 2016-03-03 |
法定代表人变更 | 李龙 | 杨威 | 2016-03-03 |
住所变更 | 河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心写字楼A座2506室 | 石家庄市新华区中山西路81号品汇大厦1-1908室 | 2016-03-03 |
经理备案 | 李龙 [新增] | 杨威 [退出] | 2016-03-03 |
董事备案 | 李龙 [新增] | 杨威 [退出] | 2016-03-03 |
联络员备案 | 吕林枫 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-03-03 |
投资人变更 | 李龙 出资 300万人民币; [新增] | 杨威 出资 300万人民币; [退出] | 2016-03-03 |
地址变更 | 石家庄新华区中山西路81号品汇大厦1-1908室 | 石家庄新华区中山东路81号品汇大厦1-1908室 | 2013-02-25 |
石家庄市责哲商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
廉翔鹏 | 经理 |
廉翔鹏 | 执行董事 |
王磊 | 监事 |
本页是 [石家庄市责哲商贸有限公司] 在顺企网石家庄黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。